MME Emmanuelle FAMY
Directeur général de FAMY
MME Emmanuelle FAMY a 47 ans ( naissance en 1975), elle est Directeur général de la société FAMY
MME Emmanuelle FAMY peut être contacté au siège de la société FAMY par courrier à l'adresse FAMY 415 RUE DE LA POSTE BP 6 CHATILLON EN MICHAILLE 01208 BELLEGARDE SUR VALSERINE CEDEX FRANCE
La société FAMY est principalement dirigée par MME Emmanuelle FAMY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ,terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4312A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires), les activités sont :
- Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- débroussaillage, remblayage
- le déblayage des chantiers
- les travaux de dérochement, destruction à l'explosif, etc.
- les travaux courants de creusement de tranchées
- l'exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations (VRD, canalisations urbaines, etc.)
- les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
La société FAMY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/10/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 76420021800015.
- M Franck DAUBIGNEY, Commissaire aux comptes suppléant (1973) depuis le 14 septembre 2016
- M Jacques FAMY, Président (1966) depuis le 15 février 2013
- M Mathieu MERLE, Commissaire aux comptes suppléant (1980) depuis le 14 septembre 2016
- MME Emmanuelle FAMY, Directeur général (1975) depuis le 15 février 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FAMY est de 49 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean FAMY, Président (1939) du 07 décembre 2004 au 19 mars 2011
- M Jean FAMY, Président du conseil de surveillance (1939) du 19 mars 2011 au 25 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- FIREX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 novembre 2016
- SAS ORIAL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 septembre 2016
- BLANC NEVEUX, Commissaire aux comptes titulaire du 21 juillet 2015 au 14 septembre 2016
415 RUE DE LA POSTE
01200 CHATILLON EN MICHAILLE
Téléphone : Société
FAMY
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FAMY | |
Entrepreneurs individuels | FAMY | |
Identifiant de l'entreprise | 764200218 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 415 RUE DE LA POSTE 01200 CHATILLON EN MICHAILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1964 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 34 572 000,00 | |
Résultat net | 592 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité principale de l'entreprise | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité principale | 4312A | |
Première activité | 4312A | |
Deuxième activité | 0811Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Synonyme | terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires | |
Principal | terrassier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 18 528 000 |
Immobilisation incorporelle | 18 000 |
Immobilisation corporelle | 12 867 000 |
Immobilisation financière | 5 643 000 |
Actif circulant net | 19 262 000 |
Stock | 3 894 000 |
Avance | 300 |
Créance | 13 649 000 |
Placement | 1 719 000 |
Total Actif | 37 790 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 656 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 747 000 |
Dette | 21 386 000 |
Total Passif | 37 790 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 34 572 000 |
Produit d'exploitation | 36 720 000 |
Charge d'exploitation | 37 794 000 |
Résultat d'exploitation | -1 074 000 |
Produit financier net | 1 028 000 |
Charge financière | 328 000 |
Résultat financier | 700 000 |
Résultat courrant | -374 000 |
Produit exceptionnel | 1 301 000 |
Charges exceptionnelles | 517 000 |
Résultat exceptionnel | 784 000 |
Résultat net | 592 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
76420021800015 | FAMY 415 RUE DE LA POSTE BP 6 CHATILLON EN MICHAILLE 01208 BELLEGARDE SUR VALSERINE CEDEX FRANCE |
76420021800015 | FAMY 415 RUE DE LA POSTE BP 6 CHATILLON EN MICHAILLE 01208 BELLEGARDE SUR VALSERINE CEDEX FRANCE |
76420021800213 | FAMY FLORET BTP FAMY PAYS DE SAVOIE 74540 ALBY SUR CHERAN FRANCE |
76420021800270 | FAMY EN MAGNIN 39240 ARINTHOD FRANCE |
76420021800056 | FAMY 415 RUE DE LA POSTE CHATILLON EN MICHAILLE 01208 BELLEGARDE SUR VALSERINE CEDEX FRANCE |
76420021800288 | FAMY ROUTE DE CHEVREAUX 71480 CUISEAUX FRANCE |
76420021800288 | FAMY ROUTE DE CHEVREAUX 71480 CUISEAUX FRANCE |
76420021800262 | FAMY 25 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 39100 DOLE FRANCE |
76420021800254 | FAMY ROUX TP RUE PROSPER SORDET 39570 FREBUANS FRANCE |
76420021800031 | FAMY 01200 LANCRANS FRANCE |
76420021800247 | FAMY 500 IMPASSE DE CALIDON 01000 ST DENIS LES BOURG FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président, Président du directoire, Membre du directoire : FAMY Jacques, Roger, henri, Théodore Directeur général, Membre du directoire : RONDOT Emmanuelle, Geneviève né(e) FAMY Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : FAMY Jean, Théodore Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : FAMY Claude, Roger, François Commissaire aux comptes titulaire : FIREX Commissaire aux comptes titulaire : AUDREX (SA) Commissaire aux comptes suppléant : FOURNIER Jean-Paul Commissaire aux comptes suppléant : RICHARD Michel
A FREBUANS (JURA ) Rue Prosper Sodet
Au siège social du vendeur à Frébuans (Jura) Rue Prosper Sordet.
au siège du fonds vendu
Président, Président du directoire, Membre du directoire : FAMY Jacques, Roger, henri, Théodore Directeur général, Membre du directoire : RONDOT Emmanuelle, Geneviève né(e) FAMY Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : FAMY Jean, Théodore Vice-président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : FAMY Claude, Roger, François Commissaire aux comptes titulaire : FIREX Commissaire aux comptes titulaire : SAS ORIAL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : DAUBIGNEY Franck Commissaire aux comptes suppléant : MERLE Mathieu
Président, Président du directoire, Membre du directoire, Membre du conseil de surveillance : FAMY Jacques, Roger, henri, Théodore ; Directeur général, Membre du directoire, Membre du conseil de surveillance : FAMY Emmanuelle, Geneviève ; Membre du conseil de surveillance : FAMY Geneviève, Marie, Claude ; Membre du conseil de surveillance : FAMY Jean-Christophe, François ; Commissaire aux comptes titulaire : FIREX ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS ORIAL (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUBIGNEY Franck ; Commissaire aux comptes suppléant : MERLE Mathieu
Art.L.236-14 du code de commerce
Art.L.236-14 du code de commerce
Art.L.236-14 du code de commerce
Art.L.236-14 du code de commerce
Président : LAFARGE GRANULATS - LGà; Directeur général : TARICCO Philippe Gabriel Josephà; Commissaire aux comptes : MAZARS