M Bernard MOLLIET
Président de HOPY
M Bernard MOLLIET a 69 ans ( naissance en 1953), est Président de la société HOPY
M Bernard MOLLIET peut être contacté au siège de la société HOPY par courrier à l'adresse HOPY LE CATALPA 23 RUE DE LA POSTE 74300 THYEZ FRANCE
La société HOPY est principalement dirigée par M Bernard MOLLIET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Services administratifs combinés de bureau ,services administratifs combinés de bureau, service administratif de bureau
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8211Z (Services administratifs combinés de bureau), les activités sont :
- Services administratifs combinés de bureau
- Cette sous-classe comprend la prestation d'une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme l'accueil, la planification financière, la facturation, la gestion de dossiers et l'archivage, les activités liées au personnel, l'organ
Mais sont exclues les activités :
- la prestation d'une seule partie donnée de ces activités (cfsous-classe en fonction de cette activité)
- la fourniture de personnel sans supervision (cf78)
La société HOPY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/10/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79087010900028.
- M Bernard MOLLIET, Président (1953) depuis le 08 février 2013
- M Francois NEVEUX, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 28 novembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société HOPY est de 67 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Celine MOLLIET, Directeur général (1975) du 20 décembre 2014 au 23 janvier 2015
Dirigeants personne morale:
- BLANC NEVEUX, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 novembre 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 21 janvier 2015 : LEROUX Céline Laurette Josette nom d'usage : MOLLIET devient directeur général.)
- 20 février 2015 : LEROUX Céline Laurette Josette nom d'usage : MOLLIET n'est plus directeur général.)
- 13 décembre 2018 : MOLLIET Olivier nom d'usage : MOLLIET devient directeur général)
- 03 octobre 2019 : NEVEUX François nom d'usage : NEVEUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOPY | |
Entrepreneurs individuels | HOPY | |
Identifiant de l'entreprise | 790870109 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 23 RUE DE LA POSTE 74300 THYEZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 9 096 285,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 05 décembre 2012 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 650 000,00 | |
Résultat net | -26 173,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8211Z : Services administratifs combinés de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8211Z : Services administratifs combinés de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Services administratifs combinés de bureau | |
Synonyme | services administratifs combinés de bureau, service administratif de bureau |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 10 145 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 10 145 000 |
Actif circulant net | 232 387 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 211 538 |
Placement | 20 849 |
Total Actif | 10 377 387 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 8 829 047 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 548 339 |
Total Passif | 10 377 387 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 650 000 |
Produit d'exploitation | 693 254 |
Charge d'exploitation | 693 936 |
Résultat d'exploitation | -682 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 25 491 |
Résultat financier | -25 491 |
Résultat courrant | -26 173 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -26 173 |
Siret | Etablissement |
---|---|
79087010900028 | HOPY LE CATALPA 23 RUE DE LA POSTE 74300 THYEZ FRANCE |
79087010900028 | HOPY LE CATALPA 23 RUE DE LA POSTE 74300 THYEZ FRANCE |
79087010900028 | HOPY LE CATALPA 23 RUE DE LA POSTE 74300 THYEZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- 02149 Activités du déchet
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00044 Industries chimiques
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00086 Publicité
- 01672 Sociétés d'assurances
Tous services administratifs, financiers, juridiques, comptables que peut rendre une société à titre de holding à l'égard de ses filiales L'acquisition, la gestion , la cession de titres dans toute société commerciale, civile, à prépondérance immobilière ou non, ou dans tous fonds communs de placement
Tous services administratifs, financiers, juridiques, comptables que peut rendre une société à titre de holding à l'égard de ses filiales L'acquisition, la gestion , la cession de titres dans toute société commerciale, civile, à prépondérance immobilière ou non, ou dans tous fonds communs de placement
LEROUX Céline Laurette Josette nom d'usage : MOLLIET devient directeur général.
LEROUX Céline Laurette Josette nom d'usage : MOLLIET n'est plus directeur général.
MOLLIET Olivier nom d'usage : MOLLIET devient directeur général
NEVEUX François nom d'usage : NEVEUX n'est plus commissaire aux comptes suppléant