M Jean CHASSENARD
Président du conseil de surveillance de LES VIGNERONS DE BUZET
M Jean CHASSENARD a 74 ans ( naissance en 1948), est Président du conseil de surveillance de la société LES VIGNERONS DE BUZET
M Jean CHASSENARD peut être contacté au siège de la société LES VIGNERONS DE BUZET par courrier à l'adresse LES VIGNERONS DE BUZET LES VIGNERONS DE BUXUS 56 AVENUE DES COTES DE BUZET 47160 BUZET SUR BAISE FRANCE, par téléphone au 0553847424 ou par fax au 05Â 53Â 84Â 74Â 24
La société LES VIGNERONS DE BUZET est principalement dirigée par M Jean CHASSENARD qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements Ånologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société LES VIGNERONS DE BUZET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/10/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78216211900013.
- M Pierre-Jean-Michel PHILIPPE, Directeur général (1963) depuis le 12 décembre 2009
- M Serge LHERISSON, Président du directoire (1953) depuis le 12 décembre 2009
- M Vincent LEYRE, Président du conseil de surveillance (1978) depuis le 23 avril 2011
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LES VIGNERONS DE BUZET est de 57 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean CHASSENARD, Président du conseil de surveillance (1948) du 19 janvier 2005 au 20 septembre 2005
- M Philippe SARION, Président du conseil de surveillance (1959) du 20 septembre 2005 au 23 avril 2011
- M Pierre PHILIPPE, Directeur général (1963) du 08 août 2006 au 12 décembre 2009
- M Serge LHERISSON, Président du directoire (1953) du 19 janvier 2005 au 12 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- AREVCO, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 février 2016
- EARL DU CHANAR, Vice-président depuis le 12 décembre 2009
- FEDERATION AQUITAINE DE REVISION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 février 2016
56 AV DES COTES DE BUZET
47160 BUZET SUR BAISE
Téléphone : 0553847424 Société
LES VIGNERONS DE BUZET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES VIGNERONS DE BUZET | |
Entrepreneurs individuels | LES VIGNERONS DE BUZET | |
Identifiant de l'entreprise | 782162119 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 56 AV DES COTES DE BUZET 47160 BUZET SUR BAISE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 25 septembre 1953 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 25 septembre 1953 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2016) | 28 757 000,00 | |
Résultat net | 21 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité principale | 1102B | |
Première activité | 1102B | |
Deuxième activité | 8292Z | |
Troisième activité | 4634Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 11 772 000 |
Immobilisation incorporelle | 111 000 |
Immobilisation corporelle | 10 434 000 |
Immobilisation financière | 1 227 000 |
Actif circulant net | 26 200 000 |
Stock | 15 988 000 |
Avance | 0 |
Créance | 7 924 000 |
Placement | 2 288 000 |
Total Actif | 37 972 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 14 778 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 894 000 |
Dette | 22 301 000 |
Total Passif | 37 972 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 28 757 000 |
Produit d'exploitation | 28 048 000 |
Charge d'exploitation | 27 971 000 |
Résultat d'exploitation | 77 000 |
Produit financier net | 22 000 |
Charge financière | 157 000 |
Résultat financier | -135 000 |
Résultat courrant | -58 000 |
Produit exceptionnel | 154 000 |
Charges exceptionnelles | 75 000 |
Résultat exceptionnel | 79 000 |
Résultat net | 21 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 53 77 34 15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-agen.fr.
Les greffiers sont : LASSERRE Christophe , LANDEL Valéry
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi : 9 h00 -12h30 Du Lundi au Jeudi : 13h30 Ã 16 h 00
Président et membre du directoire : LHERISSON Serge AlainDirecteur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel. Membre du Directoire : BEAUSSIER Robert Maurice André. Membre du Directoire : DARBYSHIRE Peter Michael Arvor. Membre du Directoire : POZZOLI Eric Vincent. Membre du Directoire : WAYTECK Luc. Membre et président du conseil de surveillance : SARION Philippe. Vice-président et membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel. Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX. Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric. Membre du Conseil de Surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme. Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe Daniel. Membre du Conseil de Surveillance : ROSA Philippe Pierre. Membre du Conseil de Surveillance : STABILE Alain. Membre du Conseil de Surveillance : GROUPMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel. Membre du Conseil de Surveillance : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel Guillaume Martin. Secrétaire adjoint : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud. Membre du bureau : EARL DU COMBE (EARL) représenté par BIASUZZI Pascal Alain Victor. Membre du bureau : SCEA LA PASTORALE DE LARCHE (SCEA) représenté par de TRETAIGNE Patrick François Yannick. Membre du bureau : ANCELLIN Luc. Membre du bureau : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE SAINTE MARTHE (GAEC) représenté par LEYRE Vincent. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE - A.C.E. (SA). Commissaire aux comptes suppléant : GOULINAT Jean-Philippe.
