M Francis PERGAY
Directeur général de PERGAY SAS
M Francis PERGAY a 68 ans ( naissance en 1954), est Directeur général de la société PERGAY SAS
M Francis PERGAY peut être contacté au siège de la société PERGAY SAS par courrier à l'adresse PERGAY SAS ESPACE NEPTUNE RUE DE NEXON BP 338 87009 LIMOGES CEDEX 1 FRANCE
La société PERGAY SAS est principalement dirigée par M Francis PERGAY qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société PERGAY SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/09/1969 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 76950060400095.
- M Francis PERGAY, Directeur général (1954) depuis le 21 novembre 2009
- M Jacques PERGAY, Président (1946) depuis le 21 novembre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PERGAY SAS est de 72 ans. Le plus jeune à 68 ans, le plus agé 76 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre PERGAY, Président (1917) du 19 janvier 2005 au 02 mai 2007
- M Francis PERGAY, Directeur général (1954) du 02 mai 2007 au 21 novembre 2009
- M Jacques PERGAY, Administrateur (1946) du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
- M Jacques PERGAY, Président (1946) du 02 mai 2007 au 21 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PERGAY SAS | |
Entrepreneurs individuels | PERGAY SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 769500604 | |
Numéro interne du siège | 00095 | |
Adresse | RUE DE NEXON 87000 87009 LIMOGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 juillet 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1969 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 123 400,00 | |
Résultat net | -50 500,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 914 400 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 676 500 |
Immobilisation financière | 237 900 |
Actif circulant net | 147 700 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 81 600 |
Placement | 66 100 |
Total Actif | 1 062 200 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 399 200 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 662 900 |
Total Passif | 1 062 200 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 123 400 |
Produit d'exploitation | 131 000 |
Charge d'exploitation | 163 100 |
Résultat d'exploitation | -32 100 |
Produit financier net | 2 700 |
Charge financière | 21 100 |
Résultat financier | -18 400 |
Résultat courrant | -50 500 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -50 500 |
Siret | Etablissement |
---|---|
76950060400095 | PERGAY SAS ESPACE NEPTUNE RUE DE NEXON BP 338 87009 LIMOGES CEDEX 1 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Président : PERGAY Jacques Louis Georges Directeur général : PERGAY Francis Frédéric Roland Commissaire aux comptes titulaire : AUTELIN Christian Commissaire aux comptes suppléant : OUDART Francis
Président : PERGAY Jacques, Louis, Georges ; Directeur général : PERGAY Francis, Frédéric, Roland