M Nicolas SABOURY
Gérant de QUATR'AS
M Nicolas SABOURY a 34 ans ( naissance en 1988), est Gérant de la société QUATR'AS
M Nicolas SABOURY peut être contacté au siège de la société QUATR'AS par courrier à l'adresse QUATR AS ZAC LA PEYRIERE II 27 RUE ROBERT SCHUMAN 34430 ST JEAN DE VEDAS FRANCE, par téléphone au 0467830965
La société QUATR'AS est principalement dirigée par M Nicolas SABOURY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société QUATR'AS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/09/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79513476600018.
- M Alain SABOURY, Gérant (1961) depuis le 20 septembre 2013
- M Nicolas SABOURY, Gérant (1988) depuis le 20 septembre 2013
- MME Corine SABOURY, Gérant (1963) depuis le 20 septembre 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société QUATR'AS est de 51 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alfred RIBEIRO, Gérant (1988) du 20 septembre 2013 au 06 septembre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | QUATR'AS | |
Entrepreneurs individuels | QUATR'AS | |
Identifiant de l'entreprise | 795134766 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 27 RUE ROBERT SCHUMAN 34430 SAINT JEAN DE VEDAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 06 septembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 06 septembre 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 655 176,00 | |
Résultat net | -53 884,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 689 117 |
Immobilisation incorporelle | 386 203 |
Immobilisation corporelle | 298 214 |
Immobilisation financière | 4 700 |
Actif circulant net | 59 816 |
Stock | 7 123 |
Avance | 0 |
Créance | 21 867 |
Placement | 30 826 |
Total Actif | 748 934 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -94 747 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 843 681 |
Total Passif | 748 935 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 655 176 |
Produit d'exploitation | 674 126 |
Charge d'exploitation | 715 078 |
Résultat d'exploitation | -40 952 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 12 933 |
Résultat financier | -12 933 |
Résultat courrant | -53 884 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -53 884 |
Siret | Etablissement |
---|---|
79513476600018 | QUATR AS ZAC LA PEYRIERE II 27 RUE ROBERT SCHUMAN 34430 ST JEAN DE VEDAS FRANCE |
79513476600026 | QUATR AS L UN DES SENS BY SOPHIE ET GILLES ZAC LA PEYRIERE II 25 RUE ROBERT SCHUMAN 34430 ST JEAN DE VEDAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Me N'Kaoua Geneviève Avocat à la Cour 9 boulevard Sarrail 34000 Montpellier
Gérant : SABOURY Alain, Gilbert Gérant : SABOURY Corine, Christiane, Renée né(e) GIL Gérant : SABOURY Nicolas, Christophe, Alexandre
Gérant : SABOURY Alain, Gilbert ; Gérant : SABOURY Corine, Christiane, Renée né(e) GIL