Président et membre du directoire : LHERISSON Serge AlainDirecteur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel. Membre du Directoire : BEAUSSIER Robert Maurice André. Membre du Directoire : POZZOLI Eric Vincent. Membre du Directoire : WAYTECK Luc. Membre et président du conseil de surveillance : SARION Philippe. Vice-président et membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel. Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX. Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric. Membre du bureau : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme. Membre du bureau : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe Daniel. Membre du Conseil de Surveillance : ROSA Philippe Pierre. Membre du Conseil de Surveillance : STABILE Alain. Membre du Conseil de Surveillance : GROUPMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel. Membre du bureau : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel Guillaume Martin. Membre du bureau : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud. Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) représenté par CASTERA Jean-François Yves. Membre du bureau : SCEA LA PASTORALE DE LARCHE (SCEA) représenté par de TRETAIGNE Patrick François Yannick. Membre du Conseil de Surveillance : ANCELLIN Luc. Membre et secrétaire du conseil de surveillance : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE SAINTE MARTHE (GAEC) représenté par LEYRE Vincent. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE - A.C.E. (SA). Commissaire aux comptes suppléant : GOULINAT Jean-Philippe.
Président et membre du directoire : LHERISSON Serge Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du Directoire : BEAUSSIER Robert Maurice André Membre du Directoire : POZZOLI Eric Vincent Membre du Directoire : WAYTECK Luc Membre et président du conseil de surveillance : SARION Philippe Vice-président et membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Membre du Conseil de Surveillance : ROSA Philippe Pierre Membre du Conseil de Surveillance : STABILE Alain Membre du Conseil de Surveillance : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) représenté par CASTERA Jean-François Yves Membre du Conseil de Surveillance : ANCELLIN Luc Membre du Conseil de Surveillance : GHIRARD Denis Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DU CHATEAU DE GACHE (SCEA) représenté par DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du bureau : SCEA LA PASTORALE DE LARCHE (SCEA) représenté par de TRETAIGNE Patrick François Yannick Membre du bureau : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel Guillaume Martin Membre du bureau : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud Membre du bureau : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme Membre du bureau : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe Daniel Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE - A.C.E. (SA) Co-commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYNP) représenté par WYSS Olivier Co-commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL) représenté par LABRUSSE Cédric
Président et membre du directoire : LHERISSON Serge Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du Directoire : BEAUSSIER Robert Maurice André Membre du Directoire : POZZOLI Eric Vincent Membre du Directoire : WAYTECK Luc Membre du Directoire : LEYRE Vincent Membre et président du conseil de surveillance : SARION Philippe Vice-président et membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Membre du Conseil de Surveillance : ROSA Philippe Pierre Membre du Conseil de Surveillance : STABILE Alain Membre du Conseil de Surveillance : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) représenté par CASTERA Jean-François Yves Membre du Conseil de Surveillance : ANCELLIN Luc Membre du Conseil de Surveillance : GHIRARD Denis Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DU CHATEAU DE GACHE (SCEA) représenté par DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du bureau : SCEA LA PASTORALE DE LARCHE (SCEA) représenté par de TRETAIGNE Patrick François Yannick Membre du bureau : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel Guillaume Martin Membre du bureau : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud Membre du bureau : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme Membre du bureau : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe Daniel Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE - A.C.E. (SA) Co-commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYNP) représenté par WYSS Olivier Co-commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL) représenté par LABRUSSE Cédric
Président et membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du Directoire : BEAUSSIER Robert, Maurice, André Membre du Directoire : POZZOLI Eric, Vincent Membre du Directoire : WAYTECK Luc Membre du Directoire : LEYRE Vincent Membre et président du conseil de surveillance : SARION Philippe Vice-président et membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Membre du Conseil de Surveillance : STABILE Alain Membre du Conseil de Surveillance : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) représenté par CASTERA Jean-François, Yves Membre du Conseil de Surveillance : ANCELLIN Luc Membre du Conseil de Surveillance : GHIRARD Denis Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DU CHATEAU DE GACHE (SCEA) représenté par DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du bureau : SCEA LA PASTORALE DE LARCHE (SCEA) représenté par de TRETAIGNE Patrick, François, Yannick Membre du bureau : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel, Guillaume, Martin Membre du bureau : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud Membre du bureau : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme Membre du bureau : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe, Daniel Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE - A.C.E. (SA) Co-commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYNP) représenté par WYSS Olivier Co-commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL) représenté par LABRUSSE Cédric
