M Julien BESNEHARD
Administrateur de COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES
M Julien BESNEHARD a 74 ans ( naissance en 1948), est Administrateur de la société COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES
M Julien BESNEHARD peut être contacté au siège de la société COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES par courrier à l'adresse COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES VAL DE RANCE 24 RUE DE DINAN BP 3 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE FRANCE
La société COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES est principalement dirigée par M Julien BESNEHARD qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de cidre et de vins de fruits ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification, fabricant de cidre, cidrerie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1103Z (Fabrication de cidre et de vins de fruits), les activités sont :
- Fabrication de cidre et de vins de fruits
- la fabrication de boissons alcoolisées fermentées, mais non distillées, à base de fruit : cidre, poiré et autres vins de fruits
Mais sont exclues les activités :
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77742204900018.
- M Dominique JOURDAN, Administrateur (1955) depuis le 13 septembre 2014
- M Eric GUEHENEUC, Administrateur (1978) depuis le 26 juin 2010
- M Flavien PERDIEL, Administrateur (1980) depuis le 29 juillet 2017
- M Jean-Francois UGUEN, Administrateur (1974) depuis le 26 juin 2010
- M Julien BESNEHARD, Administrateur (1948) depuis le 13 septembre 2014
- M Maurice SAMSON, Administrateur (1953) depuis le 26 juin 2010
- M Thierry LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER, Président du conseil d`administration (1953) depuis le 31 juillet 2010
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES est de 59 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean BEZIEL, Administrateur (1940) du 19 janvier 2005 au 14 juillet 2016
- M Philippe MUSELLEC, Directeur général (1971) du 07 avril 2009 au 23 avril 2011
- M Thierry LARNAURIE DE FERRAND PUGINIER, Président du conseil d`administration (1953) du 26 juin 2010 au 31 juillet 2010
- M Yannick KERAUDY, Directeur général (1948) du 19 janvier 2005 au 26 juin 2010
Dirigeants personne morale:
- C C A O F, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 juin 2015
- COMPTAGESMA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juin 2015
- EARL ARBORICOLE DU DOMAINE DE KERGOURIO, Administrateur depuis le 13 septembre 2014
- EARL BAUX, Administrateur depuis le 14 juillet 2016
- EARL BRIAND CAINS, Administrateur depuis le 26 juin 2010
- EARL DES POMMIERS, Administrateur depuis le 26 juin 2010
- GAEC DES SOURCES, Administrateur depuis le 26 juin 2010
- SCEA DU MONTMARIN, Administrateur depuis le 26 juin 2010
- SOCIETE CIVILE D`EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERS, Administrateur depuis le 09 juin 2015
- GAEC DE LA PETONNIERE, Administrateur du 26 juin 2010 au 13 septembre 2014
- GAEC DES SOURCES, Administrateur du 26 juin 2010 au 29 juillet 2017
- GROUPEMENT AGRICOLE D`EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA BARILLERE, Administrateur du 13 septembre 2014 au 09 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES | |
Sigle de l'entreprise | LES CELLIERSASSOCIES | |
Entrepreneurs individuels | COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES | |
Identifiant de l'entreprise | 777422049 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 24 RUE DE DINAN 22690 PLEUDIHEN SUR RANCE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 35 270 000,00 | |
Résultat net | 928 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1103Z : Fabrication de cidre et de vins de fruits | |
Activité principale de l'entreprise | 1103Z : Fabrication de cidre et de vins de fruits | |
Activité principale | 1103Z | |
Première activité | 1103Z | |
Deuxième activité | 4634Z | |
Troisième activité | 8292Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de cidre et de vins de fruits | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification, fabricant de cidre, cidrerie | |
Principal | fabricant de cidre |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 15 165 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 644 000 |
Immobilisation corporelle | 12 779 000 |
Immobilisation financière | 742 000 |
Actif circulant net | 24 382 000 |
Stock | 9 249 000 |
Avance | 74 000 |
Créance | 11 322 000 |
Placement | 3 737 000 |
Total Actif | 39 547 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 14 698 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 24 849 000 |
Total Passif | 39 547 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 35 270 000 |
Produit d'exploitation | 36 623 000 |
Charge d'exploitation | 35 498 000 |
Résultat d'exploitation | 1 125 000 |
Produit financier net | 100 000 |
Charge financière | 295 000 |
Résultat financier | -195 000 |
Résultat courrant | 930 000 |
Produit exceptionnel | 518 000 |
Charges exceptionnelles | 364 000 |
Résultat exceptionnel | 154 000 |
Résultat net | 928 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 99 20 00 90 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintmalo.fr.
Les greffiers sont : JEAN Jacques , FRANCOIS Véronique
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45, fermé le jeudi après-midi
Président : BEZIEL Jean. Directeur : MUSELLEC Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : CHATELLIER Philippe. Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F. Directeur financier : RICHEUX Eric.
