M Patrick BERGDOLL
Gérant de P.B.M.
M Patrick BERGDOLL a 56 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société P.B.M.
M Patrick BERGDOLL peut être contacté au siège de la société P.B.M. par courrier à l'adresse P B M 16 RUE JEAN JAURES 21160 COUCHEY FRANCE
La société P.B.M. est principalement dirigée par M Patrick BERGDOLL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société P.B.M. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/11/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79870728700016.
- M Patrick BERGDOLL, Gérant (1966) depuis le 04 décembre 2013
Anciens dirigeants :
- M Patrick BERGDILL, Gérant (1966) du 29 novembre 2013 au 04 décembre 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | P.B.M. | |
Entrepreneurs individuels | P.B.M. | |
Identifiant de l'entreprise | 798707287 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 16 RUE JEAN JAURES 21160 COUCHEY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 02 novembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 02 novembre 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79870728700016 | P B M 16 RUE JEAN JAURES 21160 COUCHEY FRANCE |
P.B.M. est du ressort du greffe de DIJON dont les coordonnées postales sont 13 BOULEVARD CLEMENCEAU 21072 DIJON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
Le greffe peut être appelé au 03 80 70 45 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-dijon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Lionel , MOURGES Sandra
Le greffe est ouvert 9h-11h45/14h-16h30
Les conventions collectives applicables à P.B.M. de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Gérant, Associé indéfiniment et solidairement responsable : BERGDILL Patrick, Nicolas, Pascal
la detention de participations dans des sociétés qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale notamment dans les domaines de la maintenance, de la vérification, de la sécurité et de l'incendie
la detention de participations dans des sociétés qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale notamment dans les domaines de la maintenance, de la vérification, de la sécurité et de l'incendie
Gérant, Associé indéfiniment et solidairement responsable : BERGDILL Patrick, Nicolas, Pascal
la detention de participations dans des sociétés qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale notamment dans les domaines de la maintenance, de la vérification, de la sécurité et de l'incendie
la detention de participations dans des sociétés qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale notamment dans les domaines de la maintenance, de la vérification, de la sécurité et de l'incendie