M Thomas ROUSSEAU
Gérant de SELARL DE VETERINAIRE POMMERY
M Thomas ROUSSEAU a 30 ans ( naissance en 1992), est Gérant de la société SELARL DE VETERINAIRE POMMERY
M Thomas ROUSSEAU peut être contacté au siège de la société SELARL DE VETERINAIRE POMMERY par courrier à l'adresse SELARL DE VETERINAIRE POMMERY 226 BOULEVARD POMMERY 51100 REIMS FRANCE
La société SELARL DE VETERINAIRE POMMERY est principalement dirigée par M Thomas ROUSSEAU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités vétérinaires ,vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7500Z (Activités vétérinaires), les activités sont :
- Activités vétérinaires
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie
- les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux
- les activités des ambulances pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf01.62Z)
- la tonte d'ovins (cf01.62Z)
- les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles (cf01.62Z)
- les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf01.62Z)
- les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (cf96.09Z)
La société SELARL DE VETERINAIRE POMMERY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/12/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79909464400017.
- M Dany ROYER, Gérant (1961) depuis le 05 février 2014
- M Dimitri LEPERLIER, Gérant (1980) depuis le 05 février 2014
- M Jean BASSANINO, Gérant (1988) depuis le 02 septembre 2016
- M Jean-Francois BOURSIER, Gérant (1988) depuis le 11 septembre 2015
- M Sebhatlab MAKONNEN, Commissaire aux comptes titulaire (1954) depuis le 12 août 2017
- M Thomas ROUSSEAU, Gérant (1992) depuis le 23 septembre 2016
- M Yannick PERENNES, Gérant (1966) depuis le 05 février 2014
- MME Alexandra GABRIEL, Gérant (1974) depuis le 06 février 2016
- MME Anne-Sophie LEPERLIER, Gérant (1978) depuis le 05 février 2014
- MME Aurore FOUHETY, Gérant (1988) depuis le 16 mai 2017
- MME Caroline DUMARTINET, Gérant (1989) depuis le 23 septembre 2016
- MME Clara LANDREVIE, Gérant (1990) depuis le 23 septembre 2016
- MME Emilie VERAN, Gérant (1988) depuis le 23 septembre 2016
- MME Laura DEGOUYS, Gérant (1990) depuis le 15 septembre 2016
- MME Maeva LEMOULE, Gérant (1985) depuis le 02 septembre 2016
- MME Maureen LAZARD, Gérant (1988) depuis le 23 septembre 2016
- MME Silja WALTER, Gérant (1970) depuis le 05 février 2014
L'âge moyen des 17 dirigeants de la société SELARL DE VETERINAIRE POMMERY est de 41 ans. Le plus jeune à 30 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Anais LAMOUREUX, Gérant (1988) du 23 septembre 2016 au 15 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- COFIDAC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 août 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SELARL DE VETERINAIRE POMMERY | |
Entrepreneurs individuels | SELARL DE VETERINAIRE POMMERY | |
Identifiant de l'entreprise | 799094644 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 226 BD POMMERY 51100 REIMS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 12 décembre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 12 décembre 2013 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité principale de l'entreprise | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités vétérinaires | |
Synonyme | vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux | |
Principal | vétérinaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
79909464400017 | SELARL DE VETERINAIRE POMMERY 226 BOULEVARD POMMERY 51100 REIMS FRANCE |
79909464400017 | SELARL DE VETERINAIRE POMMERY 226 BOULEVARD POMMERY 51100 REIMS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 26 88 30 66 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-reims.fr.
