MME Estelle LE PAPE
Gérant de MC AINTER
MME Estelle LE PAPE a 44 ans ( naissance en 1978), elle est Gérant de la société MC AINTER
MME Estelle LE PAPE peut être contacté au siège de la société MC AINTER par courrier à l'adresse MC AINTER 8 RUE JOSEPH LE BRIX 29000 QUIMPER FRANCE
La société MC AINTER est principalement dirigée par MME Estelle LE PAPE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société MC AINTER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/11/2012 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 78957432400032.
- MME Estelle LE PAPE, Gérant (1978) depuis le 01 décembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Philippe LE PAPE, Gérant (1952) du 13 décembre 2012 au 11 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MC AINTER | |
Entrepreneurs individuels | MC AINTER | |
Identifiant de l'entreprise | 789574324 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 8 RUE JOSEPH LE BRIX 29000 QUIMPER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 juillet 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 20 novembre 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 18 000,00 | |
Résultat net | -809,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 450 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 450 000 |
Actif circulant net | 10 695 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 235 |
Placement | 9 460 |
Total Actif | 460 695 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 149 191 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 311 504 |
Total Passif | 460 695 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 18 000 |
Produit d'exploitation | 18 000 |
Charge d'exploitation | 18 809 |
Résultat d'exploitation | -809 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -809 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -809 |
Siret | Etablissement |
---|---|
78957432400032 | MC AINTER 8 RUE JOSEPH LE BRIX 29000 QUIMPER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 98 55 42 47 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-quimper.fr.
Les greffiers sont : DE KERGARIOU Guillaume
Le greffe est ouvert 8h15 - 12h15/13h15 - 16h15
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Gérant(e) : LE PAPE Philippe, Yves, Joseph, Marie Gérant(e) : LE PAPE Estelle
Gérant : LE PAPE Estelle
Gérant : LE PAPE Estelle ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL AACC