M Jean BLANC
Vice-président de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS D'ARGELES SUR MER
M Jean BLANC a 93 ans ( naissance en 1931), est Vice-président de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS D'ARGELES SUR MER
M Jean BLANC peut être contacté au siège de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS D'ARGELES SUR MER par courrier à l'adresse SOC COOP AGRIC VINIFIC VIGNERONS LIARO MAS MIRAFLOR ROUTE DE CANET 66000 PERPIGNAN FRANCE
La société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS D'ARGELES SUR MER est principalement dirigée par M Jean BLANC qui en est Vice-président.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS D'ARGELES SUR MER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/06/1984 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77612912400025.
- M Gerard DEMONTE, Président (1947) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean ROIG, Vice-président (1948) depuis le 29 mai 2010
- M Michel COSTA, Vice-président (1950) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS D'ARGELES SUR MER est de 76 ans. Le plus jeune à 74 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Andre LLOSE, Administrateur (1928) du 19 janvier 2005 au 29 mai 2010
- M Claude DEMONTE, Administrateur (1978) du 29 mai 2010 au 17 avril 2013
- M Henri DE SAINT JULIEN, Administrateur (1955) du 19 janvier 2005 au 29 mai 2010
- M Jean BLANC, Vice-président (1931) du 19 janvier 2005 au 29 mai 2010
- M Jean MILLAN, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 28 mars 2017
- M Jean-Pierre GRILL, Administrateur (1951) du 19 janvier 2005 au 28 mars 2017
- M Lucien NOGUES, Administrateur (1932) du 19 janvier 2005 au 29 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE DE GESTION AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 26 avril 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 mai 2012 : GRILL Jean-Pierre nom d'usage : GRILL n'est plus vice-président. GRILL Jean-Pierre nom d'usage : GRILL devient administrateur. MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN n'est plus administrateur. MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN devient secrétaire. COSTA Michel nom d'usage : COSTA n'est plus administrateur. COSTA Michel nom d'usage : COSTA devient vice-président. MILHASSON Gabriel Marie Antonin nom d'usage : MILHASSON devient trésorier.)
- 26 mai 2013 : MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN n'est plus secrétaire. MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN devient administrateur. DEMONTE Claude Marcel Armand nom d'usage : DEMONTE n'est plus administrateur. DEMONTE Claude Marcel Armand nom d'usage : DEMONTE devient secrétaire.)
- 08 mai 2016 : MILHASSON Gabriel Marie Antonin nom d'usage : MILHASSON n'est plus trésorier. RUIZ ADAME Serafin nom d'usage : RUIZ ADAME devient trésorier.)
- 07 avril 2017 : GRILL Jean-Pierre nom d'usage : GRILL n'est plus administrateur. MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN n'est plus administrateur)
- 07 février 2019 : MALLAU Franck Jean Antoine nom d'usage : MALLAU devient administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS D'ARGELES SUR MER | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE VINIFICATION LES VIGNERONS D'ARGELES SUR MER | |
Identifiant de l'entreprise | 776129124 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | RTE DE SOREDE 66700 ARGELES SUR MER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 26 mars 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 543 602,00 | |
Résultat net | 340,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 329 433 |
Immobilisation incorporelle | 1 940 |
Immobilisation corporelle | 310 313 |
Immobilisation financière | 17 180 |
Actif circulant net | 1 233 243 |
Stock | 595 798 |
Avance | 0 |
Créance | 185 439 |
Placement | 452 006 |
Total Actif | 1 562 675 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 823 637 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 167 500 |
Dette | 571 538 |
Total Passif | 1 562 675 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 543 602 |
Produit d'exploitation | 566 583 |
Charge d'exploitation | 569 934 |
Résultat d'exploitation | -3 351 |
Produit financier net | 1 876 |
Charge financière | 666 |
Résultat financier | 1 211 |
Résultat courrant | -2 141 |
Produit exceptionnel | 12 665 |
Charges exceptionnelles | 10 185 |
Résultat exceptionnel | 2 480 |
Résultat net | 340 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77612912400025 | SOC COOP AGRIC VINIFIC VIGNERONS ROUTE DE SOREDE BP 64 66700 ARGELES SUR MER FRANCE |
77612912400017 | SOC COOP AGRIC VINIFIC VIGNERONS LIARO MAS MIRAFLOR ROUTE DE CANET 66000 PERPIGNAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
Président de la société : DEMONTE Gérard Vice-président : GRILL Jean-Pierre Vice-président : ROIG Jean Pierre Administrateur : MILLAN Jean Administrateur : COSTA Michel Administrateur : DEMONTE Claude Marcel Armand Commissaire aux comptes : MONTAGNE Joseph Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE GESTION AUDIT
GRILL Jean-Pierre nom d'usage : GRILL n'est plus vice-président. GRILL Jean-Pierre nom d'usage : GRILL devient administrateur. MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN n'est plus administrateur. MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN devient secrétaire. COSTA Michel nom d'usage : COSTA n'est plus administrateur. COSTA Michel nom d'usage : COSTA devient vice-président. MILHASSON Gabriel Marie Antonin nom d'usage : MILHASSON devient trésorier.
MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN n'est plus secrétaire. MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN devient administrateur. DEMONTE Claude Marcel Armand nom d'usage : DEMONTE n'est plus administrateur. DEMONTE Claude Marcel Armand nom d'usage : DEMONTE devient secrétaire.
MILHASSON Gabriel Marie Antonin nom d'usage : MILHASSON n'est plus trésorier. RUIZ ADAME Serafin nom d'usage : RUIZ ADAME devient trésorier.
GRILL Jean-Pierre nom d'usage : GRILL n'est plus administrateur. MILLAN Jean nom d'usage : MILLAN n'est plus administrateur
MALLAU Franck Jean Antoine nom d'usage : MALLAU devient administrateur