Les greffiers sont : DELPY Bernadette
Le greffe est ouvert 09h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01875 Cabinets et cliniques vétérinaires
- 02564 Vétérinaires praticiens salariés
Gérant : ROYER Dany, Christian Gérant : PERENNES Yannick, Clet Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU Gérant : LEPERLIER Dimitri Gérant : BOURSIER Jean-François
Gérant : ROYER Dany, Christian Gérant : PERENNES Yannick, Clet Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU Gérant : LEPERLIER Dimitri Gérant : BOURSIER Jean-François Gérant : GABRIEL Alexandra
Gérant : ROYER Dany, Christian Gérant : PERENNES Yannick, Clet Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU Gérant : LEPERLIER Dimitri Gérant : BOURSIER Jean-François Gérant : GABRIEL Alexandra Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette Gérant : BASSANINO Jean
Gérant : ROYER Dany, Christian Gérant : PERENNES Yannick, Clet Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU Gérant : LEPERLIER Dimitri Gérant : BOURSIER Jean-François Gérant : GABRIEL Alexandra Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette Gérant : BASSANINO Jean Gérant : DEGOUYS Laura
Gérant : ROYER Dany, Christian Gérant : PERENNES Yannick, Clet Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU Gérant : LEPERLIER Dimitri Gérant : BOURSIER Jean-François Gérant : GABRIEL Alexandra Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette Gérant : BASSANINO Jean Gérant : DEGOUYS Laura Gérant : LAMOUREUX Anaïs, Nelly, Bernadette Gérant : ROUSSEAU Thomas Gérant : VERAN Emilie, Cathy, Marie-Noëlle Gérant : LANDREVIE Clara Gérant : LAZARD Maureen Gérant : DUMARTINET Caroline, Anne, Elisabeth
Gérant : ROYER Dany, Christian ; Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : BOURSIER Jean-François ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : BASSANINO Jean ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : ROUSSEAU Thomas ; Gérant : VERAN Emilie, Cathy, Marie-Noëlle ; Gérant : LANDREVIE Clara ; Gérant : LAZARD Maureen ; Gérant : DUMARTINET Caroline, Anne, Elisabeth
Gérant : ROYER Dany, Christian ; Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : BOURSIER Jean-François ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : BASSANINO Jean ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : ROUSSEAU Thomas ; Gérant : VERAN Emilie, Cathy, Marie-Noëlle ; Gérant : LANDREVIE Clara ; Gérant : LAZARD Maureen ; Gérant : DUMARTINET Caroline, Anne, Elisabeth ; Gérant : FOUHETY Aurore
Gérant : ROYER Dany, Christian ; Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : BOURSIER Jean-François ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : BASSANINO Jean ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : ROUSSEAU Thomas ; Gérant : VERAN Emilie, Cathy, Marie-Noëlle ; Gérant : LANDREVIE Clara ; Gérant : LAZARD Maureen ; Gérant : DUMARTINET Caroline, Anne, Elisabeth ; Gérant : FOUHETY Aurore ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Gérant : ROYER Dany, Christian ; Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : BOURSIER Jean-François ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : BASSANINO Jean ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : ROUSSEAU Thomas ; Gérant : VERAN Emilie, Cathy, Marie-Noëlle ; Gérant : LANDREVIE Clara ; Gérant : LAZARD Maureen ; Gérant : FOUHETY Aurore ; Gérant : FLORE Justine ; Gérant : GODART Benjamin ; Gérant : HELSEN Manon ; Gérant : PIRARD Emma ; Gérant : LE POMMELLET Hélène ; Gérant : CHABOTIER Allison ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Gérant : ROYER Dany, Christian ; Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : BOURSIER Jean-François ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : ROUSSEAU Thomas ; Gérant : FOUHETY Aurore ; Gérant : FLORE Justine ; Gérant : GODART Benjamin ; Gérant : HELSEN Manon ; Gérant : PIRARD Emma ; Gérant : LE POMMELLET Hélène ; Gérant : CHABOTIER Allison ; Gérant : LAVENNES Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : BOURSIER Jean-François ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : ROUSSEAU Thomas ; Gérant : FOUHETY Aurore ; Gérant : FLORE Justine ; Gérant : GODART