MME Eliane DUTHION
Président de DUTHION POUL
MME Eliane DUTHION a 81 ans ( naissance en 1941), elle est Président de la société DUTHION POUL
MME Eliane DUTHION peut être contacté au siège de la société DUTHION POUL par courrier à l'adresse DUTHION POUL 28130 YERMENONVILLE FRANCE, par téléphone au 02Â 37Â 32Â 32Â 05 ou par fax au 02Â 37Â 32Â 32Â 23
La société DUTHION POUL est principalement dirigée par MME Eliane DUTHION qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société DUTHION POUL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/04/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78159911300011.
- M Eric POUL, Administrateur (1961) depuis le 04 septembre 2007
- M Gilbert POUL, Administrateur (1941) depuis le 19 janvier 2005
- MME Eliane DUTHION, Président (1941) depuis le 19 janvier 2005
- MME Eliane DUTHION, Directeur général (1941) depuis le 04 septembre 2007
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société DUTHION POUL est de 76 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Francois POUL, Administrateur (1970) du 19 janvier 2005 au 04 septembre 2007
Dirigeants personne morale:
- A D H EXPERTS S A ALEXANDRE DESCHAMPS HENAULT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juillet 2015
- SCP THEVRET GUILLAUMIN POPOT PEDROT FRAMBOURT MARSALY, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 09 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 16 août 2019 : SA A.D.H. EXPERTS S A . ALEXANDRE DESCHAMPS HENAULT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté civile professionnelle SCP THEVRET-GUILLAUMIN-POPOT-PEDROT-FRAMBOURT-MARSALY n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DUTHION POUL | |
Entrepreneurs individuels | DUTHION POUL | |
Identifiant de l'entreprise | 781599113 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | YERMENONVILLE 28130 YERMENONVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 144 268,00 | |
Résultat net | 326 203,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 104 790 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 548 426 |
Immobilisation financière | 556 364 |
Actif circulant net | 1 176 804 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 157 745 |
Placement | 1 019 059 |
Total Actif | 2 281 596 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 989 320 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 292 276 |
Total Passif | 2 281 596 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 144 268 |
Produit d'exploitation | 144 269 |
Charge d'exploitation | 207 904 |
Résultat d'exploitation | -63 635 |
Produit financier net | 653 486 |
Charge financière | 594 040 |
Résultat financier | 59 446 |
Résultat courrant | -4 189 |
Produit exceptionnel | 349 012 |
Charges exceptionnelles | 18 619 |
Résultat exceptionnel | 330 393 |
Résultat net | 326 203 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78159911300011 | DUTHION POUL 28130 YERMENONVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 37 84 00 25
Les greffiers sont : GARNIER-MAURY Elizabeth
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Directeur général, Président : DUTHION Eliane Administrateur : POUL Gilbert Administrateur : POUL Eric Commissaire aux comptes titulaire : A.D.H. EXPERTS S A . ALEXANDRE DESCHAMPS HENAULT (SA) représenté par ALEXANDRE Joël Commissaire aux comptes suppléant : SCP THEVRET-GUILLAUMIN-POPOT-PEDROT-FRAMBOURT-MARSALY (SCP)
SA A.D.H. EXPERTS S A . ALEXANDRE DESCHAMPS HENAULT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté civile professionnelle SCP THEVRET-GUILLAUMIN-POPOT-PEDROT-FRAMBOURT-MARSALY n'est plus commissaire aux comptes suppléant