M Patrick MARNE
Administrateur de SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS
M Patrick MARNE a 63 ans ( naissance en 1959), est Administrateur de la société SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS
M Patrick MARNE peut être contacté au siège de la société SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS par courrier à l'adresse SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS 2 ROUTE DE SAINT AIGNAN 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE FRANCE, par téléphone au 0247508098
La société SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS est principalement dirigée par M Patrick MARNE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de vins effervescents ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102A (Fabrication de vins effervescents), les activités sont :
- Fabrication de vins effervescents
- la fabrication de champagnes
- la production de vins mousseux et de crémants
- la fabrication de vin effervescent sans alcool ou faiblement alcoolisé
- le vieillissement des vins effervescents pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins effervescents
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication d'apéritifs à base de vins (cf11.02B) et de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77528629700012.
- M Alain BONGARD, Administrateur (1957) depuis le 04 septembre 2013
- M Didier AVENET, Administrateur (1959) depuis le 04 septembre 2013
- M Didier AVENET, Vice-président (1959) depuis le 18 mars 2016
- M Frederic MOREAU, Administrateur (1976) depuis le 04 septembre 2013
- M Herve DENIS, Président (1963) depuis le 04 septembre 2013
- M Hubert LATOUCHE, Administrateur (1956) depuis le 04 septembre 2013
- M Jacky GAUDRON, Administrateur (1959) depuis le 18 mars 2016
- M Lionel TESSON, Commissaire aux comptes titulaire (1958) depuis le 18 mars 2016
- M Michel DUNEIGRE, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 18 mars 2016
- M Patrick MARNE, Administrateur (1959) depuis le 04 septembre 2013
- M Sebastien GERBAULT, Administrateur (1980) depuis le 04 septembre 2013
- M Vincent DENIS, Administrateur (1977) depuis le 18 mars 2016
- MME Emeline HASCOET, Directeur général (1980) depuis le 04 septembre 2013
L'âge moyen des 13 dirigeants de la société SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS est de 58 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacky PETIBON, Administrateur (1949) du 04 septembre 2013 au 18 mars 2016
- M Jean-Louis CHEVALLIER, Président (1950) du 04 mai 2004 au 18 mars 2016
- M Michel JULIEN, Administrateur (1942) du 04 septembre 2013 au 18 mars 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS | |
Entrepreneurs individuels | SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS | |
Identifiant de l'entreprise | 775286297 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 2 RTE DE SAINT AIGNAN 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 3 653 000,00 | |
Résultat net | 218 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102A : Fabrication de vins effervescents | |
Activité principale de l'entreprise | 1102A : Fabrication de vins effervescents | |
Activité principale | 1102A | |
Première activité | 1102A | |
Deuxième activité | 4634Z | |
Troisième activité | 8292Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de vins effervescents | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins effervescents |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 468 000 |
Immobilisation incorporelle | 2 000 |
Immobilisation corporelle | 2 346 000 |
Immobilisation financière | 120 000 |
Actif circulant net | 5 213 000 |
Stock | 4 058 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 069 000 |
Placement | 85 000 |
Total Actif | 7 681 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 602 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 56 000 |
Dette | 5 023 000 |
Total Passif | 7 681 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 653 000 |
Produit d'exploitation | 3 562 000 |
Charge d'exploitation | 3 265 000 |
Résultat d'exploitation | 297 000 |
Produit financier net | 930 |
Charge financière | 49 000 |
Résultat financier | -48 000 |
Résultat courrant | 249 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 18 000 |
Résultat exceptionnel | -14 000 |
Résultat net | 218 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77528629700012 | SCA CAVE DES PRODUCTEURS DE MONTLOUIS 2 ROUTE DE SAINT AIGNAN 37270 MONTLOUIS SUR LOIRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 01384 Vins de Champagne
- 00804 VRP
Trésorier partant : Chaput, Jean-Louis Raphël Armand, nomination du Trésorier : Denis, Vincent Brice Hugues, Trésorier adjoint partant : Avenet, Didier Alain, nomination du Trésorier adjoint : Gaudron, Jacky
nomination du Directeur général : Buraud, nom d'usage : Hascoet, Emeline, nomination du Vice-président : Denis, Hervé, nomination de l'Administrateur : Avenet, Didier, nomination de l'Administrateur : Moreau, Frédéric, nomination de l'Administrateur : Marne, Patrick, nomination de l'Administrateur : Bongard, Alain, nomination de l'Administrateur : Latouche, Hubert, nomination de l'Administrateur : Julien, Michel, nomination de l'Administrateur : Gerbault, Sébastien, nomination de l'Administrateur : Petibon, Jacky
Administrateur partant : Julien, Michel, Administrateur partant : Petibon, Jacky
modification du Président Chevallier, Jean-Louis, modification du Président Denis, Hervé, modification de l'Administrateur Denis, Vincent Brice Hugues, modification de l'Administrateur Gaudron, Jacky, nomination du Vice-président : Avenet, Didier
nomination de l\'Administrateur : EARL Hervé DENIS