M Benoit CHANABAS
Gérant de B.P.C. FRERES
M Benoit CHANABAS a 38 ans ( naissance en 1984), est Gérant de la société B.P.C. FRERES
M Benoit CHANABAS peut être contacté au siège de la société B.P.C. FRERES par courrier à l'adresse B P C FRERES 24 AVENUE CHARLES DE GAULLE 84600 VALREAS FRANCE
La société B.P.C. FRERES est principalement dirigée par M Benoit CHANABAS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société B.P.C. FRERES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/05/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79307025100012.
- M Benoit CHANABAS, Gérant (1984) depuis le 12 septembre 2013
- M Pierre CHANABAS, Gérant (1987) depuis le 12 septembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société B.P.C. FRERES est de 37 ans. Le plus jeune à 35 ans, le plus agé 38 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Nicole PARDINI, Gérant (1945) du 22 mai 2013 au 12 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B.P.C. FRERES | |
Entrepreneurs individuels | B.P.C. FRERES | |
Identifiant de l'entreprise | 793070251 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 24 AV CHARLES DE GAULLE 84600 VALREAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 02 mai 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 1 404 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 02 mai 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 102 621,00 | |
Résultat net | 99 330,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 1 945 307 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 945 307 |
Actif circulant net | 105 204 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 13 576 |
Placement | 91 628 |
Total Actif | 2 050 512 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 699 804 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 350 708 |
Total Passif | 2 050 512 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 102 621 |
Produit d'exploitation | 102 621 |
Charge d'exploitation | 96 414 |
Résultat d'exploitation | 6 207 |
Produit financier net | 102 211 |
Charge financière | 5 650 |
Résultat financier | 96 562 |
Résultat courrant | 102 769 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 439 |
Résultat exceptionnel | -3 439 |
Résultat net | 99 330 |
Siret | Etablissement |
---|---|
79307025100012 | B P C FRERES 24 AVENUE CHARLES DE GAULLE 84600 VALREAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises. L'emprunt de tous les fonds nécessaires a ces objets et la mise en place de toutes sûretés réelles ou Autes garanties nécessaires. La réalisation de prestations de services de conseil et d'assistance auprès de toutes entreprises et Notamme
Prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises. L'emprunt de tous les fonds nécessaires a ces objets et la mise en place de toutes sûretés réelles ou Autes garanties nécessaires. La réalisation de prestations de services de conseil et d'assistance auprès de toutes entreprises et Notamme
Gérant : CHANABAS Benoit Gérant : CHANABAS Pierre