M Benjamin BOURRET
Gérant de FRANCOIS MILLET, BENJAMIN BOURRET, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
M Benjamin BOURRET a 36 ans ( naissance en 1986), est Gérant de la société FRANCOIS MILLET, BENJAMIN BOURRET, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
M Benjamin BOURRET peut être contacté au siège de la société FRANCOIS MILLET, BENJAMIN BOURRET, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES par courrier à l'adresse FRANCOIS MILLET BENJAMIN BOURRET 7 AVENUE GENERAL LECLERC 66000 PERPIGNAN FRANCE, par téléphone au 0468343520
La société FRANCOIS MILLET, BENJAMIN BOURRET, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES est principalement dirigée par M Benjamin BOURRET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités juridiques ,avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6910Z (Activités juridiques), les activités sont :
- Activités juridiques
- la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- conseil et représentation dans des affaires civiles
- conseil et représentation dans des affaires pénales
- conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
- brevets et droits d'auteurs
- rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- la gestion de tutelles et de curatelles
Mais sont exclues les activités :
- les activités des tribunaux (cf84.23Z)
La société FRANCOIS MILLET, BENJAMIN BOURRET, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/10/1994 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77618729600046.
- M Benjamin BOURRET, Gérant (1986) depuis le 10 janvier 2015
- M Francois MILLET, Gérant (1975) depuis le 07 août 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FRANCOIS MILLET, BENJAMIN BOURRET, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES est de 42 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 47 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain GAUTIER, Gérant (1945) du 19 janvier 2005 au 19 août 2008
- M Francois MILLET, Associé-gérant (1975) du 19 août 2008 au 07 août 2010
- MME Maud PAILLETTE, Gérant (1977) du 07 août 2010 au 10 janvier 2015
- MME Sonia HABER-LUTHIER, Gérant (1978) du 26 octobre 2012 au 06 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 08 novembre 2012 : HABER Sonia Anne Madeleine nom d'usage : HABER-LUTHIER devient gérant.)
- 23 janvier 2015 : PAILLETTE Maud Solange Madeleine nom d'usage : PAILLETTE n'est plus gérant. PAILLETTE Maud Solange Madeleine nom d'usage : PAILLETTE n'est plus Associé. BOURRET Benjamin Remy nom d'usage : BOURRET devient gérant. BOURRET Benjamin Remy nom d'usage : BOURRET devient Associé.)
- 17 juillet 2016 : HABER Sonia Anne Madeleine nom d'usage : HABER-LUTHIER n'est plus gérant. HABER Sonia Anne Madeleine nom d'usage : HABER-LUTHIER n'est plus Associé.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FRANCOIS MILLET, BENJAMIN BOURRET, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES | |
Entrepreneurs individuels | FRANCOIS MILLET, BENJAMIN BOURRET, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES | |
Identifiant de l'entreprise | 776187296 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 7 AV GENERAL LECLERC 66000 PERPIGNAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 30 avril 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SCP d'huissiers | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 février 1981 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6910Z : Activités juridiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Juridique | |
Activite | Activités juridiques | |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
77618729600046 | FRANCOIS MILLET BENJAMIN BOURRET 7 AVENUE GENERAL LECLERC 66000 PERPIGNAN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 Ã 12h00/13h45 Ã 16h00
- 02706 Administrateurs & mandataires judiciaires
- 01850 Avocats salariés
- 00277 Avoués
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00240 Greffes des tribunaux de commerce
- 01921 Huissiers de Justice
- 02205 Notariat
Co-gérant associé indéfiniment responsable : MILLET François SébastienCo-gérant associé indéfiniment responsable : PAILLETTE Maud Solange Madeleine.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : MILLET François Sébastien Co-gérant associé indéfiniment responsable : PAILLETTE Maud Solange Madeleine
HABER Sonia Anne Madeleine nom d'usage : HABER-LUTHIER devient gérant.
PAILLETTE Maud Solange Madeleine nom d'usage : PAILLETTE n'est plus gérant. PAILLETTE Maud Solange Madeleine nom d'usage : PAILLETTE n'est plus Associé. BOURRET Benjamin Remy nom d'usage : BOURRET devient gérant. BOURRET Benjamin Remy nom d'usage : BOURRET devient Associé.
HABER Sonia Anne Madeleine nom d'usage : HABER-LUTHIER n'est plus gérant. HABER Sonia Anne Madeleine nom d'usage : HABER-LUTHIER n'est plus Associé.