M Armand DURAND
Administrateur de SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE
M Armand DURAND a 52 ans ( naissance en 1970), est Administrateur de la société SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE
M Armand DURAND peut être contacté au siège de la société SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE par courrier à l'adresse SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE BOULEVARD JULES FERRY 34320 FONTES FRANCE
La société SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE est principalement dirigée par M Armand DURAND qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77599756200019.
- M Armand DURAND, Administrateur (1970) depuis le 09 juillet 2011
- M Daniel MAFFRE, Administrateur (1957) depuis le 23 juin 2009
- M Gerard MILLAT, Vice-président (1948) depuis le 23 juin 2009
- M Jean-Luc BOUSQUET, Président (1968) depuis le 26 juin 2010
- M Laurent BURGUIERE, Administrateur (1967) depuis le 19 septembre 2014
- M Laurent COMBES, Administrateur (1964) depuis le 25 juillet 2015
- M Maciel DA CONCEICAO, Administrateur (1954) depuis le 20 juillet 2012
- M Marc FERRET, Administrateur (1966) depuis le 23 juin 2009
- M Yves FORMENT, Vice-président (1955) depuis le 07 septembre 2004
- MME Isabelle SANCHEZ, Administrateur (1947) depuis le 23 juin 2009
L'âge moyen des 10 dirigeants de la société SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE est de 62 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard ROQUES, Directeur général (1953) du 07 septembre 2004 au 09 juillet 2011
- M Eric JULLIEN, Administrateur (1960) du 05 octobre 2004 au 09 juillet 2011
- M Franck CAVALLIER, Administrateur (1959) du 23 juin 2009 au 26 juin 2010
- M Jean-Marc DEBRU, Administrateur (1967) du 23 juin 2009 au 25 juillet 2015
- M Louis NAVARRO, Vice-président (1948) du 07 septembre 2004 au 05 octobre 2004
- M Michel DEJEAN, Administrateur (1949) du 07 septembre 2004 au 19 septembre 2014
- M Olivier BRUN, Administrateur (1958) du 23 juin 2009 au 20 juillet 2012
- MME Isabelle SANCHEZ, Administrateur (1947) du 05 octobre 2004 au 23 juin 2009
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 25 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE | |
Entrepreneurs individuels | SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE | |
Identifiant de l'entreprise | 775997562 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | BD JULES FERRY 34320 FONTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité principale | 1102B | |
Première activité | 1102B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
77599756200019 | SOC CAVE COOP AGRIC VINI LA FONTESOLE BOULEVARD JULES FERRY 34320 FONTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 28 29 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-beziers.fr.
Les greffiers sont : PIQUET Emmanuelle , MONESTIER Hélène
Le greffe est ouvert SERVICE RCS du LUN-VEN : DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI) AUTRES SERVICES 8H A 12H ET DE 14H A 17H (16H LE VENDREDI)
Président : DEJEAN Michel. Vice-Président : FORMENT Yves. Vice-Président : MILLAT Gerard. Secrétaire : PORCAR Robert. Trésorier : BOUSQUET Jean-Luc. Administrateur : BRUN Olivier. Administrateur : JULLIEN Eric. Administrateur : CAVALLIER Franck. Administrateur : FERRET Marc. Administrateur : SANCHEZ Isabelle né(e) JIMENEZ. Administrateur : MAFFRE Daniel. Administrateur : DEBRU Jean-Marc. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SA). Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean Pierre. Directeur : ROQUES Bernard.