Benjamin ; Gérant : HELSEN Manon ; Gérant : PIRARD Emma ; Gérant : LE POMMELLET Hélène ; Gérant : CHABOTIER Allison ; Gérant : LAVENNES Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : BOURSIER Jean-François ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : ROUSSEAU Thomas ; Gérant : FOUHETY Aurore ; Gérant : FLORE Justine ; Gérant : GODART Benjamin ; Gérant : HELSEN Manon ; Gérant : PIRARD Emma ; Gérant : CHABOTIER Allison ; Gérant : LAVENNES Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : ROUSSEAU Thomas ; Gérant : FOUHETY Aurore ; Gérant : FLORE Justine ; Gérant : GODART Benjamin ; Gérant : HELSEN Manon ; Gérant : PIRARD Emma ; Gérant : CHABOTIER Allison ; Gérant : LAVENNES Marie ; Gérant : MANON Steve ; Gérant : LERCH Carole ; Gérant : RAYEL Delphine ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : FOUHETY Aurore ; Gérant : FLORE Justine ; Gérant : GODART Benjamin ; Gérant : HELSEN Manon ; Gérant : PIRARD Emma ; Gérant : CHABOTIER Allison ; Gérant : LAVENNES Marie ; Gérant : MANON Steve ; Gérant : LERCH Carole ; Gérant : RAYEL Delphine ; Gérant : RIVIERE Charlotte ; Gérant : RIVARD Clémence ; Gérant : LE FLOHIC Marine ; Gérant : MERCERA Karl ; Gérant : DIROU Elise ; Gérant : DE CHAZAL Frédérc ; Gérant : DABROWSKI Constance ; Gérant : BEDU Lucie ; Gérant : BASSANINO Jean ; Gérant : JEANDEL Aurélien ; Gérant : BRUWIER Aurélie ; Gérant : LO Ying-Ying ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : FOUHETY Aurore ; Gérant : FLORE Justine ; Gérant : GODART Benjamin ; Gérant : HELSEN Manon ; Gérant : PIRARD Emma ; Gérant : CHABOTIER Allison ; Gérant : LAVENNES Marie ; Gérant : MANON Steve ; Gérant : LERCH Carole ; Gérant : RAYEL Delphine ; Gérant : RIVIERE Charlotte ; Gérant : RIVARD Clémence ; Gérant : LE FLOHIC Marine ; Gérant : DIROU Elise ; Gérant : DE CHAZAL Frédérc ; Gérant : DABROWSKI Constance ; Gérant : BEDU Lucie ; Gérant : BASSANINO Jean ; Gérant : JEANDEL Aurélien ; Gérant : BRUWIER Aurélie ; Gérant : LO Ying-Ying ; Gérant : ROLEE Manon ; Gérant : BARTHELEMI Laura ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Gérant : PERENNES Yannick, Clet ; Gérant : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Gérant : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Gérant : LEPERLIER Dimitri ; Gérant : GABRIEL Alexandra ; Gérant : LEMOULE Maeva, Paulette ; Gérant : DEGOUYS Laura ; Gérant : FLORE Justine ; Gérant : GODART Benjamin ; Gérant : HELSEN Manon ; Gérant : PIRARD Emma ; Gérant : CHABOTIER Allison ; Gérant : LAVENNES Marie ; Gérant : MANON Steve ; Gérant : LERCH Carole ; Gérant : RAYEL Delphine ; Gérant : RIVIERE Charlotte ; Gérant : RIVARD Clémence ; Gérant : LE FLOHIC Marine ; Gérant : DIROU Elise ; Gérant : DE CHAZAL Frédérc ; Gérant : DABROWSKI Constance ; Gérant : BEDU Lucie ; Gérant : BASSANINO Jean ; Gérant : JEANDEL Aurélien ; Gérant : BRUWIER Aurélie ; Gérant : LO Ying-Ying ; Gérant : ROLEE Manon ; Gérant : BARTHELEMI Laura ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Président : LEPERLIER Dimitri ; Directeur général : PERENNES Yannick, Clet ; Directeur général : WALTER Silja né(e) CAHEN ; Directeur général : LEPERLIER Anne-Sophie né(e) BEDU ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC (SACA)
Président du conseil d'administration, Directeur général : LEPERLIER Dimitri ; Directeur général délégué : PERENNES Yannick, Clet ; Directeur général délégué : WALTER Silja ; Directeur général délégué : LEPERLIER Anne-Sophie ; Administrateur : LEPERLIER Dimitri, Robert ; Administrateur : TARDIF Pierre, François ; Administrateur : PUCHEU Bertrand, Michel ; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlab ; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC
Président du conseil d'administration, Directeur général : LEPERLIER Dimitrià; Directeur général délégué : PERENNES Yannick, Cletà; Directeur général délégué : WALTER Siljaà; Directeur général délégué : LEPERLIER Anne-Sophieà; Administrateur : LEPERLIER Dimitri, Robertà; Administrateur : PUCHEU Bertrand, Michelà; Administrateur : REIJERS Robert, Johannes, Gerardusà; Commissaire aux comptes titulaire : MAKONNEN Sebhatlabà; Commissaire aux comptes suppléant : COFIDAC