MME Muriel NIVERT BOUDOU
Administrateur de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER LA CROIX D ARGENT
MME Muriel NIVERT BOUDOU a 44 ans ( naissance en 1978), elle est Administrateur de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER LA CROIX D ARGENT
MME Muriel NIVERT BOUDOU peut être contacté au siège de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER LA CROIX D ARGENT par courrier à l'adresse CAISSE CREDIT MUT MONTPELLIER BATIMENT LE TOULOUSE 59 AVENUE DE TOULOUSE 34070 MONTPELLIER FRANCE, par téléphone au 0467736137
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER LA CROIX D ARGENT est principalement dirigée par MME Muriel NIVERT BOUDOU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER LA CROIX D ARGENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/05/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75174569600011.
- M Ali ARAB, Administrateur (1969) depuis le 25 octobre 2013
- M Bernard BONICEL, Président du conseil de surveillance (1948) depuis le 18 septembre 2013
- M Francois BARBANCE, Président du conseil d`administration (1947) depuis le 18 septembre 2013
- M Olivier BOYAVAL, Administrateur (1954) depuis le 13 août 2015
- M Yannick GORJUX, Administrateur (1951) depuis le 25 octobre 2013
- MME Barbara GLATZ, Administrateur (1969) depuis le 13 août 2015
- MME Genevieve LAVIT, Administrateur (1968) depuis le 12 juillet 2016
- MME Muriel NIVERT BOUDOU, Administrateur (1978) depuis le 25 octobre 2013
- MME Yvette GASCH, Administrateur (1956) depuis le 25 octobre 2013
L'âge moyen des 9 dirigeants de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER LA CROIX D ARGENT est de 62 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DECKER, Président du conseil de surveillance (1953) du 01 juin 2012 au 18 septembre 2013
- M Franck MANNA, Administrateur (1967) du 25 octobre 2013 au 13 août 2015
- M Guilhem LAFABREGUE, Administrateur (1976) du 25 octobre 2013 au 12 juillet 2016
- M Jacques PAGES, Vice-président (1943) du 01 juin 2012 au 18 septembre 2013
- M Jean-Pierre BRUNEL, Administrateur (1944) du 01 juin 2012 au 18 septembre 2013
- M Philippe CERVANTES, Administrateur (1962) du 25 octobre 2013 au 13 août 2015
- M Pierre FILLIGER, Président du conseil d`administration (1943) du 01 juin 2012 au 18 septembre 2013
- MME Christiane GIORDANO, Administrateur (1944) du 18 septembre 2013 au 25 octobre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER LA CROIX D ARGENT | |
Entrepreneurs individuels | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTPELLIER LA CROIX D ARGENT | |
Identifiant de l'entreprise | 751745696 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 59 AV DE TOULOUSE 34070 MONTPELLIER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 12 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Caisse locale de crédit mutuel | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 12 juin 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
75174569600011 | CAISSE CREDIT MUT MONTPELLIER BATIMENT LE TOULOUSE 59 AVENUE DE TOULOUSE 34070 MONTPELLIER FRANCE |
75174569600011 | CAISSE CREDIT MUT MONTPELLIER BATIMENT LE TOULOUSE 59 AVENUE DE TOULOUSE 34070 MONTPELLIER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Banque.
Banque.
Président du conseil d'administration : BARBANCE François, Marie, Noel Vice-président du conseil d'administration : GUIBERT Danièle, Marguerite Administrateur : GASCH Yvette, Yvonne, henriette Administrateur : GORJUX Yannick, Georges Administrateur : NIVERT BOUDOU Muriel, catherine né(e) BOUDOU Administrateur : ARAB Ali Administrateur : LAFABREGUE Guilhem, François, Roland Administrateur : BOYAVAL Olivier, Denis, Léon Administrateur : GLATZ Barbara, Martine, Annaic, Louise né(e) LEFEBVRE Président du conseil de surveillance : BONICEL Bernard, Privat, Louis Vice-président du conseil de surveillance : BOLLEGUE Roland, Paul Surveillant : LEGRIX Cécile né(e) CASTEX
Président du conseil d'administration : BARBANCE François, Marie, Noel ; Vice-président du conseil d'administration : GUIBERT Danièle, Marguerite ; Administrateur : GASCH Yvette, Yvonne, henriette ; Administrateur : GORJUX Yannick, Georges ; Administrateur : NIVERT BOUDOU Muriel, catherine né(e) BOUDOU ; Administrateur : ARAB Ali ; Administrateur : BOYAVAL Olivier, Denis, Léon ; Administrateur : GLATZ Barbara, Martine, Annaic, Louise né(e) LEFEBVRE ; Administrateur : LAVIT Geneviève, Marie, Zilda ; Président du conseil de surveillance : BONICEL Bernard, Privat, Louis ; Vice-président du conseil de surveillance : BOLLEGUE Roland, Paul ; Surveillant : LEGRIX Cécile né(e) CASTEX ; Surveillant : SANCHEZ Bernard
Président du conseil d'administration : GUIBERT-PANTAT Danielle, Marguerite né(e) PANTAT ; Administrateur : GASCH Yvette, Yvonne, henriette ; Administrateur : GORJUX Yannick, Georges ; Administrateur : NIVERT BOUDOU Muriel, catherine né(e) BOUDOU ; Administrateur : ARAB Ali ; Administrateur : BOYAVAL Olivier, Denis, Léon ; Administrateur : GLATZ Barbara, Martine, Annaic, Louise né(e) LEFEBVRE ; Administrateur : LAVIT Geneviève, Marie, Zilda ; Président du conseil de surveillance : BONICEL Bernard, Privat, Louis ; Vice-président du conseil de surveillance : BOLLEGUE Roland, Paul ; Surveillant : LEGRIX Cécile né(e) CASTEX ; Surveillant : SANCHEZ Bernard