Président administrateur : BEZIEL Jean Directeur : MUSELLEC Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CHATELLIER Philippe Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F Directeur financier : RICHEUX Eric Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric
Président administrateur : BEZIEL Jean Directeur : MUSELLEC Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CHATELLIER Philippe Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F Directeur financier : RICHEUX Eric Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis Administrateur : GAEC DE LA PETONNIERE (GAEC) représenté par CHOUIN Jean-François, Henri Administrateur : GAEC DES SOURCES (GAEC) représenté par VEAUDELET Thierry
Président administrateur : BEZIEL Jean Directeur : MUSELLEC Philippe Directeur financier : RICHEUX Eric Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis Administrateur : GAEC DE LA PETONNIERE (GAEC) représenté par CHOUIN Jean-François, Henri Administrateur : GAEC DES SOURCES (GAEC) représenté par VEAUDELET Thierry Administrateur : GUEHENEUC Eric, Alain Administrateur : SCEA DU MONTMARIN (SCEA) représenté par LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joeph Administrateur : EARL DES POMMIERS (EARL) représenté par LE GAL Nolwenn, Gwénola Commissaire aux comptes titulaire : CHATELLIER Philippe Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F
Président du Conseil d'Administration : LARNAURIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis-Joseph Administrateur : BEZIEL Jean Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis Administrateur : GAEC DE LA PETONNIERE (GAEC) représenté par CHOUIN Jean-François, Henri Administrateur : GAEC DES SOURCES (GAEC) représenté par VEAUDELET Thierry Administrateur : GUEHENEUC Eric, Alain Administrateur : SCEA DU MONTMARIN (SCEA) représenté par LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Administrateur : EARL DES POMMIERS (EARL) représenté par LE GAL Nolwenn, Gwénola Commissaire aux comptes titulaire : CHATELLIER Philippe Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F Directeur : MUSELLEC Philippe Directeur financier : RICHEUX Eric
Président du conseil d'administration : LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Directeur : MUSELLEC Philippe Administrateur : GAEC DES SOURCES (GAEC) représenté par VEAUDELET Thierry Administrateur : BEZIEL Jean Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis Administrateur : GAEC DE LA PETONNIERE (GAEC) représenté par CHOUIN Jean-François, Henri Administrateur : GUEHENEUC Eric, Alain Administrateur : SCEA DU MONTMARIN (SCEA) représenté par LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Administrateur : EARL DES POMMIERS (EARL) représenté par LE GAL Nolwenn, Gwénola Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F
Président du conseil d'administration : LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Directeur : MUSELLEC Philippe Administrateur : GAEC DES SOURCES (GAEC) représenté par VEAUDELET Thierry Administrateur : BEZIEL Jean Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis Administrateur : GUEHENEUC Eric, Alain Administrateur : SCEA DU MONTMARIN (SCEA) représenté par LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Administrateur : EARL DES POMMIERS (EARL) représenté par LE GAL Nolwenn, Gwénola Administrateur : BESNEHARD Julien, Victor, Raymond Administrateur : JOURDAN Dominique, Marie, Adrien Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA BARILLERE (GAEC) représenté par HOUSSIN Michel, Frédéric, Remi, Simon Administrateur : EARL ARBORICOLE DU DOMAINE DE KERGOURIO (EARL) représenté par BANCEL Benoit, Emmanuel, Jean, François Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F
Président du conseil d'administration : LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Directeur : MUSELLEC Philippe Administrateur : GAEC DES SOURCES (GAEC) représenté par VEAUDELET Thierry Administrateur : BEZIEL Jean Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis Administrateur : GUEHENEUC Eric, Alain Administrateur : SCEA DU MONTMARIN (SCEA) représenté par LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Administrateur : EARL DES POMMIERS (EARL) représenté par LE GAL Nolwenn, Gwénola Administrateur : BESNEHARD Julien, Victor, Raymond Administrateur : JOURDAN Dominique, Marie, Adrien Administrateur : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA BARILLERE (GAEC) représenté par HOUSSIN Michel, Frédéric, Remi, Simon Administrateur : EARL ARBORICOLE DU DOMAINE DE KERGOURIO (EARL) représenté par BANCEL Benoit, Emmanuel, Jean, François Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERS (SCEA) représenté par JOUAULT Patrick, Philippe, Denis, Henri Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F
