M Patrick OUTHIER
Administrateur de SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE
M Patrick OUTHIER a 61 ans ( naissance en 1961), est Administrateur de la société SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE
M Patrick OUTHIER peut être contacté au siège de la société SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE par courrier à l'adresse SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE 39800 LE FIED FRANCE
La société SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE est principalement dirigée par M Patrick OUTHIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de fromage ,fabricant de produits alimentaires, fromager industriel, fromagerie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1051C (Fabrication de fromage), les activités sont :
- Fabrication de fromage
- la fabrication de fromages frais ou de caillebotte
- la fabrication de fromages à pâte molle, pressée, persillée, etc.
- la fabrication de fromages fondus, râpés ou en poudre
Mais sont exclues les activités :
- l'affinage des fromages pour des tiers (cf52.10B)
La société SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/06/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77838550000013.
- M Alain VAUDAUX-RUTH, Administrateur (1962) depuis le 24 février 2012
- M Eric TONNERRE, Administrateur (1969) depuis le 24 février 2012
- M Francois VALLET, Président (1966) depuis le 05 décembre 2010
- M Francois VALLET, Administrateur (1966) depuis le 24 février 2012
- M Jean-Luc HOUSER, Vice-président (1963) depuis le 24 février 2012
- M Laurent MASSON, Administrateur (1983) depuis le 24 février 2012
- M Patrice LIVET, Administrateur (1969) depuis le 24 février 2012
- M Patrick OUTHIER, Administrateur (1961) depuis le 24 février 2012
- M Remy DEFERT, Administrateur (1965) depuis le 24 février 2012
- M Thierry VALLET, Administrateur (1969) depuis le 24 février 2012
L'âge moyen des 10 dirigeants de la société SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE est de 55 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel FEVRE, Président (1960) du 19 janvier 2005 au 05 décembre 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 07 mars 2012 : HOUSER Jean-Luc Georges Noël nom d'usage : HOUSER devient vice-président. VALLET Francois nom d'usage : VALLET devient administrateur. HOUSER Jean-Luc Georges Noël nom d'usage : HOUSER devient administrateur. DEFERT Rémy Christian Marcel nom d'usage : DEFERT devient administrateur. LIVET Patrice Jacques Louis nom d'usage : LIVET devient administrateur. MASSON Laurent Fabrice nom d'usage : MASSON devient administrateur. OUTHIER Patrick Maxime Camille nom d'usage : OUTHIER devient administrateur. TONNERRE Eric Marie Joseph nom d'usage : TONNERRE devient administrateur. VALLET Thierry Jean Jacques Noel nom d'usage : VALLET devient administrateur. VAUDAUX-RUTH Alain Edmond nom d'usage : VAUDAUX-RUTH devient administrateur. Société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE REVISION DE FRANCHE-COMTE devient commissaire aux comptes titulaire. GUINCHARD Christian nom d'usage : GUINCHARD devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 10 octobre 2017 : HOUSER Jean-Luc Georges Noël nom d'usage : HOUSER n'est plus administrateur. MASSON Laurent Fabrice nom d'usage : MASSON n'est plus administrateur. Gaec Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu HOUSER devient administrateur représenté(e) par HOUSER Jean-Luc nom d'usage : HOUSER. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU FEVRE FRERES devient administrateur représenté(e) par VANDON Arnaud nom d'usage : VANDON)
- 10 octobre 2017 : VALLET François nom d'usage : VALLET n'est plus administrateur. VAUDAUX-RUTH Alain Edmond nom d'usage : VAUDAUX-RUTH n'est plus administrateur. Gaec Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu DES RAMILLES devient administrateur représenté(e) par VAUDAUX-RUTH Alain nom d'usage : VAUDAUX-RUTH. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA RUPPE devient administrateur représenté(e) par VALLET François nom d'usage : VALLET)
- 10 octobre 2017 : TONNERRE Eric Marie Joseph nom d'usage : TONNERRE devient président. VALLET Francois nom d'usage : VALLET n'est plus président. LIVET Patrice Jacques Louis nom d'usage : LIVET n'est plus administrateur. OUTHIER Patrick Maxime Camille nom d'usage : OUTHIER n'est plus administrateur. OUTHIER Patrick Maxime Camille nom d'usage : OUTHIER devient trésorier. TONNERRE Eric Marie Joseph nom d'usage : TONNERRE n'est plus administrateur. VALLET Thierry Jean Jacques Noel nom d'usage : VALLET n'est plus administrateur. Exploitation agricole ARL EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE TONNERRE devient administrateur représenté(e) par TONNERRE Eric nom d'usage : TONNERRE. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN agrée DU NOISETIER devient administrateur représenté(e) par OUTHIER Patrick nom d'usage : OUTHIER. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE L'ESPOIR devient administrateur représenté(e) par VALLET Thierry nom d'usage : VALLET. VANDON Arnaud Emmanuel Marie Vincent nom d'usage : VANDON devient secrétaire)
- 01 avril 2021 : HOUSER Jean-Luc Georges Noël nom d'usage : HOUSER n'est plus vice-président. HOUSER Pierre Alexandre nom d'usage : HOUSER devient vice-président. Gaec Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu DES RAMILLES n'est plus administrateur. VANDON Arnaud Emmanuel Marie Vincent nom d'usage : VANDON n'est plus secrétaire. FENNETEAU Jérémy Jonathan Baptiste nom d'usage : FENNETEAU devient secrétaire)
