M Joel AUBERT
Administrateur de CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE
M Joel AUBERT a 78 ans ( naissance en 1944), est Administrateur de la société CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE
M Joel AUBERT peut être contacté au siège de la société CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE par courrier à l'adresse CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE 2 LIEU DIT LE HAUT PRADOT 33620 LAPOUYADE FRANCE
La société CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE est principalement dirigée par M Joel AUBERT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78191838800013.
- M Alain DURET, Administrateur (1948) depuis le 01 juillet 2008
- M Claude RICHON, Administrateur (1956) depuis le 23 avril 2011
- M Denis VINCENT, Administrateur (1961) depuis le 01 juillet 2008
- M Erick VINCENT, Administrateur (1963) depuis le 23 avril 2011
- M Jackie PEYROU, Président (1949) depuis le 26 mars 2011
- M Jean COUREAU, Administrateur (1940) depuis le 23 avril 2011
- M Joel AUBERT, Administrateur (1944) depuis le 23 avril 2011
- M Serge BLANC, Administrateur (1938) depuis le 01 juillet 2008
- MME Christianne BONNET, Administrateur (1948) depuis le 26 mars 2011
- MME Colette FERCHAUD, Administrateur (1954) depuis le 23 avril 2011
- MME Nadege RISPAL, Administrateur (1955) depuis le 26 mars 2011
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE est de 71 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 84 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis BEAULAC, Vice-président (1964) du 01 juillet 2008 au 23 avril 2011
- M Franck DONIS, Vice-président (1949) du 11 mai 2004 au 26 mars 2011
- M Franck DONIS, Vice-président (1948) du 26 mars 2011 au 23 avril 2011
- M Jacky PAYROU, Président (1949) du 01 juillet 2008 au 26 mars 2011
- M Yannick DUGAS, Administrateur (1974) du 01 juillet 2008 au 26 mars 2011
- MME Christiane BONNET, Administrateur (1948) du 01 juillet 2008 au 26 mars 2011
- MME Nadege RISPAL, Administrateur (1955) du 01 juillet 2008 au 26 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- GAEC RECONNU DE LE SILON, Administrateur depuis le 04 avril 2012
- GAEC RECONNU BEAULAC ET FILS, Administrateur du 26 mars 2011 au 23 avril 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE | |
Entrepreneurs individuels | CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE | |
Identifiant de l'entreprise | 781918388 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 2 LE HAUT PRADOT 33620 LAPOUYADE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité principale | 1102B | |
Première activité | 1102B | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
78191838800013 | CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE 2 LIEU DIT LE HAUT PRADOT 33620 LAPOUYADE FRANCE |
78191838800013 | CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE LAPOUYADE 2 LIEU DIT LE HAUT PRADOT 33620 LAPOUYADE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 57 25 58 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr.
Les greffiers sont : SALIVE Caroline
Le greffe est ouvert Lun-Jeu: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 17h, Ven: 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
Président de la société : PEYROU JackieVice-président : DONIS Franck Olivier. Vice-président : BEAULAC Francis. Administrateur : DURET Alain. Administrateur : GAEC RECONNU BEAULAC ET FILS. Administrateur : EYNARD Christianne Marie. Administrateur : LESNE Nadège. Administrateur : GAEC RECONNU DE LE SILON. Administrateur : BLANC Serge. Trésorier : DONIS Nathaniel. Trésorier adjoint : COUREAU Jean Pierre. Secrétaire : VINCENT Denis. Secrétaire : VINCENT Erick. Commissaire aux comptes titulaire : SUPERY Guillaume. Commissaire aux comptes suppléant : PICHARD Denis Pierre André.
Président de la société : PEYROU Jackie Administrateur : DURET Alain Administrateur : COUREAU Jean Pierre Administrateur : VINCENT Denis Administrateur : VINCENT Erick Administrateur : EYNARD Christianne Marie Administrateur : LESNE Nadège Administrateur : GAEC RECONNU DE LE SILON Administrateur : BLANC Serge Administrateur : RICHON Claude Administrateur : AUBERT Joël Jean Joseph Administrateur : RAMBEAU Colette Aline Commissaire aux comptes titulaire : SUPERY Guillaume Commissaire aux comptes suppléant : PICHARD Denis Pierre André