M Ascanio DE VOGUE
Administrateur de SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOMTE
M Ascanio DE VOGUE a 53 ans ( naissance en 1969), est Administrateur de la société SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOMTE
M Ascanio DE VOGUE peut être contacté au siège de la société SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOMTE par courrier à l'adresse SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOM LIEUDIT LA REGIE LE VICOMTE DOMAINE DE VAUX 77950 MAINCY FRANCE
La société SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOMTE est principalement dirigée par M Ascanio DE VOGUE qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. ,monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9103Z (Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil.), les activités sont :
- Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil.
- la gestion et la préservation des sites et bâtiments historiques
Mais sont exclues les activités :
- la rénovation et la restauration des sites et monuments historiques (cfsection F)
La société SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOMTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/09/1970 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78495660900019.
- M Alexandre DE VOGUE, Président du conseil d`administration (1968) depuis le 05 novembre 2011
- M Ascanio DE VOGUE, Administrateur (1969) depuis le 05 novembre 2011
- M Jean DE VOGUE, Administrateur (1968) depuis le 19 janvier 2005
- M Patrice DE VOGUE, Administrateur (1928) depuis le 05 novembre 2011
- MME Di COLONNA, Administrateur (1941) depuis le 05 novembre 2011
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOMTE est de 67 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 94 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ascanio DE VOGUE, Administrateur (1969) du 19 janvier 2005 au 05 novembre 2011
- M Ascanio DE VOGUE, Président du conseil d`administration (1969) du 02 décembre 2008 au 05 novembre 2011
- M Raymond ESPINACO, Président du conseil d`administration (1948) du 19 janvier 2005 au 02 décembre 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOMTE | |
Sigle de l'entreprise | SEG | |
Entrepreneurs individuels | SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOMTE | |
Identifiant de l'entreprise | 784956609 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | DOM DE VAUX LE VICOMTE 77950 MAINCY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 944 372,00 | |
Résultat net | -143 711,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9103Z : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | |
Activité principale de l'entreprise | 9103Z : Gestion sites monuments historiques & attractions tourist. simil. | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Culture | |
Activite | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires | |
Synonyme | monuments historiques, service départemental de l'architecture et du patrimoine, SDAP, centre des monuments nationaux | |
Principal | monuments historiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 373 849 |
Immobilisation incorporelle | 600 |
Immobilisation corporelle | 220 473 |
Immobilisation financière | 152 776 |
Actif circulant net | 819 633 |
Stock | 179 257 |
Avance | 1 589 |
Créance | 352 910 |
Placement | 285 877 |
Total Actif | 1 193 484 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 889 860 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 303 624 |
Total Passif | 1 193 484 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 944 372 |
Produit d'exploitation | 1 245 795 |
Charge d'exploitation | 1 204 578 |
Résultat d'exploitation | 41 217 |
Produit financier net | 2 021 |
Charge financière | 3 900 |
Résultat financier | -1 879 |
Résultat courrant | 39 334 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 179 203 |
Résultat exceptionnel | -179 203 |
Résultat net | -143 711 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78495660900019 | SOC ETUDE GESTIO DOMAINE VAUX LE VICOM LIEUDIT LA REGIE LE VICOMTE DOMAINE DE VAUX 77950 MAINCY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
Président du conseil d'administration : DE VOGUE Ascanio François. Administrateur : DE VOGUE Patrice Robert Jean Marie. Administrateur : DE VOGUE CRISTINA. Administrateur : DE VOGUE Jean Charles Patrice. Administrateur : DE VOGUE Ascanio François. Commissaire aux comptes : DEPASSE GERARD. Commissaire aux comptes suppléant : CROCQUEVIEILLE Claude.
Président du conseil d'administration : DE VOGUE Ascanio François. Administrateur : DE VOGUE Patrice Robert Jean Marie. Administrateur : DE VOGUE CRISTINA. Administrateur : DE VOGUE Jean Charles Patrice. Administrateur : DE VOGUE Ascanio François. Commissaire aux comptes : DEPASSE GERARD. Commissaire aux comptes suppléant : CROCQUEVIEILLE Claude.
Président du conseil d'administration : DE VOGUE Alexandre Guido Administrateur : DE VOGUE Patrice Robert Jean Marie Administrateur : DE VOGUE CRISTINA Administrateur : DE VOGUE Jean Charles Patrice Administrateur : DE VOGUE Ascanio François Commissaire aux comptes titulaire : ALSACE CONSEILS Commissaire aux comptes suppléant : BRICOLA AUDIT
Président du conseil d'administration : DE VOGUE Alexandre Guido Administrateur : DE VOGUE Patrice Robert Jean Marie Administrateur : DE VOGUE CRISTINA Administrateur : DE VOGUE Jean Charles Patrice Administrateur : DE VOGUE Ascanio François Commissaire aux comptes titulaire : ALSACE CONSEILS Commissaire aux comptes suppléant : BRICOLA AUDIT