- 27 février 2022 : TONNERRE Eric Marie Joseph nom d'usage : TONNERRE n'est plus président. HOUSER Pierre Alexandre nom d'usage : HOUSER n'est plus vice-président. HOUSER Pierre Alexandre nom d'usage : HOUSER devient président. MASSON Laurent Fabrice nom d'usage : MASSON devient vice-président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE | |
Entrepreneurs individuels | SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE | |
Identifiant de l'entreprise | 778385500 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 39800 LE FIED | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 1931 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 juillet 1931 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 513 000,00 | |
Résultat net | 7 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1051C : Fabrication de fromage | |
Activité principale de l'entreprise | 1051C : Fabrication de fromage | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication de fromage | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fromager industriel, fromagerie industrielle | |
Principal | fromagerie industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 954 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 917 000 |
Immobilisation financière | 37 000 |
Actif circulant net | 1 249 000 |
Stock | 78 000 |
Avance | 0 |
Créance | 907 000 |
Placement | 264 000 |
Total Actif | 2 203 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 903 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 17 000 |
Dette | 1 283 000 |
Total Passif | 2 203 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 513 000 |
Produit d'exploitation | 2 579 000 |
Charge d'exploitation | 2 555 000 |
Résultat d'exploitation | 23 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 23 000 |
Résultat financier | -18 000 |
Résultat courrant | 6 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 1 000 |
Résultat net | 7 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77838550000013 | SCAF FRUITIERE LE FIED CHAMOLE 39800 LE FIED FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 84 24 44 76
Les greffiers sont : BONNAMOUR Xavier
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00112 Industrie laitière
- 00016 Transports routiers
HOUSER Jean-Luc Georges Noël nom d'usage : HOUSER devient vice-président. VALLET Francois nom d'usage : VALLET devient administrateur. HOUSER Jean-Luc Georges Noël nom d'usage : HOUSER devient administrateur. DEFERT Rémy Christian Marcel nom d'usage : DEFERT devient administrateur. LIVET Patrice Jacques Louis nom d'usage : LIVET devient administrateur. MASSON Laurent Fabrice nom d'usage : MASSON devient administrateur. OUTHIER Patrick Maxime Camille nom d'usage : OUTHIER devient administrateur. TONNERRE Eric Marie Joseph nom d'usage : TONNERRE devient administrateur. VALLET Thierry Jean Jacques Noel nom d'usage : VALLET devient administrateur. VAUDAUX-RUTH Alain Edmond nom d'usage : VAUDAUX-RUTH devient administrateur. Société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE REVISION DE FRANCHE-COMTE devient commissaire aux comptes titulaire. GUINCHARD Christian nom d'usage : GUINCHARD devient commissaire aux comptes suppléant.
HOUSER Jean-Luc Georges Noël nom d'usage : HOUSER n'est plus administrateur. MASSON Laurent Fabrice nom d'usage : MASSON n'est plus administrateur. Gaec Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu HOUSER devient administrateur représenté(e) par HOUSER Jean-Luc nom d'usage : HOUSER. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU FEVRE FRERES devient administrateur représenté(e) par VANDON Arnaud nom d'usage : VANDON
VALLET François nom d'usage : VALLET n'est plus administrateur. VAUDAUX-RUTH Alain Edmond nom d'usage : VAUDAUX-RUTH n'est plus administrateur. Gaec Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu DES RAMILLES devient administrateur représenté(e) par VAUDAUX-RUTH Alain nom d'usage : VAUDAUX-RUTH. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE LA RUPPE devient administrateur représenté(e) par VALLET François nom d'usage : VALLET
TONNERRE Eric Marie Joseph nom d'usage : TONNERRE devient président. VALLET Francois nom d'usage : VALLET n'est plus président. LIVET Patrice Jacques Louis nom d'usage : LIVET n'est plus administrateur. OUTHIER Patrick Maxime Camille nom d'usage : OUTHIER n'est plus administrateur. OUTHIER Patrick Maxime Camille nom d'usage : OUTHIER devient trésorier. TONNERRE Eric Marie Joseph nom d'usage : TONNERRE n'est plus administrateur. VALLET Thierry Jean Jacques Noel nom d'usage : VALLET n'est plus administrateur. Exploitation agricole ARL EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE TONNERRE devient administrateur représenté(e) par TONNERRE Eric nom d'usage : TONNERRE. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN agrée DU NOISETIER devient administrateur représenté(e) par OUTHIER Patrick nom d'usage : OUTHIER. Gaec GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE L'ESPOIR devient administrateur représenté(e) par VALLET Thierry nom d'usage : VALLET. VANDON Arnaud Emmanuel Marie Vincent nom d'usage : VANDON devient secrétaire
HOUSER Jean-Luc Georges Noël nom d'usage : HOUSER n'est plus vice-président. HOUSER Pierre Alexandre nom d'usage : HOUSER devient vice-président. Gaec Groupement Agricole d'Exploitation en Commun reconnu DES RAMILLES n'est plus administrateur. VANDON Arnaud Emmanuel Marie Vincent nom d'usage : VANDON n'est plus secrétaire. FENNETEAU Jérémy Jonathan Baptiste nom d'usage : FENNETEAU devient secrétaire
TONNERRE Eric Marie Joseph nom d'usage : TONNERRE n'est plus président. HOUSER Pierre Alexandre nom d'usage : HOUSER n'est plus vice-président. HOUSER Pierre Alexandre nom d'usage : HOUSER devient président. MASSON Laurent Fabrice nom d'usage : MASSON devient vice-président