M Frederic MADALLE
Président de NEXECUR PROTECTION
M Frederic MADALLE a 58 ans ( naissance en 1964), est Président de la société NEXECUR PROTECTION
M Frederic MADALLE peut être contacté au siège de la société NEXECUR PROTECTION par courrier à l'adresse NEXECUR PROTECTION CTCAM 13 RUE DE BELLE ILE 72190 COULAINES FRANCE
La société NEXECUR PROTECTION est principalement dirigée par M Frederic MADALLE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités liées aux systèmes de sécurité ,société de sécurité privée, agence de sécurité, société de surveillance, société de surveillance à distance, société de vidéo surveillance, société de télésurveillance, professionnels des systèmes de sécurité
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8020Z (Activités liées aux systèmes de sécurité), les activités sont :
- Activités liées aux systèmes de sécurité
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité et d'alarme électroniques tels que les dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance
- l'installation, la réparation, la réfection et l'adaptation de dispositifs de verrouillage mécaniques ou électroniques, de coffres-forts et des chambres fortes, avec, par la suite, leur surveillance ou surveillance à distance
Mais sont exclues les activités :
- l'installation de systèmes de sécurité et d'alarme électroniques, sans leur surveillance ultérieure (cf43.21A, 43.21B)
- la vente au détail de systèmes électriques de sécurité, dispositifs de verrouillage mécaniques ou électroniques, coffres-forts et chambres fortes en magasin spécialisé, sans services de surveillance, d'installation ou de maintenance (cf47.59B)
- les consultants en sécurité (cf74.90B)
- les services de la police (cf84.24Z)
- les services de duplication de clés (cf95.29Z)
La société NEXECUR PROTECTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/01/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 79986934200011.
- M Frederic MADALLE, Président (1964) depuis le 04 février 2014
- MME Genevieve GEFFARD-LEGUILLON, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 06 janvier 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société NEXECUR PROTECTION est de 62 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrice CHERAMY, Président (1956) du 04 février 2014 au 06 juin 2014
Dirigeants personne morale:
- AC2C, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 06 janvier 2016
13 RUE DE BELLE ILE
72190 COULAINES
Téléphone : Société
NEXECUR PROTECTION
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NEXECUR PROTECTION | |
Sigle de l'entreprise | CTCAM | |
Entrepreneurs individuels | NEXECUR PROTECTION | |
Identifiant de l'entreprise | 799869342 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 13 RUE DE BELLE ILE 72190 COULAINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 960,00 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 500 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 68 018 000,00 | |
Résultat net | 1 808 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8020Z : Activités liées aux systèmes de sécurité | |
Activité principale de l'entreprise | 8020Z : Activités liées aux systèmes de sécurité | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités liées aux systèmes de sécurité | |
Synonyme | société de sécurité privée, agence de sécurité, société de surveillance, société de surveillance à distance, société de vidéo surveillance, société de télésurveillance, professionnels des systèmes de sécurité | |
Principal | professionnels des systèmes de sécurité |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 10 857 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 595 000 |
Immobilisation corporelle | 6 246 000 |
Immobilisation financière | 16 000 |
Actif circulant net | 20 030 000 |
Stock | 6 115 000 |
Avance | 13 000 |
Créance | 10 239 000 |
Placement | 3 663 000 |
Total Actif | 30 887 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 14 356 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 85 000 |
Dette | 16 447 000 |
Total Passif | 30 887 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 68 018 000 |
Produit d'exploitation | 68 534 000 |
Charge d'exploitation | 65 151 000 |
Résultat d'exploitation | 3 384 000 |
Produit financier net | 780 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 780 |
Résultat courrant | 3 384 000 |
Produit exceptionnel | 22 000 |
Charges exceptionnelles | 43 000 |
Résultat exceptionnel | -21 000 |
Résultat net | 1 808 000 |
Le greffe peut être appelé au 02 43 14 18 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lemans.fr.
Les greffiers sont : GRAS Philippe , GENESTE Victor
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01351 Prévention et sécurité
Télésurveillance Sécurité des biens et des personnes
Télésurveillance Sécurité des biens et des personnes
Président : MADALLE Frédéric Commissaire aux comptes titulaire : AC2C (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : GEFFARD-LEGUILLON Geneviève né(e) LEGUILLON
A L'ADRESSE DU FONDS CEDE 14, avenue Marx Dormoy 63000 Clermont-Ferrand
CREDIT AGRICOLE PROTECTION SECURITE Direction Juridique 13 Rue de Belle Ille 72190 Coulaines
Président : FERON Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : AC2C (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : GEFFARD-LEGUILLON Geneviève né(e) LEGUILLON
Président : LEYRIS Jean-Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : AC2C (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : GEFFARD-LEGUILLON Geneviève né(e) LEGUILLON
Président : LEYRIS Jean-Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTARUS AUDIT