Membre et président du conseil de surveillance : SARION Philippe Membre et vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis Membre du Conseil de Surveillance : ANCELLIN Luc Membre du bureau : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX Membre du Conseil de Surveillance : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Membre du bureau : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe, Daniel Vice-président et membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) représenté par CASTERA Jean-François, Yves Membre du bureau : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme Membre du Conseil de Surveillance : STABILE Alain Membre du bureau : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel, Guillaume, Martin Président et membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du Directoire : POZZOLI Eric, Vincent Membre du Directoire : LEYRE Vincent Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DU CHATEAU DE GACHE (SCEA) représenté par DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du bureau : SCEA LA PASTORALE DE LARCHE (SCEA) représenté par de TRETAIGNE Patrick, François, Yannick Membre du Directoire : DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du Directoire : DE TRETAIGNE Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE - A.C.E. (SA) Co-commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYNP) représenté par WYSS Olivier Co-commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL) représenté par LABRUSSE Cédric
Président du Conseil de Surveillance : LEYRE Vincent Membre et vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis Membre du Conseil de Surveillance : ANCELLIN Luc Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX Membre du Conseil de Surveillance : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe, Daniel Vice-président et membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) représenté par CASTERA Jean-François, Yves Membre du bureau : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme Membre du Conseil de Surveillance : STABILE Alain Membre du Conseil de Surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) représenté par DEPREZ Lionel Membre du bureau : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel, Guillaume, Martin Membre du Conseil de Surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) représenté par CAMBOS Elodie Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Président et membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du Directoire : POZZOLI Eric, Vincent Membre du Directoire : DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du Directoire : DE TRETAIGNE Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL EXPERTISE - A.C.E. (SA) Co-commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYNP) représenté par WYSS Olivier Co-commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL) représenté par LABRUSSE Cédric
Président du Conseil de Surveillance : LEYRE Vincent Membre et vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis Membre du Conseil de Surveillance : ANCELLIN Luc Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud Membre du Conseil de Surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX Membre du Conseil de Surveillance : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe, Daniel Vice-président et membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel Membre du Conseil de Surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) représenté par CASTERA Jean-François, Yves Membre du bureau : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme Membre du Conseil de Surveillance : STABILE Alain Membre du Conseil de Surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) représenté par DEPREZ Lionel Membre du bureau : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel, Guillaume, Martin Membre du Conseil de Surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) représenté par CAMBOS Elodie Membre du Conseil de Surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Président et membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du Directoire : POZZOLI Eric, Vincent Membre du Directoire : DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du Directoire : DE TRETAIGNE Bertrand Co-commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYN) représenté par WYSS Olivier Co-commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL) représenté par LABRUSSE Cédric
Président du conseil de surveillance : LEYRE Vincent Vice-président, Membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) représenté par LAFFON Jean-Michel Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis Membre du conseil de surveillance : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) représenté par CUGNIERE Arnaud Membre du conseil de surveillance : EARL DU BUIS (EARL) représenté par ALIBERT Marie-Pascale né(e) DENUX Membre du conseil de surveillance : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE MAURIDE (GAEC) représenté par GASSON Jean-Michel Membre du conseil de surveillance : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) représenté par LABAT Philippe, Daniel Membre du conseil de surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) représenté par CASTERA Jean-François, Yves Membre du conseil de surveillance : EARL ROMAN DE MATTEI (EARL) représenté par DE MATTEI Roman Membre du conseil de surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) représenté par ROUSSILLE Jérôme Membre du conseil de surveillance : STABILE Alain Membre du conseil de surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) représenté par DEPREZ Lionel Membre du conseil de surveillance : GROUPEMENT AGRICLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU D'ARCONQUES (GAEC) représenté par VAN GESTEL Daniel, Guillaume, Martin Membre du conseil de surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) représenté par CAMBOS Elodie Membre du conseil de surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Président du directoire, Membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du directoire : POZZOLI Eric, Vincent Membre du directoire : DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du directoire : DE TRETAIGNE Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYN) représenté par WYSS Olivier Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL) représenté par LABRUSSE Cédric
Président du conseil de surveillance : LEYRE Vincent Vice-président, Membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis Membre du conseil de surveillance : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL DU BUIS (EARL) Membre du conseil de surveillance : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE MAURIDE (EARL) Membre du conseil de surveillance : SCEA DE GUILLAMBOIS (SCEA) Membre du conseil de surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL ROMAN DE MATTEI (EARL) Membre du conseil de surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) Membre du conseil de surveillance : STABILE Alain Membre du conseil de surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) Membre du conseil de surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Président du directoire, Membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du directoire : POZZOLI Eric, Vincent Membre du directoire : DE ROYER DUPRE Francois-Philippe Membre du directoire : DE TRETAIGNE Bertrand Commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYN) Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL)
