MME Marion VALLOTTON
Directeur général de ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS
MME Marion VALLOTTON a 45 ans ( naissance en 1979), elle est Directeur général de la société ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS
MME Marion VALLOTTON peut être contacté au siège de la société ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS par courrier à l'adresse ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS LIEU DIT LES SOUCHERS 24400 ST LAURENT DES HOMMES FRANCE
La société ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS est principalement dirigée par MME Marion VALLOTTON qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4661Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
- le commerce de gros de machines et de matériel agricoles :
- charrues, épandeurs de fumier, semoirs
- moissonneuses
- batteuses
- machines à traire
- machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture
- tracteurs agricoles et forestiers
La société ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/06/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75202816700019.
- M Paul CHAMBON, Directeur général (1980) depuis le 29 décembre 2012
- MME Marion VALLOTTON, Directeur général (1979) depuis le 04 février 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS est de 45 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 45 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard DURANTHON, Directeur général délégué (1949) du 29 décembre 2012 au 04 février 2016
- M Jean-Paul CHAMBON, Président (1949) du 14 juin 2012 au 22 août 2013
Dirigeants personne morale:
- FAMILLE CHAMBON INVESTISSEMENTS, Président depuis le 22 août 2013
- KPMG AUDIT SUD OUEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 février 2016
- KPMG AUDIT SUD-EST, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 04 février 2016
LD LES SOUCHERS
24400 SAINT LAURENT DES HOMMES
Téléphone : Société
ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS | |
Entrepreneurs individuels | ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS | |
Identifiant de l'entreprise | 752028167 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | LD LES SOUCHERS 24400 SAINT LAURENT DES HOMMES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 07 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 100,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 07 juin 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Activité principale de l'entreprise | 4661Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Activité principale | 4661Z | |
Première activité | 4661Z | |
Deuxième activité | 3312Z | |
Troisième activité | 4671Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros, | |
Principal | grossiste en matériel agricole |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 05 53 45 60 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perigueux.fr.
Les greffiers sont : DUNOYER Bruno , BORIONE Anne
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 02700 Métallurgie Oise
- 00804 VRP
Président : CHAMBON Jean-Paul, Fernand Directeur général : CHAMBON Paul, Romain Directeur général délégué : DURANTHON Gérard, Jean, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD OUEST Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST
Président : FAMILLE CHAMBON INVESTISSEMENTS (SAS) Directeur général : CHAMBON Paul, Romain Directeur général délégué : DURANTHON Gérard, Jean, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD OUEST Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST
Président : FAMILLE CHAMBON INVESTISSEMENTS (SAS) Directeur général : CHAMBON Paul, Romain Directeur général : VALLOTON Marion, Julie, Emilie né(e) CHAMBON Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD OUEST Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD-EST
Au Mandataire CABINET FIMECO BAKER TILLY 3 SQUARE FOCH 17100 SAINTES pour la validité et pour la correspondance CABINET FIMECO BAKER TILLY 3 Square Foch 17100 SAINTES. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Boda
Président : FAMILLE CHAMBON INVESTISSEMENTS (SAS) ; Directeur général : CHAMBON Paul, Romain ; Directeur général : VALLOTTON Marion, Julie, Emilie né(e) CHAMBON ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A (SA)
Art.L.236-14 du code de commerce
Art.L.236-14 du code de commerce
Art.L.236-14 du code de commerce
Art. L.236-21 du code de commerce
Président : FCI ; Directeur général : CHAMBON Paul, Romain ; Directeur général : VALLOTTON Marion, Julie, Emilie ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Président : FCI ; Directeur général : CHAMBON Paul, Romain ; Directeur général : VALLOTTON Marion, Julie, Emilie ; Commissaire aux comptes titulaire : DUPOUY