M Cyril CLUZEL
Président de ADEIS
M Cyril CLUZEL a 35 ans ( naissance en 1989), est Président de la société ADEIS
M Cyril CLUZEL peut être contacté au siège de la société ADEIS par courrier à l'adresse ADEIS ZONE INDUSTRIELLE ST THOMAS RUE MARCEL DASSAULT 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES FRANCE
La société ADEIS est principalement dirigée par M Cyril CLUZEL qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels ,installateur d'équipements électriques, installateur de matériels électroniques, installateur de matériels optique, installateur de matériels
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3320D (Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels), les activités sont :
- Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels
- l'installation d'équipements d'irradiation médicale et électromédicaux
- l'installation et le montage d'instruments de mesure et de contrôle
- l'installation et le montage d'instruments de mesure du temps
- le montage de matériel photographique, cinématographique et optique professionnel
- l'installation de gros systèmes et ordinateurs similaires
- l'installation et le montage de matériel audio-visuel professionnel (radio, TV, appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image) et d'équipements de communication
- l'installation de tubes et tuyaux en matières plastiques ou en verre et de tuyauterie en matières plastiques ou en verre dans des établissements industriels
- l'installation d'isolateurs et de pièces isolantes en céramique
- l'installation et le montage de moteurs et autres machines et matériels électriques
- l'installation et le montage de matériel de distribution et de commande électrique
- le montage de matériels électriques pour moteurs, véhicules automobiles et motocycles
- l'installation et le montage de matériels électriques divers
- l'installation d'abrasifs agglomérés
- l'installation d'instruments de musique
- l'installation de matériels de sport
- l'installation de billards, de baby-foot, de flippers et d'autres jeux de société et divertissement
Mais sont exclues les activités :
- l'installation d'ordinateurs personnels et de logiciels (cf62.09Z)
La société ADEIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/02/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79120317700021.
- M Cyril CLUZEL, Président (1989) depuis le 12 mai 2017
- M David BRUEYRE, Directeur général (1970) depuis le 20 février 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ADEIS est de 45 ans. Le plus jeune à 35 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Herve LOUBIER, Président (1972) du 20 février 2013 au 12 mai 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ADEIS | |
Entrepreneurs individuels | ADEIS | |
Identifiant de l'entreprise | 791203177 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | RUE MARCEL DASSAULT 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 23 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 25 janvier 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 233,00 | |
Résultat net | -5 834,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3320D : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels | |
Activité principale de l'entreprise | 3320D : Instal. éqpts électriq, mat. électro. et optiq. ou aut. matériels | |
Activité principale au registre des métiers | 3320DZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Dépannage réparation | |
Activite | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | |
Synonyme | installateur d'équipements électriques, installateur de matériels électroniques, installateur de matériels optique, installateur de matériels | |
Principal | installateur de matériels |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 134 |
Immobilisation incorporelle | 134 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 6 117 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 087 |
Placement | 5 030 |
Total Actif | 6 251 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -4 834 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 086 |
Total Passif | 6 251 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 233 |
Produit d'exploitation | 1 233 |
Charge d'exploitation | 6 962 |
Résultat d'exploitation | -5 729 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 106 |
Résultat financier | -106 |
Résultat courrant | -5 835 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -5 834 |
Siret | Etablissement |
---|---|
79120317700039 | ADEIS LIEU DIT LE SOLIER 43220 DUNIERES FRANCE |
79120317700039 | ADEIS LIEU DIT LE SOLIER 43220 DUNIERES FRANCE |
79120317700021 | ADEIS ZONE INDUSTRIELLE ST THOMAS RUE MARCEL DASSAULT 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 02630 Métallurgie Bouches du Rhône Alpes Haute Provence
- 00650 Métallurgie cadres
- 01634 Métallurgie Cotes d'Armor
- 00860 Métallurgie Finistère
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 01592 Métallurgie Nord Valenciennois Cambrésis
- 01627 Métallurgie Puy De Dôme Clermont Ferrand
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
toutes prestations de services électriques, vente et installation de Bornes de recharges des véhicules électriques.
toutes prestations de services électriques, vente et installation de Bornes de recharges des véhicules électriques.
Directeur général : BRUEYRE David Jean Marc en fonction le 14 Février 2013 ; Président : CLUZEL Cyril en fonction le 10 Mai 2017
JURICITE 20 Rue de la Gazelle 43000 LE PUY EN VELAY
Art. L.236-14 du code de commerce