M Jean TOMSIN
Commissaire aux comptes titulaire de LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER
M Jean TOMSIN a 70 ans ( naissance en 1952), est Commissaire aux comptes titulaire de la société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER
M Jean TOMSIN peut être contacté au siège de la société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER par courrier à l'adresse LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER LIEU DIT BROUQUET 47160 ST LEGER FRANCE
La société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER est principalement dirigée par M Jean TOMSIN qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin ,producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0812Z (Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin), les activités sont :
- Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin
- l'extraction et le dragage de sables industriels, de sables pour la construction et de graviers
- le concassage et le broyage de graviers
- l'extraction d'argiles, de terres réfractaires et de kaolin
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de sables bitumineux (cf06.10Z)
La société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/11/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78220808600010.
- M Jean TOMSIN, Commissaire aux comptes titulaire (1952) depuis le 18 novembre 2015
- M Paul- VAILLANT, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 18 novembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER est de 67 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard SAUBOI, Gérant non associé (1957) du 28 août 2010 au 22 février 2013
- MME Melanie GAVA, Président (1976) du 22 février 2013 au 13 février 2015
Dirigeants personne morale:
- CABINET HUSSON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 novembre 2015
- GSM, Président depuis le 13 février 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER | |
Entrepreneurs individuels | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER | |
Identifiant de l'entreprise | 782208086 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | BROUQUET 47160 SAINT LEGER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 180 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 498 000,00 | |
Résultat net | 164 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale de l'entreprise | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale | 0812Z | |
Première activité | 0812Z | |
Deuxième activité | 4941B | |
Troisième activité | 4673A | |
Quatrième activité | 7712Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie extractive | |
Activite | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
Synonyme | producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin | |
Principal | producteur de graviers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 608 000 |
Immobilisation incorporelle | 16 000 |
Immobilisation corporelle | 582 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 5 742 000 |
Stock | 1 190 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 149 000 |
Placement | 3 403 000 |
Total Actif | 6 350 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 579 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 549 000 |
Dette | 1 222 000 |
Total Passif | 6 350 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 498 000 |
Produit d'exploitation | 3 578 000 |
Charge d'exploitation | 3 479 000 |
Résultat d'exploitation | 99 000 |
Produit financier net | 12 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 12 000 |
Résultat courrant | 111 000 |
Produit exceptionnel | 188 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | 176 000 |
Résultat net | 164 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78220808600010 | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER LIEU DIT BROUQUET 47160 ST LEGER FRANCE |
78220808600028 | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER BP 16 47160 ST LEGER FRANCE |
78220808600036 | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER LIEU DIT BARRAT 47130 MONTESQUIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 77 34 15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-agen.fr.
Les greffiers sont : LASSERRE Christophe , LANDEL Valéry
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi : 9 h00 -12h30 Du Lundi au Jeudi : 13h30 Ã 16 h 00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01558 Industries céramiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00016 Transports routiers
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant non associé : SAUBOI BernardCommissaire aux comptes titulaire : CABINET GOUL (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : FORSANS Christian.
Gérant non associé : SAUBOI Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HUSSON.
Président : GAVA MELANIE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HUSSON Commissaire aux comptes suppléant : BONNEFONT Sébastien
Président : GSM (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HUSSON Commissaire aux comptes suppléant : TESSEYDRE MARC
Président : GSM (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HUSSON Commissaire aux comptes titulaire : TOMSIN Jean, Pierre Commissaire aux comptes suppléant : TESSEYDRE MARC Commissaire aux comptes suppléant : VAILLANT Paul-, Evariste
Président : GSM (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : TOMSIN Jean, Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : TESSEYDRE MARC ; Commissaire aux comptes suppléant : VAILLANT Paul-, Evariste
Président : GSM (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : TOMSIN Jean, Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : VAILLANT Paul-, Evariste
Président : GSM ; Commissaire aux comptes titulaire : 2 ROUVRAY AUDIT ET CONSEIL