M Simon KESTERTON
Administrateur de PROMENS SA
M Simon KESTERTON a 49 ans ( naissance en 1973), est Administrateur de la société PROMENS SA
M Simon KESTERTON peut être contacté au siège de la société PROMENS SA par courrier à l'adresse PROMENS SA POLIMOON PLASTOHM 01100 GEOVREISSET FRANCE, par téléphone au 0233843500 ou par fax au 03 80 26 45 12
La société PROMENS SA est principalement dirigée par M Simon KESTERTON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'emballages en matières plastiques ,fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2222Z (Fabrication d'emballages en matières plastiques), les activités sont :
- Fabrication d'emballages en matières plastiques
- la fabrication d'articles d'emballage en matières plastiques :
- sacs, sachets, conteneurs, boîtes, caisses, bonbonnes, bouteilles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'articles de voyage et d'articles de maroquinerie en plastique (cf15.12Z)
La société PROMENS SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/07/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 75920045400156.
- M Franciscus DOORENBOSCH, Administrateur (1964) depuis le 23 mars 2016
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 06 septembre 2016
- M Petrus VERVAAT, Président du conseil d`administration (1965) depuis le 06 septembre 2016
- M Simon KESTERTON, Administrateur (1973) depuis le 14 mai 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société PROMENS SA est de 55 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Adrian PLATT, Administrateur (1965) du 10 octobre 2006 au 03 octobre 2009
- M Adrian PLATT, Administrateur (1965) du 03 octobre 2009 au 23 mars 2016
- M Arne VRAALSEN, Directeur général (1962) du 10 octobre 2006 au 03 octobre 2009
- M Christian CONESA, Président-directeur général (1929) du 11 mai 2004 au 10 octobre 2006
- M Damien MACREZ, Administrateur (1968) du 10 octobre 2006 au 25 mars 2008
- M Didier TURCAN, Administrateur (1952) du 11 mai 2004 au 10 octobre 2006
- M Francis GALLO, Administrateur (1948) du 11 mai 2004 au 10 octobre 2006
- M Herve BONNARD, Administrateur (1963) du 25 mars 2008 au 06 mars 2010
- M Jakob SIGURDSSON, Président-directeur général (1964) du 07 janvier 2012 au 14 mai 2015
- M Jean BERCHE, Administrateur (1944) du 11 mai 2004 au 10 octobre 2006
- M Jean CONESA, Administrateur (1945) du 11 mai 2004 au 10 octobre 2006
- M Jeroen HOOFT, Administrateur (1963) du 27 novembre 2007 au 03 septembre 2011
- M Jersen HOOFT, Administrateur (1963) du 03 septembre 2011 au 22 décembre 2015
- M Ragnhildur GEIRSDOTTIR, Président-directeur général (1971) du 27 novembre 2007 au 03 octobre 2009
- MME Petrus VERVAAT, Président du conseil d`administration (1965) du 14 mai 2015 au 06 septembre 2016
- MME Ragnhildur GEIRSDOTTIR, Président-directeur général (1971) du 03 octobre 2009 au 07 janvier 2012
- MME Ragnhildur GEIRSDOTTIR, Directeur général (1971) du 16 juillet 2011 au 03 septembre 2011
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 septembre 2016
- KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE, Commissaire aux comptes titulaire du 14 mai 2015 au 06 septembre 2016
- KPMG AUDIT SUD EST, Commissaire aux comptes suppléant du 14 mai 2015 au 06 septembre 2016
01100 GEOVREISSET
Téléphone : 0233843500 Société
PROMENS SA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROMENS SA | |
Entrepreneurs individuels | PROMENS SA | |
Identifiant de l'entreprise | 759200454 | |
Numéro interne du siège | 00156 | |
Adresse | 5 RUE CASTELLION PROLONGEE 01100 BELLIGNAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1959 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 67 600 000,00 | |
Résultat net | 2 011 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2222Z : Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Activité principale | 2222Z | |
Première activité | 2222Z | |
Deuxième activité | 4669B | |
Troisième activité | 7010Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'emballages en matières plastiques | |
Synonyme | fabricant de produits en matière plastique, fabricant d'emballages en matière plastique | |
Principal | fabricant d'emballages plastiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 9 773 000 |
Immobilisation incorporelle | 628 000 |
Immobilisation corporelle | 5 281 000 |
Immobilisation financière | 3 865 000 |
Actif circulant net | 38 833 000 |
Stock | 4 278 000 |
Avance | 64 000 |
Créance | 28 440 000 |
Placement | 6 051 000 |
Total Actif | 48 606 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 23 601 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 3 875 000 |
Dette | 21 130 000 |
Total Passif | 48 606 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 67 600 000 |
Produit d'exploitation | 69 551 000 |
Charge d'exploitation | 63 341 000 |
Résultat d'exploitation | 6 211 000 |
Produit financier net | 1 537 000 |
Charge financière | 528 000 |
Résultat financier | 1 009 000 |
Résultat courrant | 7 219 000 |
Produit exceptionnel | 2 368 000 |
Charges exceptionnelles | 5 977 000 |
Résultat exceptionnel | -3 609 000 |
Résultat net | 2 011 000 |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 00292 Plasturgie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM