M Jacques-Rene DIZAC
Commissaire aux comptes suppléant de CROSSTALENT
M Jacques-Rene DIZAC a 74 ans ( naissance en 1948), est Commissaire aux comptes suppléant de la société CROSSTALENT
M Jacques-Rene DIZAC peut être contacté au siège de la société CROSSTALENT par courrier à l'adresse CROSSTALENT 117 RUE SAINT LAZARE 75008 PARIS FRANCE
La société CROSSTALENT est principalement dirigée par M Jacques-Rene DIZAC qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société CROSSTALENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/01/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79028667800038.
- M Christophe REGAUD, Commissaire aux comptes titulaire (1955) depuis le 29 janvier 2016
- M Jacques-Rene DIZAC, Commissaire aux comptes suppléant (1948) depuis le 29 janvier 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CROSSTALENT est de 71 ans. Le plus jeune à 67 ans, le plus agé 74 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe DE CARNE DE TRECESSON DE COETLOGON, Président (1961) du 23 janvier 2013 au 08 août 2013
Dirigeants personne morale:
- BREX, Président depuis le 30 août 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CROSSTALENT | |
Entrepreneurs individuels | CROSSTALENT | |
Identifiant de l'entreprise | 790286678 | |
Numéro interne du siège | 00038 | |
Adresse | 117 RUE SAINT LAZARE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 30 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79028667800038 | CROSSTALENT 117 RUE SAINT LAZARE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Conseil, aide et accompagnement en matière de ressources humaines et d'organisation des entreprises. Développement et commercialisation de produits et d'offres de service dans le domaine de la gestion des ressources humaines et des organisations d'entreprises. Toutes offres d'accompagnement des salariés et des entreprises, vente d'abonnements, création de réseau social d'entreprises.
Président partant : De Carne De Trecesson De Coetlogon, Philippe, nomination de l'Associé : BREX
Président partant : BREX ; nomination du Président : Mallie, Brice
Commissaire aux comptes titulaire partant : Regaud, Christophe ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CADERAS MARTIN SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Dizac, Jacques-René
Président partant : Mallie, Brice ; nomination du Président : Mizrahi, Alexandre
nomination du Directeur général : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS
Président partant : Mizrahi, Alexandre ; nomination du Président : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS ; Directeur général partant : PARTICIPATIONS MANAGEMENT RETOURNEMENT PARTNERS