M Yann BERTHAUD
Commissaire aux comptes suppléant de PERRENOT BUCHACA
M Yann BERTHAUD a 48 ans ( naissance en 1974), est Commissaire aux comptes suppléant de la société PERRENOT BUCHACA
M Yann BERTHAUD peut être contacté au siège de la société PERRENOT BUCHACA par courrier à l'adresse PERRENOT BUCHACA ROUTE DE ROMANS 26260 ST DONAT SUR L HERBASSE FRANCE, par téléphone au 0466336405
La société PERRENOT BUCHACA est principalement dirigée par M Yann BERTHAUD qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Transports routiers de fret interurbains ,routiers, transporteurs, société de transport routier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941B (Transports routiers de fret de proximité), les activités sont :
- Transports routiers de fret de proximité
- le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacements de courte durée
- la collecte du lait à la ferme
- le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4941A (Transports routiers de fret interurbains), les activités sont :
- le transport routier de fret, régulier ou non, interurbain, sur longue distance et international :
- le transport de bois de sciage
- le transport de bétail
- le transport frigorifique
- le transport de produits lourds ou hors gabarit
- le transport par conteneurs
- le transport en vrac, y compris par camions-citernes
- le transport de voitures
- le transport de déchets, sans collecte ni élimination
- le transport routier interurbain d'autres marchandises
La société PERRENOT BUCHACA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/03/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75044689000014.
- M Philippe GIVONE, Directeur général (1964) depuis le 27 mars 2012
- M Yann BERTHAUD, Commissaire aux comptes suppléant (1974) depuis le 23 septembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PERRENOT BUCHACA est de 53 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacky PERRENOT, Président (1942) du 27 mars 2012 au 22 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
- ARTHAUD ASSOCIES AUDIT SAS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 septembre 2016
- ZAMENHOF EXPLOITATION, Président depuis le 22 décembre 2016
- OCC OLIVIER CHETAIL CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire du 09 février 2016 au 23 septembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 07 octobre 2016 : OCC OLIVIER CHETAIL CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT SAS devient commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 23 décembre 2016 : PERRENOT Jacky Lucien Roger nom d'usage : PERRENOT n'est plus président. Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION devient président)
- 23 août 2018 : BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 01 octobre 2020 : Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION n'est plus président. GIVONE Philippe René Serge nom d'usage : GIVONE n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée ZAM DIRECTION devient président)
RTE DE ROMANS
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
Téléphone : 0466336405 Société
PERRENOT BUCHACA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PERRENOT BUCHACA | |
Entrepreneurs individuels | PERRENOT BUCHACA | |
Identifiant de l'entreprise | 750446890 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RTE DE ROMANS 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 mars 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 300 000,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 16 mars 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4941B : Transports routiers de fret de proximité | |
Activité principale de l'entreprise | 4941A : Transports routiers de fret interurbains | |
Activité principale | 4941A | |
Première activité | 4941A | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret de proximité | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers de proximité | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports routiers de fret interurbains | |
Synonyme | routiers, transporteurs, société de transport routier | |
Principal | routiers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
75044689000014 | PERRENOT BUCHACA ROUTE DE ROMANS 26260 ST DONAT SUR L HERBASSE FRANCE |
75044689000048 | PERRENOT BUCHACA 123 RUE KONRAD ADENAUER 34500 BEZIERS FRANCE |
75044689000022 | PERRENOT BUCHACA MONTAGNE D ASPRE 30150 ROQUEMAURE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00016 Transports routiers
à l'adresse de la branche d activité autonome cédée: Vendargues (34740) ZI Vallée du Salaison, 1 rue Mégère.
OCC OLIVIER CHETAIL CONSEILS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOUSQUET Xavier nom d'usage : BOUSQUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT SAS devient commissaire aux comptes titulaire. BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD devient commissaire aux comptes suppléant.
PERRENOT Jacky Lucien Roger nom d'usage : PERRENOT n'est plus président. Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION devient président
BERTHAUD Yann nom d'usage : BERTHAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Sté par actions simplifiée ZAMENHOF EXPLOITATION n'est plus président. GIVONE Philippe René Serge nom d'usage : GIVONE n'est plus directeur général. Sté par actions simplifiée ZAM DIRECTION devient président