M Jean-Michel ROUBINET
Commissaire aux comptes suppléant de NP ROLPIN
M Jean-Michel ROUBINET a 67 ans ( naissance en 1956), est Commissaire aux comptes suppléant de la société NP ROLPIN
M Jean-Michel ROUBINET peut être contacté au siège de la société NP ROLPIN par courrier à l'adresse NP ROLPIN 1964 RUE GRANDE LANDE 40210 LABOUHEYRE FRANCE
La société NP ROLPIN est principalement dirigée par M Jean-Michel ROUBINET qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de placage et de panneaux de bois ,scierie, menuiserie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1621Z (Fabrication de placage et de panneaux de bois), les activités sont :
- Fabrication de placage et de panneaux de bois
La société NP ROLPIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/04/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80000421000020.
- M Christian DESME, Directeur général (1963) depuis le 07 mai 2015
- M Jean-Michel ROUBINET, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 07 mai 2015
- M Toru MARUYAMA, Président (1953) depuis le 04 février 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société NP ROLPIN est de 66 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Marc VINCENT, Directeur général (1962) du 17 mai 2014 au 31 décembre 2014
- M Takahiro KATAOKA, Directeur général (1967) du 01 avril 2014 au 07 mai 2015
- M Toshiyuki TANABE, Directeur général (1956) du 29 janvier 2015 au 07 mai 2015
Dirigeants personne morale:
- AUDIT AQUITAINE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NP ROLPIN | |
Entrepreneurs individuels | NP ROLPIN | |
Identifiant de l'entreprise | 800004210 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 1964 RUE DE LA GRANDE LANDE 40210 LABOUHEYRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Reprise (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 avril 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 29 janvier 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1621Z : Fabrication de placage et de panneaux de bois | |
Activité principale de l'entreprise | 1621Z : Fabrication de placage et de panneaux de bois | |
Activité principale | 1621Z | |
Première activité | 1621Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Fabrication de placage et de panneaux de bois | |
Synonyme | scierie, menuiserie industrielle | |
Principal | menuiserie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80000421000020 | NP ROLPIN 1964 RUE GRANDE LANDE 40210 LABOUHEYRE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 58 46 60 70 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montdemarsan.fr.
Les greffiers sont : AKAIGHE Francis
Le greffe est ouvert 9H Ã 12H/14 Ã 17H
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01411 Fabrication de l'ameublement
- 02089 Industrie des panneaux à base de bois
- 00292 Plasturgie
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
toutes activités de fabrication, recherche, négoce et services, notamment dans le secteur du bois.
Président : MARUYAMA Toru en fonction le 29 Janvier 2014 Commissaire aux comptes suppléant : ROUBINET Jean-Michel en fonction le 28 Mars 2014 Directeur général : KATAOKA Takahiro en fonction le 28 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AQUITAINE COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 28 Mars 2014
Président : MARUYAMA Toru Directeur général : KATAOKA Takahiro Directeur général : VINCENT Marc Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AQUITAINE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ROUBINET Jean-Michel
Président : MARUYAMA Toru Directeur général : KATAOKA Takahiro Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AQUITAINE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ROUBINET Jean-Michel
Président : MARUYAMA Toru Directeur général : KATAOKA Takahiro Directeur général : TANABE Toshiyuki Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AQUITAINE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ROUBINET Jean-Michel
Président : MARUYAMA Toru Directeur général : DESME Christian Sans correspondance / non repris : KATAOKA Takahiro Sans correspondance / non repris : TANABE Toshiyuki Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AQUITAINE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ROUBINET Jean-Michel
Président : MARUYAMA Toru Directeur général : DESME Christian Sans correspondance / non repris : KATAOKA Takahiro Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AQUITAINE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ROUBINET Jean-Michel
Directeur financier, Sans correspondance / non repris : MATSUSHITA Naoki ; Président : MARUYAMA Toru ; Directeur général : DESME Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT AQUITAINE ; Commissaire aux comptes suppléant : ROUBINET Jean-Michel