MME Annie JALLU
Administrateur de PRIVE SA
MME Annie JALLU a 54 ans ( naissance en 1968), elle est Administrateur de la société PRIVE SA
MME Annie JALLU peut être contacté au siège de la société PRIVE SA par courrier à l'adresse PRIVE SA ZONE INDUSTRIELLE 98 AVENUE DU GENERAL PATTON BP 526 51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX FRANCE, par téléphone au 0326686666 ou par fax au 03Â 26Â 65Â 02Â 71
La société PRIVE SA est principalement dirigée par MME Annie JALLU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques ,métallurgie, fabricant de réservoirs, fabriquant de citernes, fabricant de conteneurs métalliques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2529Z (Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques), les activités sont :
- Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques
- la fabrication de grands réservoirs, de citernes et de cuves métalliques fixes
- la fabrication de bouteilles, citernes et réservoirs métalliques pour gaz comprimés ou liquéfiés
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de fûts, tonnelets, bidons, boites, seaux, etcmétalliques, quelle qu'en soit leur taille pour le transport des marchandises (cf25.91Z)
- la fabrication de conteneurs de transport (cf29.20Z)
La société PRIVE SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/10/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77573906300045.
- M Herve DIJONNEAU, Administrateur (1938) depuis le 26 septembre 2011
- M Jean GENETON, Administrateur (1937) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean RAPINAT, Administrateur (1957) depuis le 03 mai 2005
- M Jean-Michel PRIVE, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean-Michel PRIVE, Directeur général (1961) depuis le 26 avril 2005
- MME Annie JALLU, Administrateur (1968) depuis le 15 septembre 2015
- MME Catherine PRIVE, Administrateur (1967) depuis le 15 septembre 2015
- MME Laurette BERTHE, Commissaire aux comptes titulaire (1959) depuis le 15 septembre 2015
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société PRIVE SA est de 66 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 85 ans.
Anciens dirigeants :
- M Daniel PRIVE, Administrateur (1928) du 19 janvier 2005 au 19 septembre 2012
- M Herve DIJONNEAU, Administrateur (1938) du 19 janvier 2005 au 26 septembre 2011
- M Roger GILARDI, Administrateur (1926) du 19 janvier 2005 au 26 avril 2005
Dirigeants personne morale:
- FRERET WILEMME AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 15 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PRIVE SA | |
Entrepreneurs individuels | PRIVE SA | |
Identifiant de l'entreprise | 775739063 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | 98 AV DU GENERAL PATTON 51000 51010 CHALONS EN CHAMPAGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 27 286 000,00 | |
Résultat net | 2 122 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2529Z : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques | |
Activité principale de l'entreprise | 2529Z : Fabrication d'autres réservoirs, citernes, conteneurs métalliques | |
Activité principale | 2529Z | |
Première activité | 2529Z | |
Deuxième activité | 4399B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Métallurgie | |
Activite | Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | |
Synonyme | métallurgie, fabricant de réservoirs, fabriquant de citernes, fabricant de conteneurs métalliques | |
Principal | fabricant de réservoirs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 5 156 000 |
Immobilisation incorporelle | 129 000 |
Immobilisation corporelle | 4 895 000 |
Immobilisation financière | 131 000 |
Actif circulant net | 17 843 000 |
Stock | 6 832 000 |
Avance | 13 000 |
Créance | 2 572 000 |
Placement | 8 427 000 |
Total Actif | 22 999 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 17 910 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 401 000 |
Dette | 4 688 000 |
Total Passif | 22 999 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 27 286 000 |
Produit d'exploitation | 26 968 000 |
Charge d'exploitation | 24 692 000 |
Résultat d'exploitation | 2 276 000 |
Produit financier net | 541 000 |
Charge financière | 75 000 |
Résultat financier | 466 000 |
Résultat courrant | 2 742 000 |
Produit exceptionnel | 220 000 |
Charges exceptionnelles | 109 000 |
Résultat exceptionnel | 111 000 |
Résultat net | 2 122 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77573906300045 | PRIVE SA ZONE INDUSTRIELLE 98 AVENUE DU GENERAL PATTON BP 526 51010 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 68 48 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chalonsenchampagne.fr.
Les greffiers sont : LESCANNE Jean Baptiste
Le greffe est ouvert 08H30 Ã 12H00/13H30 Ã 17H00
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00898 Métallurgie Allier
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 00923 Métallurgie Charente Maritime
- 01885 Métallurgie Cote d'or
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 01525 Métallurgie Nord Dunkerque
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00920 Métallurgie Vienne
- 01732 Métallurgie Yonne
modification de l'Administrateur Prive, Daniel
nomination de l'Administrateur : Prive, Catherine Danielle, nomination de l'Administrateur : Prive, nom d'usage : Jallu, Annie Nicole
modification du Directeur général délégué administrateur Prive, Catherine Danielle ; modification du Directeur général délégué administrateur Prive, nom d'usage : Jallu, Annie Nicole ; Administrateur partant : Geneton, Jean Louis
Administrateur partant : Dijonneau, Hervé Louis Marie ; nomination de l'Administrateur : Lizot, Dimitri Jean-Jacques Daniel
Administrateur partant : Lizot, Dimitri Jean-Jacques Daniel