MME Melanie GAVA
Président de LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER
MME Melanie GAVA a 46 ans ( naissance en 1976), elle est Président de la société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER
MME Melanie GAVA peut être contacté au siège de la société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER par courrier à l'adresse LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER LIEU DIT BROUQUET 47160 ST LEGER FRANCE
La société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER est principalement dirigée par MME Melanie GAVA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin ,producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0812Z (Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin), les activités sont :
- Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin
- l'extraction et le dragage de sables industriels, de sables pour la construction et de graviers
- le concassage et le broyage de graviers
- l'extraction d'argiles, de terres réfractaires et de kaolin
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de sables bitumineux (cf06.10Z)
La société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/11/1962 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78220808600010.
- M Jean TOMSIN, Commissaire aux comptes titulaire (1952) depuis le 18 novembre 2015
- M Paul- VAILLANT, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 18 novembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER est de 67 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard SAUBOI, Gérant non associé (1957) du 28 août 2010 au 22 février 2013
- MME Melanie GAVA, Président (1976) du 22 février 2013 au 13 février 2015
Dirigeants personne morale:
- CABINET HUSSON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 18 novembre 2015
- GSM, Président depuis le 13 février 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER | |
Entrepreneurs individuels | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER | |
Identifiant de l'entreprise | 782208086 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | BROUQUET 47160 SAINT LEGER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 180 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 3 498 000,00 | |
Résultat net | 164 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale de l'entreprise | 0812Z : Exploit gravieres & sablieres, extraction argiles & kaolin | |
Activité principale | 0812Z | |
Première activité | 0812Z | |
Deuxième activité | 4941B | |
Troisième activité | 4673A | |
Quatrième activité | 7712Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie extractive | |
Activite | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
Synonyme | producteur de graviers, producteur de sable, producteur d'argile, producteur de kaolin | |
Principal | producteur de graviers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 608 000 |
Immobilisation incorporelle | 16 000 |
Immobilisation corporelle | 582 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 5 742 000 |
Stock | 1 190 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 149 000 |
Placement | 3 403 000 |
Total Actif | 6 350 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 4 579 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 549 000 |
Dette | 1 222 000 |
Total Passif | 6 350 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 498 000 |
Produit d'exploitation | 3 578 000 |
Charge d'exploitation | 3 479 000 |
Résultat d'exploitation | 99 000 |
Produit financier net | 12 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 12 000 |
Résultat courrant | 111 000 |
Produit exceptionnel | 188 000 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | 176 000 |
Résultat net | 164 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78220808600010 | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER LIEU DIT BROUQUET 47160 ST LEGER FRANCE |
78220808600028 | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER BP 16 47160 ST LEGER FRANCE |
78220808600036 | LES DRAGAGES DU PONT DE ST LEGER LIEU DIT BARRAT 47130 MONTESQUIEU FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 77 34 15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-agen.fr.
Les greffiers sont : LASSERRE Christophe , LANDEL Valéry
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi : 9 h00 -12h30 Du Lundi au Jeudi : 13h30 Ã 16 h 00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01558 Industries céramiques
- 00211 Industries de carrières et de matériaux cadres
- 00135 Industries de carrières et de matériaux ETAM
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00016 Transports routiers
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant non associé : SAUBOI BernardCommissaire aux comptes titulaire : CABINET GOUL (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : FORSANS Christian.
Gérant non associé : SAUBOI Bernard. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HUSSON.
Président : GAVA MELANIE Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HUSSON Commissaire aux comptes suppléant : BONNEFONT Sébastien
Président : GSM (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HUSSON Commissaire aux comptes suppléant : TESSEYDRE MARC
Président : GSM (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : CABINET HUSSON Commissaire aux comptes titulaire : TOMSIN Jean, Pierre Commissaire aux comptes suppléant : TESSEYDRE MARC Commissaire aux comptes suppléant : VAILLANT Paul-, Evariste
Président : GSM (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : TOMSIN Jean, Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : TESSEYDRE MARC ; Commissaire aux comptes suppléant : VAILLANT Paul-, Evariste
Président : GSM (SAS) ; Commissaire aux comptes titulaire : TOMSIN Jean, Pierre ; Commissaire aux comptes suppléant : VAILLANT Paul-, Evariste
Président : GSM ; Commissaire aux comptes titulaire : 2 ROUVRAY AUDIT ET CONSEIL