M Jean-Paul DUROCH
Président de JERSIBAL
M Jean-Paul DUROCH a 69 ans ( naissance en 1953), est Président de la société JERSIBAL
M Jean-Paul DUROCH peut être contacté au siège de la société JERSIBAL par courrier à l'adresse JERSIBAL 50 BOULEVARD DE LA LIBERTE 59800 LILLE FRANCE
La société JERSIBAL est principalement dirigée par M Jean-Paul DUROCH qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : En attente de chiffrement sans activité ,
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0000Z (En attente de chiffrement sans activité), les activités sont :
La société JERSIBAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/10/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78891112100010.
- M Jean-Paul DUROCH, Président (1953) depuis le 07 décembre 2012
- MME Marie-Eve DUROCH, Directeur général (1955) depuis le 07 décembre 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société JERSIBAL est de 68 ans. Le plus jeune à 67 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier MOREAU, Administrateur (1954) du 03 novembre 2012 au 04 mai 2013
- M Jean-Marc ROGEZ, Président (1961) du 03 novembre 2012 au 07 décembre 2012
Dirigeants personne morale:
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JERSIBAL | |
Entrepreneurs individuels | JERSIBAL | |
Identifiant de l'entreprise | 788911121 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 50 BD DE LA LIBERTE 59800 LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 17 octobre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Fonds à forme sociétale à conseil d'administration | |
Capital social | 160 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 17 octobre 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 0000Z : En attente de chiffrement sans activité | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Activite | En instance de chiffrement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
78891112100010 | JERSIBAL 50 BOULEVARD DE LA LIBERTE 59800 LILLE FRANCE |
JERSIBAL est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont TOUR MERCURE 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
Les conventions collectives applicables à JERSIBAL de part son activité de 0000Z (En attente de chiffrement sans activité) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président de la société : Rogez, Jean-Marc, Administrateur : Rogez, Jean-Marc, Administrateur : Moreau, Didier, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A..
modification survenue sur l'administration
Président de la société partant : Rogez, Jean-Marc, nomination du Président de la société : Duroch, Jean-Paul, Administrateur partant : Rogez, Jean-Marc, nomination de l'Administrateur : Duroch, Jean-Paul, nomination de l'Administrateur : Person, nom d'usage : Duroch, Marie-Eve
Président de la société partant : Rogez, Jean-Marc, nomination du Président de la société : Duroch, Jean-Paul, Administrateur partant : Rogez, Jean-Marc, nomination de l'Administrateur : Duroch, Jean-Paul, nomination de l'Administrateur : Person, nom d'usage : Duroch, Marie-Eve
modification survenue sur l'administration
modification du Directeur général Person, nom d'usage : Duroch, Marie-Eve, Administrateur partant : Duroch, Jean-Paul
modification du Directeur général Person, nom d'usage : Duroch, Marie-Eve, Administrateur partant : Duroch, Jean-Paul