M Patrice COURONNE
Commissaire aux comptes titulaire de ISAC-WATTS
M Patrice COURONNE a 61 ans ( naissance en 1961), est Commissaire aux comptes titulaire de la société ISAC-WATTS
M Patrice COURONNE peut être contacté au siège de la société ISAC-WATTS par courrier à l'adresse ISAC WATTS 59 RUE DU CHATEAU 44780 MISSILLAC FRANCE
La société ISAC-WATTS est principalement dirigée par M Patrice COURONNE qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Production d'électricité ,producteur d'électricité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- Production d'électricité
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
La société ISAC-WATTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/10/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78904216500017.
- M Alain MAZERY, Directeur général (1949) depuis le 28 mai 2015
- M Alain TESSIER, Directeur général (1948) depuis le 28 mai 2015
- M Franck HERVIEU, Commissaire aux comptes suppléant (1964) depuis le 28 mai 2015
- M Patrice COURONNE, Commissaire aux comptes titulaire (1961) depuis le 28 mai 2015
- MME Claudette LACOMBE, Président (1950) depuis le 18 juin 2013
- MME Marie-Helene SEROUX, Directeur général (1951) depuis le 28 mai 2015
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société ISAC-WATTS est de 68 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claudette LACOMBE, Président (1950) du 01 novembre 2012 au 18 juin 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ISAC-WATTS | |
Entrepreneurs individuels | ISAC-WATTS | |
Identifiant de l'entreprise | 789042165 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 59 RUE DU CHATEAU 44780 MISSILLAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 octobre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 50,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 octobre 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 320,00 | |
Résultat net | -227 838,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité | |
Activité au siege | ||
Secteur | energie | |
Catégorie | Energie | |
Activite | Production d'électricité | |
Synonyme | producteur d'électricité | |
Principal | producteur d'électricité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 8 359 795 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 8 359 795 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 676 311 |
Stock | 0 |
Avance | 1 373 |
Créance | 210 770 |
Placement | 464 168 |
Total Actif | 9 036 106 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 549 928 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 7 486 178 |
Total Passif | 9 036 106 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 320 |
Produit d'exploitation | 321 |
Charge d'exploitation | 213 716 |
Résultat d'exploitation | -213 395 |
Produit financier net | 992 |
Charge financière | 15 435 |
Résultat financier | -14 443 |
Résultat courrant | -227 838 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -227 838 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78904216500017 | ISAC WATTS 59 RUE DU CHATEAU 44780 MISSILLAC FRANCE |
78904216500025 | ISAC WATTS LES JAUNAS 44530 SEVERAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 22 52 32 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintnazaire.fr.
Les greffiers sont : VALENTIN Jean-Michel , MASMEJEAN Sébastien
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 ; 14H00-16H00
Installation exploitation du site de Productionn d'énergies renouvelables éolien sur les communes de Séverac-Guenrouet vente Desdites énergies
Installation exploitation du site de Productionn d'énergies renouvelables éolien sur les communes de Séverac-Guenrouet vente Desdites énergies
Membre partant : ENERGIES NOUVELLES ET ECONOMIES D'ENERGIE 44, nomination du Membre : SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE (SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE) - SELA.
nomination du Directeur général Mazery, Alain, nomination du Directeur général Seroux, Marie-Hélène, nomination du Directeur général Tessier, Alain, Membre partant : Le Neve, Wanig, Membre partant : SITE A WATTS, modification du Membre du conseil de direction Loire-Atlantique Développement - SELA représenté par VIGNEAU Damien Laurent Adresse : rue de la Haute Roche 44360 Vigneux-de-Bretagne, nomination du Membre du conseil de direction : Caillon, Christophe, nomination du Membre du conseil de direction : Lebedel, François, nomination du Membre du conseil de direction : Martin, nom d'usage : Houis, Germaine, nomination du Membre du conseil de direction : Vieille, Louise, nomination du Membre du conseil de direction : Houssais, André, nomination du Membre du conseil de direction : Raitiere, nom d'usage : Roullaud, Thérèse, nomination du Membre du conseil de direction : ENERGIE PARTAGEE INVESTISSEMENT représenté par BOUMARD Erwan Adresse : 82 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris
Membre du conseil de direction partant : Caillon, Christophe ; Membre du conseil de direction partant : Raitiere, nom d'usage : Roullaud, Thérèse ; nomination du Membre du conseil de direction : Moreau, Jean-Baptiste Marie Armand ; nomination du Membre du conseil de direction : Lacroix, Cédric Christian Charles
Directeur général partant : Tessier, Alain ; Membre du conseil de direction partant : Martin, nom d'usage : Houis, Germaine ; nomination du Membre du conseil de direction : Renault, Damien Serge Claude ; nomination du Membre du conseil de direction : Dalibert, Jean-Marc Hubert Marie