Président du conseil d'administration : LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Directeur : MUSELLEC Philippe Administrateur : BESNEHARD Julien, Victor, Raymond Administrateur : GAEC DES SOURCES (GAEC) représenté par VEAUDELET Thierry Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis Administrateur : GUEHENEUC Eric, Alain Administrateur : SCEA DU MONTMARIN (SCEA) représenté par LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph Administrateur : EARL DES POMMIERS (EARL) représenté par LE GAL Nolwenn, Gwénola Administrateur : JOURDAN Dominique, Marie, Adrien Administrateur : EARL ARBORICOLE DU DOMAINE DE KERGOURIO (EARL) représenté par BANCEL Benoit, Emmanuel, Jean, François Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERS (SCEA) représenté par JOUAULT Patrick, Philippe, Denis, Henri Administrateur : EARL BAUX (EARL) représenté par BAUX Jacques, Thierry Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F
Président du conseil d'administration : LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph ; Directeur : MUSELLEC Philippe ; Administrateur : BESNEHARD Julien, Victor, Raymond ; Administrateur : SAMSON Maurice, Daniel, Louis ; Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric ; Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis ; Administrateur : GUEHENEUC Eric, Alain ; Administrateur : SCEA DU MONTMARIN (SCEA) représenté par LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph ; Administrateur : EARL DES POMMIERS (EARL) représenté par LE GAL Nolwenn, Gwénola ; Administrateur : JOURDAN Dominique, Marie, Adrien ; Administrateur : EARL ARBORICOLE DU DOMAINE DE KERGOURIO (EARL) représenté par BANCEL Benoit, Emmanuel, Jean, François ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERS (SCEA) représenté par JOUAULT Patrick, Philippe, Denis, Henri ; Administrateur : EARL BAUX (EARL) représenté par BAUX Jacques, Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F ; Administrateur : PERDIEL Flavien, Marius
Président du conseil d'administration : LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph ; Directeur : MUSELLEC Philippe ; Administrateur : BESNEHARD Julien, Victor, Raymond ; Administrateur : EARL BRIAND CAINS (EARL) représenté par BRIAND Jean-Paul, André, Frédéric ; Administrateur : UGUEN Jean-François, Marcel, Louis ; Administrateur : GUEHENEUC Eric, Alain ; Administrateur : SCEA DU MONTMARIN (SCEA) représenté par LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry, Marie, Louis, Joseph ; Administrateur : EARL DES POMMIERS (EARL) représenté par LE GAL Nolwenn, Gwénola ; Administrateur : JOURDAN Dominique, Marie, Adrien ; Administrateur : EARL ARBORICOLE DU DOMAINE DE KERGOURIO (EARL) représenté par BANCEL Benoit, Emmanuel, Jean, François ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERS (SCEA) représenté par JOUAULT Patrick, Philippe, Denis, Henri ; Administrateur : EARL BAUX (EARL) représenté par BAUX Jacques, Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F ; Administrateur : PERDIEL Flavien, Marius ; Administrateur : MOQUET Mélissa
Président du conseil d'administration : LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry Marie Louis Joseph ; Administrateur : EARL BRIAND CAINSBRIAND Jean-Paul André Frédéric ; Administrateur : UGUEN Jean-François Marcel Louis ; Administrateur : GUEHENEUC Eric Alain ; Administrateur : SCEA DU MONTMARINLARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry Marie Louis Joseph ; Administrateur : EARL DES POMMIERSLE GAL Nolwenn Gwénola ; Administrateur : BESNEHARD Julien, Victor, Raymond ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERSJOUAULT Patrick, Philippe, Denis, Henri ; Administrateur : EARL BAUXBAUX Jacques, Thierry ; Administrateur : PERDIEL Flavien, Marius ; Administrateur : MOQUET Mélissa ; Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERS DE SAINT JOSEPHJOURDAN Dominique, Marie, Adrien ; Administrateur : EIRL BENOIT BANCELBANCEL Benoît, Emmanuel, Jean, François ; Directeur : MUSELLEC Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F
Président du conseil d'administration : LARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry Marie Louis Josephà; Administrateur : EARL BRIAND CAINSBRIAND Jean-Paul André Frédéricà; Administrateur : UGUEN Jean-François Marcel Louisà; Administrateur : GUEHENEUC Eric Alainà; Administrateur : SCEA DU MONTMARINLARNAUDIE DE FERRAND PUGINIER Thierry Marie Louis Josephà; Administrateur : EARL DES POMMIERSLE GAL Nolwenn Gwénolaà; Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERSJOUAULT Patrick, Philippe, Denis, Henrià; Administrateur : PERDIEL Flavien, Mariusà; Administrateur : MOQUET Mélissaà; Administrateur : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DES VERGERS DE SAINT JOSEPHJOURDAN Dominique, Marie, Adrienà; Administrateur : EIRL BENOIT BANCELBANCEL Benoît, Emmanuel, Jean, Françoisà; Directeur : MUSELLEC Philippeà; Administrateur général : EARL BOULEAU CHRISTOPHEà; Administrateur général : EARL BOULEAU CHRISTOPHEBOULEAU Christophe, Elie, Jean, lambertà; Administrateur général : GAEC VERGER DES ALOUETTESLE GOAS Evence, Laurentà; Commissaire aux comptes titulaire : COMPTAGESMA AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : C.C.A.O.F