M Jhonny TALVY
Gérant de LES GALERIES DE COMPIEGNE
M Jhonny TALVY a 64 ans ( naissance en 1958), est Gérant de la société LES GALERIES DE COMPIEGNE
M Jhonny TALVY peut être contacté au siège de la société LES GALERIES DE COMPIEGNE par courrier à l'adresse LES GALERIES DE COMPIEGNE 33 COURS GUYNEMER 60200 COMPIEGNE FRANCE
La société LES GALERIES DE COMPIEGNE est principalement dirigée par M Jhonny TALVY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société LES GALERIES DE COMPIEGNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77562831600041.
- M Jhonny TALVY, Gérant (1958) depuis le 29 janvier 2011
Anciens dirigeants :
- M Bertrand DELAUNAY, Président du conseil d`administration (1961) du 19 janvier 2005 au 29 janvier 2011
- M Raymond BARTHOLIN, Administrateur (1940) du 19 janvier 2005 au 29 janvier 2011
- MME Juliana DELAUNAY, Administrateur (1971) du 19 janvier 2005 au 29 janvier 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES GALERIES DE COMPIEGNE | |
Entrepreneurs individuels | LES GALERIES DE COMPIEGNE | |
Identifiant de l'entreprise | 775628316 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 33 CRS GUYNEMER 60200 COMPIEGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
77562831600041 | LES GALERIES DE COMPIEGNE 33 COURS GUYNEMER 60200 COMPIEGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Gérant : TALVY Jhonny Marie André Expédit Commissaire aux comptes titulaire : PAJOT Rémi Commissaire aux comptes suppléant : MEDINA Ephraim