M Yann LE SCOUEZEC
Directeur général de BOVI COOP
M Yann LE SCOUEZEC a 64 ans ( naissance en 1958), est Directeur général de la société BOVI COOP
M Yann LE SCOUEZEC peut être contacté au siège de la société BOVI COOP par courrier à l'adresse BOVI COOP ROUTE DES SOUDANIERES 01250 CEYZERIAT FRANCE
La société BOVI COOP est principalement dirigée par M Yann LE SCOUEZEC qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'animaux vivants, vendeur d'animaux vivants en gros, animalerie de gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4623Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants
- le commerce de gros d'animaux sur pied destinés à l'élevage, l'engraissage, l'abattage, le dressage, l'expérimentation, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros d'appâts vivants pour la pêche (cf46.49Z)
La société BOVI COOP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/09/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 77931435000017.
- M Alain DECHER, Administrateur (1964) depuis le 06 juillet 2016
- M Benoit NEVORET, Administrateur (1986) depuis le 06 juillet 2016
- M Didier CROST, Administrateur (1964) depuis le 06 juillet 2016
- M Gilbert LIMANDAS, Administrateur (1950) depuis le 06 avril 2004
- M Jean-Yves PELUS, Administrateur (1958) depuis le 06 juillet 2016
- M Olivier DECULTIEUX, Administrateur (1971) depuis le 06 juillet 2016
- M Pascal PROST, Administrateur (1962) depuis le 06 juillet 2016
- M Patrick JOSSERAND, Administrateur (1964) depuis le 26 juillet 2016
- M Regis FAVIER, Président du conseil d`administration (1970) depuis le 06 juillet 2016
- M Remi LAFFAY, Administrateur (1991) depuis le 06 juillet 2016
- M Xavier JOLIVET, Administrateur (1965) depuis le 06 juillet 2016
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société BOVI COOP est de 54 ans. Le plus jeune à 31 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrick JOSSERAD, Administrateur (1964) du 06 juillet 2016 au 26 juillet 2016
- M Yann LE SCOUEZEC, Directeur général (1958) du 31 octobre 2009 au 30 octobre 2010
Dirigeants personne morale:
- AUSEIS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 06 juillet 2016
- REVISION SUD EST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 juillet 2016
LES SOUDANIERES
01250 CEYZERIAT
Téléphone : Société
BOVI COOP
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOVI COOP | |
Entrepreneurs individuels | BOVI COOP | |
Identifiant de l'entreprise | 779314350 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | LES SOUDANIERES 01250 CEYZERIAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 55 037 000,00 | |
Résultat net | 109 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4623Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
Activité principale de l'entreprise | 4623Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
Activité principale | 4623Z | |
Première activité | 4623Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'animaux vivants, vendeur d'animaux vivants en gros, animalerie de gros | |
Principal | animalerie de gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 540 000 |
Immobilisation incorporelle | 90 000 |
Immobilisation corporelle | 600 000 |
Immobilisation financière | 851 000 |
Actif circulant net | 7 488 000 |
Stock | 67 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 979 000 |
Placement | 3 442 000 |
Total Actif | 9 028 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 536 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 152 000 |
Dette | 4 340 000 |
Total Passif | 9 028 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 55 037 000 |
Produit d'exploitation | 55 135 000 |
Charge d'exploitation | 55 167 000 |
Résultat d'exploitation | -33 000 |
Produit financier net | 96 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 93 000 |
Résultat courrant | 61 000 |
Produit exceptionnel | 67 000 |
Charges exceptionnelles | 19 000 |
Résultat exceptionnel | 48 000 |
Résultat net | 109 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
77931435000017 | BOVI COOP ROUTE DES SOUDANIERES 01250 CEYZERIAT FRANCE |
77931435000025 | BOVI COOP FERME DE LA FORET 01310 CONFRANCON FRANCE |
77931435000033 | BOVI COOP LES MAVAUVRES CHEMIN DE LA GRANGE DES BOIS 01370 MEILLONNAS FRANCE |
77931435000041 | BOVI COOP LA SAGNE 73800 PLANAISE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
Président : LIMANDAS Gilbert Directeur : LE SCOUEZEC Yann, Henri, Jacques Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST Commissaire aux comptes suppléant : REVI EST
Président : LIMANDAS Gilbert Directeur : LE SCOUEZEC Yann, Henri, Jacques Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS (SAS)
Président : LIMANDAS Gilbert Administrateur : FAVIER Régis Administrateur : CROST Didier, François, Marcel Administrateur : DECHER Alain Administrateur : LAFFAY Rémi, Robert, Jocelyn Administrateur : NEVORET Benoit Administrateur : PROST Pascal Administrateur : DECULTIEUX Olivier, Jean-Pierre Administrateur : PELUS Jean-Yves Administrateur : JOLIVET Xavier Administrateur : JOSSERAD Patrick, Jean Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS (SAS)
Président du conseil d'administration : FAVIER Régis Administrateur : LIMANDAS Gilbert Administrateur : CROST Didier, François, Marcel Administrateur : DECHER Alain Administrateur : LAFFAY Rémi, Robert, Jocelyn Administrateur : NEVORET Benoit Administrateur : PROST Pascal Administrateur : DECULTIEUX Olivier, Jean-Pierre Administrateur : PELUS Jean-Yves Administrateur : JOLIVET Xavier Administrateur : JOSSERAD Patrick, Jean Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS (SAS)
Président du conseil d'administration : FAVIER Régis ; Administrateur : CROST Didier, François, Marcel ; Administrateur : LAFFAY Rémi, Robert, Jocelyn ; Administrateur : NEVORET Benoit ; Administrateur : PROST Pascal ; Administrateur : DECULTIEUX Olivier, Jean-Pierre ; Administrateur : PELUS Jean-Yves ; Administrateur : JOLIVET Xavier ; Administrateur : JOSSERAND Patrick, Jean ; Administrateur : LAFONT David Hubert ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS
Président du conseil d'administration : FAVIER Régis ; Administrateur : JOLIVET Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION SUD EST ; Commissaire aux comptes suppléant : AUSEIS