M Jacques THIPTHIPHAKONE
Gérant de S.T.D GROUPE
M Jacques THIPTHIPHAKONE a 39 ans ( naissance en 1985), est Gérant de la société S.T.D GROUPE
M Jacques THIPTHIPHAKONE peut être contacté au siège de la société S.T.D GROUPE par courrier à l'adresse S T D GROUPE 2 AVENUE JEAN JANVIER 35000 RENNES FRANCE
La société S.T.D GROUPE est principalement dirigée par M Jacques THIPTHIPHAKONE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société S.T.D GROUPE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/03/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75027569500021.
- M Jacques THIPTHIPHAKONE, Gérant (1985) depuis le 01 avril 2014
- M Nicolas STURM, Gérant (1978) depuis le 20 mars 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société S.T.D GROUPE est de 43 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 46 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antony DHELLIN, Gérant (1980) du 30 juin 2014 au 03 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.T.D GROUPE | |
Entrepreneurs individuels | S.T.D GROUPE | |
Identifiant de l'entreprise | 750275695 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 2 AV JEAN JANVIER 35000 RENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 06 février 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 09 mars 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 219 000,00 | |
Résultat net | 22 956,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 11 817 |
Immobilisation incorporelle | 263 |
Immobilisation corporelle | 4 283 |
Immobilisation financière | 7 271 |
Actif circulant net | 171 404 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 128 311 |
Placement | 43 093 |
Total Actif | 183 221 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 53 149 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 130 072 |
Total Passif | 183 221 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 219 000 |
Produit d'exploitation | 229 643 |
Charge d'exploitation | 224 213 |
Résultat d'exploitation | 5 430 |
Produit financier net | 20 385 |
Charge financière | 721 |
Résultat financier | 19 664 |
Résultat courrant | 25 094 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 397 |
Résultat exceptionnel | -397 |
Résultat net | 22 956 |
Siret | Etablissement |
---|---|
75027569500021 | S T D GROUPE 2 AVENUE JEAN JANVIER 35000 RENNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
prise de participation financière dans toute entreprise, groupement ou société commerciale ou de prestations de services créée ou à créer et ce par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales, de parts bénéficiaires de fusion, de sociétés en participation ou de groupement.
Gérant : STURM Nicolas en fonction le 14 Mars 2012 Gérant : THIPTHIPHAKONE Jacques en fonction le 10 Avril 2012 Gérant : DHELLIN Antony en fonction le 26 Juin 2014
Gérant : STURM Nicolas en fonction le 14 Mars 2012 ; Gérant : THIPTHIPHAKONE Jacques en fonction le 10 Avril 2012
Gérant : STURM Nicolas modification le 21 Novembre 2019 ; Gérant : THIPTHIPHAKONE Jacques modification le 21 Novembre 2019 ; Gérant : THIPTHIPHAKONE, DHELLIN Caroline en fonction le 21 Novembre 2019 ; Gérant : DHELLIN Antony en fonction le 21 Novembre 2019
Gérant : DHELLIN Antonyà; Gérant : THIPTHIPHAKONE Jacquesà; Gérant : DHELLIN Carolineà; Gérant : STURM Nicolas