Président du conseil de surveillance : LEYRE Vincent Vice-président, Membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis Membre du conseil de surveillance : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL DU BUIS (EARL) Membre du conseil de surveillance : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE MAURIDE (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL ROMAN DE MATTEI (EARL) Membre du conseil de surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) Membre du conseil de surveillance : STABILE Alain Membre du conseil de surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) Membre du conseil de surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Président du directoire, Membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du directoire : POZZOLI Eric, Vincent Membre du directoire : DE TRETAIGNE Bertrand Membre du directoire : LABAT Philippe Commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYN) Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL)
Président du conseil de surveillance : LEYRE Vincent Vice-président, Membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis Membre du conseil de surveillance : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL DU BUIS (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) Membre du conseil de surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) Membre du conseil de surveillance : STABILE Alain Membre du conseil de surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) Membre du conseil de surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) Membre du conseil de surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric Membre du conseil de surveillance : EARL BRUCH (EARL) représenté par BRUCH Nicolas Membre du conseil de surveillance : AYGALENG Olivier Président du directoire, Membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel Membre du directoire : POZZOLI Eric, Vincent Membre du directoire : DE TRETAIGNE Bertrand Membre du directoire : LABAT Philippe Commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYN) Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL)
Président du conseil de surveillance : LEYRE Vincent ; Vice-président, Membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis ; Membre du conseil de surveillance : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL DU BUIS (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : STABILE Alain ; Membre du conseil de surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric ; Membre du conseil de surveillance : EARL BRUCH (EARL) représenté par BRUCH Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : AYGALENG Olivier ; Membre du conseil de surveillance : ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE POMAREDE (EARL) ; Président du directoire, Membre du directoire : LHERISSON Serge, Alain ; Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel ; Membre du directoire : POZZOLI Eric, Vincent ; Membre du directoire : DE TRETAIGNE Bertrand ; Membre du directoire : LABAT Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYN) ; Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL)
Président du conseil de surveillance : LEYRE Vincent ; Vice-président, Membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR (EARL) ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis ; Membre du conseil de surveillance : EARL DU DOMAINE DE LHIOT (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL DU BUIS (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : STABILE Alain ; Membre du conseil de surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE JENTHIEU (SCEA) représenté par LABAT Eric ; Membre du conseil de surveillance : EARL BRUCH (EARL) représenté par BRUCH Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : AYGALENG Olivier ; Membre du conseil de surveillance : ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE POMAREDE (EARL) ; Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel ; Président du directoire, Membre du directoire : POZZOLI Eric, Vincent ; Membre du directoire : DE TRETAIGNE Bertrand ; Membre du directoire : LABAT Philippe ; Membre du directoire : CUGNIERE Arnaud ; Commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYN) ; Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL)
Président du conseil de surveillance : LEYRE Vincent ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis ; Membre du conseil de surveillance : EARL DU BUIS (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL DE RIBEAU (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : STABILE Alain ; Membre du conseil de surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL BRUCH (EARL) représenté par BRUCH Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : AYGALENG Olivier ; Membre du conseil de surveillance : ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE POMAREDE (EARL) ; Membre du conseil de surveillance : EARL MIOSSEC ET FILS (EARL) ; Président du directoire, Membre du directoire : POZZOLI Eric, Vincent ; Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel ; Vice-président : EARL DU CHANAR (EARL) ; Membre du directoire : DE TRETAIGNE Bertrand ; Membre du directoire : LABAT Philippe ; Membre du directoire : CUGNIERE Arnaud ; Commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION (SYN) ; Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO (SARL)
Directeur général : PHILIPPE Pierre-Jean-Michel ; Président du directoire, Membre du directoire : POZZOLI Eric Vincent ; Président du conseil de surveillance : LEYRE Vincent ; Administrateur : EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE BOS DEBAT ; Administrateur : SAINT LOUBERT Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : EARL DU CHANAR ; Membre du conseil de surveillance : EARL DE RIBEAU ; Membre du conseil de surveillance : LES TERRASSES DE MICHELET ; Membre du conseil de surveillance, Vice-président du conseil de surveillance : GHIRARD Denis ; Membre du directoire : DE TRETAIGNE Bertrand ; Membre du conseil de surveillance : EARL CHATEAU DE LA HITTE ; Membre du conseil de surveillance : EARL LES VIGNES DE GAVACHS ; Membre du directoire : LABAT Philippe ; Membre du conseil de surveillance : EARL BRUCHBRUCH Nicolas ; Membre du conseil de surveillance : AYGALENG Olivier ; Membre du conseil de surveillance : ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE POMAREDE ; Membre du directoire : CUGNIERE Arnaud ; Membre du conseil de surveillance : EARL MIOSSEC ET FILS ; Commissaire aux comptes titulaire : FEDERATION AQUITAINE DE REVISION ; Commissaire aux comptes suppléant : AREVCO