M Christian BARBARIN
Directeur général de ANJOS VENTILATION
M Christian BARBARIN a 64 ans ( naissance en 1960), est Directeur général de la société ANJOS VENTILATION
M Christian BARBARIN peut être contacté au siège de la société ANJOS VENTILATION par courrier à l'adresse ANJOS VENTILATION LA ROCHE BLANCHE 01230 TORCIEU FRANCE, par téléphone au 0474374444 ou par fax au 04Â 74Â 36Â 20Â 60
La société ANJOS VENTILATION est principalement dirigée par M Christian BARBARIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels ,fabricant d'équipements aérauliques, fabricant d'équipements frigorifiques, fabricant d'équipements frigorifiques industriels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2825Z (Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels), les activités sont :
- Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- la fabrication d'équipements industriels pour la production du froid, y compris l'assemblage des éléments les composant
- la fabrication de machines et d'appareils pour le conditionnement de l'air, y compris pour les véhicules automobiles
- la fabrication de ventilateurs à usage non domestique
- la fabrication d'échangeurs de chaleur
- la fabrication de machines à liquéfier l'air ou le gaz
- la fabrication de matériels pour filtrer ou dépoussiérer l'air ou les gaz
- la fabrication de ventilateurs de grenier (ventilateurs sur pignon, ventilateurs sur toit, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de matériel, de machines et d'appareils pour la production du froid de type ménager (cf27.51Z)
- la fabrication de ventilateurs de type ménager (cf27.51Z)
La société ANJOS VENTILATION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/08/1968 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77554591600014.
- M Christian BARBARIN, Directeur général (1960) depuis le 21 décembre 2004
- M Laurent BARBARIN, Président (1958) depuis le 24 octobre 2009
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ANJOS VENTILATION est de 65 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Joseph BARBARIN, Président du conseil de surveillance (1928) du 21 décembre 2004 au 03 décembre 2011
- MME Beatrice BARBARIN, Président du conseil de surveillance (1964) du 03 décembre 2011 au 31 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANJOS VENTILATION | |
Entrepreneurs individuels | ANJOS VENTILATION | |
Identifiant de l'entreprise | 775545916 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | ROCHE BLANCHE 01230 TORCIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1968 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 3 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1968 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2825Z : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Activité principale de l'entreprise | 2825Z : Fabrication équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Activité principale | 2825Z | |
Première activité | 2825Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Autres industrie | |
Activite | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | |
Synonyme | fabricant d'équipements aérauliques, fabricant d'équipements frigorifiques, fabricant d'équipements frigorifiques industriels | |
Principal | fabricant d'équipement frigorifique et aérauliques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
77554591600014 | ANJOS VENTILATION LA ROCHE BLANCHE 01230 TORCIEU FRANCE |
77554591600014 | ANJOS VENTILATION LA ROCHE BLANCHE 01230 TORCIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00044 Industries chimiques
- 01412 Installation aéraulique frigorifique et thermique
- 00914 Métallurgie Ain
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00887 Métallurgie Eure
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00948 Métallurgie Orne
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 02003 Métallurgie Vosges
Membre du directoire et directeur général : BARBARIN Christian Président du Conseil de Surveillance : BARBARIN Béatrice né(e) MERMET Vice-président et membre du conseil de surveillance : BARBARIN Christine, Denise né(e) PALOMARES Membre du Conseil de Surveillance : H.B.ROCHE BLANCHE (SC) Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMMISSARIAT COMPTABILITE
Président : BARBARIN Laurent Directeur général : BARBARIN Christian Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE CONTROLE ET D'ORGANISATION Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT COMMISSARIAT COMPTABILITE
Président : BARBARIN Laurent ; Directeur général : BARBARIN Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : INKIPIO AUDIT