Président : BOUSQUET Jean-Luc Vice-Président : FORMENT Yves Vice-Président : MILLAT Gerard Trésorier : CAVALLIER Franck Secrétaire : PORCAR Robert Administrateur : DEJEAN Michel Administrateur : BRUN Olivier Administrateur : JULLIEN Eric Administrateur : FERRET Marc Administrateur : SANCHEZ Isabelle né(e) JIMENEZ Administrateur : MAFFRE Daniel Administrateur : DEBRU Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean, Pierre Directeur : ROQUES Bernard
Président : BOUSQUET Jean-Luc Vice-Président : FORMENT Yves Vice-Président : MILLAT Gerard Trésorier : CAVALLIER Franck Secrétaire : JULLIEN Eric Administrateur : DURAND Armand Administrateur : DEJEAN Michel Administrateur : BRUN Olivier Administrateur : FERRET Marc Administrateur : SANCHEZ Isabelle né(e) JIMENEZ Administrateur : MAFFRE Daniel Administrateur : DEBRU Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean, Pierre Directeur : PLUT Olivier
Président : BOUSQUET Jean-Luc Vice-Président : FORMENT Yves Vice-Président : MILLAT Gerard Trésorier : CAVALLIER Franck Secrétaire : JULLIEN Eric Administrateur : DURAND Armand Administrateur : DA CONCEICAO Maciel Administrateur : DEJEAN Michel Administrateur : FERRET Marc Administrateur : SANCHEZ Isabelle né(e) JIMENEZ Administrateur : MAFFRE Daniel Administrateur : DEBRU Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean, Pierre Directeur : PLUT Olivier
Président : BOUSQUET Jean-Luc Vice-président : FORMENT Yves Vice-président : MILLAT Gerard Trésorier : CAVALLIER Franck Secrétaire : JULLIEN Eric Administrateur : DURAND Armand Administrateur : DA CONCEICAO Maciel Administrateur : FERRET Marc Administrateur : SANCHEZ Isabelle né(e) JIMENEZ Administrateur : MAFFRE Daniel Administrateur : DEBRU Jean-Marc Administrateur : BURGUIERE Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean, Pierre Directeur : PLUT Olivier
Président : BOUSQUET Jean-Luc Vice-président : FORMENT Yves Vice-président : MILLAT Gerard Trésorier : CAVALLIER Franck Secrétaire : JULLIEN Eric Administrateur : DURAND Armand Administrateur : DA CONCEICAO Maciel Administrateur : FERRET Marc Administrateur : SANCHEZ Isabelle né(e) JIMENEZ Administrateur : MAFFRE Daniel Administrateur : BURGUIERE Laurent Administrateur : COMBES Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean, Pierre Directeur : PLUT Olivier
Président : BOUSQUET Jean-Luc Vice-président : FORMENT Yves Vice-président : MILLAT Gerard Directeur : DROUET Cédric Trésorier : CAVALLIER Franck Secrétaire : JULLIEN Eric Administrateur : DURAND Armand Administrateur : DA CONCEICAO Maciel Administrateur : FERRET Marc Administrateur : SANCHEZ Isabelle né(e) JIMENEZ Administrateur : MAFFRE Daniel Administrateur : BURGUIERE Laurent Administrateur : COMBES Laurent Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean, Pierre
Président : BOUSQUET Jean-Luc ; Vice-président : FORMENT Yves ; Vice-président : MILLAT Gerard ; Administrateur : BARDOU Philippe ; Administrateur : MONTELS Jeremy ; Directeur : DROUET Cédric ; Trésorier : CAVALLIER Franck ; Secrétaire : JULLIEN Eric ; Administrateur : DURAND Armand ; Administrateur : DA CONCEICAO Maciel ; Administrateur : FERRET Marc ; Administrateur : BURGUIERE Laurent ; Administrateur : COMBES Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES HARDTMEYER HUC (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : COQ Jean, Pierre
Président : BOUSQUET Jean-Luc ; Vice-président : FORMENT Yves ; Vice-président : MILLAT Gerard ; Administrateur : BARDOU Philippe ; Administrateur : MONTELS Jeremy ; Directeur : DROUET Cédric ; Trésorier : CAVALLIER Franck ; Secrétaire : JULLIEN Eric ; Administrateur : DURAND Armand ; Administrateur : DA CONCEICAO Maciel ; Administrateur : FERRET Marc ; Administrateur : BURGUIERE Laurent ; Administrateur : COMBES Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BILLY Jérôme
Président : BOUSQUET Jean-Luc ; Vice-président : FORMENT Yves ; Vice-président : COMBES Laurent ; Administrateur : MILLAT Gerard ; Administrateur : BARDOU Philippe ; Administrateur : MONTELS Jeremy ; Directeur : DROUET Cédric ; Trésorier : CAVALLIER Franck ; Secrétaire : JULLIEN Eric ; Administrateur : DURAND Armand ; Administrateur : DA CONCEICAO Maciel ; Administrateur : FERRET Marc ; Administrateur : BURGUIERE Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BILLY Jérôme
Président : BOUSQUET Jean-Luc ; Vice-président : FORMENT Yves ; Vice-président : COMBES Laurent ; Administrateur : MILLAT Gerard ; Administrateur : BARDOU Philippe ; Administrateur : MONTELS Jeremy ; Administrateur : GIL Alain ; Directeur : DROUET Cédric ; Trésorier : CAVALLIER Franck ; Secrétaire : JULLIEN Eric ; Administrateur : DURAND Armand ; Administrateur : DA CONCEICAO Maciel ; Administrateur : FERRET Marc ; Administrateur : BURGUIERE Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BILLY Jérôme
Président : BOUSQUET Jean-Luc ; Secrétaire : JULLIEN Eric ; Administrateur : FERRET Marc ; Administrateur : DA CONCEICAO Maciel ; Administrateur : BURGUIERE Laurent ; Administrateur : BARDOU Philippe ; Administrateur : MONTELS Jeremy ; Administrateur : GIL Alain ; Administrateur : CAVALLIER Franck ; Vice-président : DURAND Armand ; Vice-président : FORMENT Yves ; Directeur : DROUET Cédric ; Trésorier : COMBES Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC ; Commissaire aux comptes suppléant : BILLY Jérôme