MME Dienaba CAMARA
Gérant de SFDT SANTE
MME Dienaba CAMARA a 37 ans ( naissance en 1985), elle est Gérant de la société SFDT SANTE
MME Dienaba CAMARA peut être contacté au siège de la société SFDT SANTE par courrier à l'adresse SFDT SANTE 2 AVENUE DE LA PORTE BRUNET 75019 PARIS FRANCE
La société SFDT SANTE est principalement dirigée par MME Dienaba CAMARA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des infirmiers et des sages-femmes ,infirmier, infirmière, sage-femme
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690D (Activités des infirmiers et des sages-femmes), les activités sont :
- Activités des infirmiers et des sages-femmes
- les activités des infirmiers et des sages-femmes
La société SFDT SANTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/11/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79830359000011.
- MME Dienaba CAMARA, Gérant (1985) depuis le 09 novembre 2013
- MME Tida DRAME, Gérant (1985) depuis le 09 novembre 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SFDT SANTE est de 37 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 37 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Farida MANSOURI, Gérant (1987) du 09 novembre 2013 au 07 juin 2014
- MME Siham GHERBI-BAHIA, Gérant (1986) du 09 novembre 2013 au 07 juin 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SFDT SANTE | |
Entrepreneurs individuels | SFDT SANTE | |
Identifiant de l'entreprise | 798303590 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 2 AV DE LA PORTE BRUNET 75019 PARIS 19 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 05 novembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Capital social | 1 200,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 novembre 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Activité principale de l'entreprise | 8690D : Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités des infirmiers et des sages-femmes | |
Synonyme | infirmier, infirmière, sage-femme | |
Principal | infirmier, sage-femme |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79830359000011 | SFDT SANTE 2 AVENUE DE LA PORTE BRUNET 75019 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Infirmière