M Joseph BREMA
Administrateur de GROUPE CRC COURTAGE
M Joseph BREMA a 60 ans ( naissance en 1962), est Administrateur de la société GROUPE CRC COURTAGE
M Joseph BREMA peut être contacté au siège de la société GROUPE CRC COURTAGE par courrier à l'adresse GROUPE CRC COURTAGE 2 B RLE PAVEE 97400 SAINT DENIS
La société GROUPE CRC COURTAGE est principalement dirigée par M Joseph BREMA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances ,assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6622Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- Activités des agents et courtiers d'assurances
- les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
La société GROUPE CRC COURTAGE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/03/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80055883500016.
- M Jacques SINAN, Président (1960) depuis le 19 janvier 2016
- M Joseph BREMA, Administrateur (1962) depuis le 01 avril 2015
- M Raymond SSI YAN KAI, Administrateur (1945) depuis le 01 avril 2015
- M Thierry BENBASSAT, Directeur général (1962) depuis le 01 avril 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société GROUPE CRC COURTAGE est de 65 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 77 ans.
Anciens dirigeants :
- M Abassi MOUHADJI, Administrateur (1946) du 01 avril 2015 au 19 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 février 2020 : D'ABBADIE GERARD MICHEL YVES nom d'usage : D'ABBADIE devient président. CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE devient vice-président. Modification de la désignation d'un dirigeant : directeur général, nouvelle identité : BENBASSAT Thierry Robert Marcel nom d'usage : BENBASSAT. BENNET Luc Henri Geraud nom d'usage : BENNET devient directeur général délégué. GILLY Corinne Danielle nom d'usage : GILLY devient administrateur. RICQUEBOURG Danio nom d'usage : RICQUEBOURG devient administrateur. RIVIERE Jean- François Yverson nom d'usage : RIVIERE n'est plus président. SINAN Jacques Charles nom d'usage : SINAN n'est plus vice-président. BREMA Joseph Noël nom d'usage : BREMA n'est plus administrateur. SSI YAN KAI Raymond nom d'usage : SSI YAN KAI n'est plus administrateur. SSI YAN KAI Raymond nom d'usage : SSI YAN KAI n'est plus président)
- 19 avril 2020 : CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE devient président. D'ABBADIE GERARD MICHEL YVES nom d'usage : D'ABBADIE n'est plus président. D'ABBADIE Gérard Michel Yves nom d'usage : D'ABBADIE devient vice-président. CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE n'est plus vice-président. JOULIN Agnès Francoise Géraldine Cécile nom d'usage : JOULIN devient administrateur. GILLY Corinne Danielle nom d'usage : GILLY n'est plus administrateur)
- 15 août 2021 : BENNET Luc Henri Geraud nom d'usage : BENNET n'est plus directeur général délégué. BERTRAND Pascal nom d'usage : BERTRAND devient directeur général délégué)
- 15 août 2021 : D'ABBADIE Gérard Michel Yves nom d'usage : D'ABBADIE devient président. CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE devient vice-président. CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE n'est plus président. D'ABBADIE Gérard Michel Yves nom d'usage : D'ABBADIE n'est plus vice-président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE CRC COURTAGE | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE CRC COURTAGE | |
Identifiant de l'entreprise | 800558835 | |
Numéro interne du siège | 00016 | |
Adresse | 2 B RLE PAVEE 97400 SAINT DENIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 06 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 50 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 06 janvier 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité principale de l'entreprise | 6622Z : Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances | |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances | |
Principal | agents et courtiers d'assurances |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80055883500016 | GROUPE CRC COURTAGE 2 B RLE PAVEE 97400 SAINT DENIS |
Le greffe peut être appelé au 02 62 40 23 45
Les greffiers sont :
- 02335 Agences générales d'assurances
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01951 Cabinets d'expertises en automobiles
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00915 Expertises évaluations industrielles commerciales
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
courtage de produits d'assurance, prévoyance, commercialisation, souscription et gestion de produits d'assurance, prévoyance Sante
président : SSI YAN KAI (Raymond) ; vice-président : RIVIERE (Jean-François, Yverson) ; directeur général : BENBASSAT (Thierry, Robert, Michel) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACP (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : JARRIER (Yannick) ; administrateurs : BREMA (Joseph, Noël), MOUHADJI (Abassi, Bin)
président : SINAN (Jacques, Charles) ; vice-président : RIVIERE (Jean-François, Yverson) ; directeur général : BENBASSAT (Thierry, Robert, Michel) ; administrateurs : BREMA (Joseph, Noël), SSI YAN KAI (Raymond) ; commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACP (SARL) ; commissaire aux comptes suppléant : JARRIER (Yannick)
Président : RIVIERE Jean- François, Yverson ; Vice-président : SINAN Jacques, Charles ; Directeur général : BENBASSAT Thierry, Robert, Michel ; Administrateur : BREMA Joseph, Noëi ; Administrateur : SSI YAN KAI Raymond ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ACP (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : JARRIER Yannick
D'ABBADIE GERARD MICHEL YVES nom d'usage : D'ABBADIE devient président. CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE devient vice-président. Modification de la désignation d'un dirigeant : directeur général, nouvelle identité : BENBASSAT Thierry Robert Marcel nom d'usage : BENBASSAT. BENNET Luc Henri Geraud nom d'usage : BENNET devient directeur général délégué. GILLY Corinne Danielle nom d'usage : GILLY devient administrateur. RICQUEBOURG Danio nom d'usage : RICQUEBOURG devient administrateur. RIVIERE Jean- François Yverson nom d'usage : RIVIERE n'est plus président. SINAN Jacques Charles nom d'usage : SINAN n'est plus vice-président. BREMA Joseph Noël nom d'usage : BREMA n'est plus administrateur. SSI YAN KAI Raymond nom d'usage : SSI YAN KAI n'est plus administrateur. SSI YAN KAI Raymond nom d'usage : SSI YAN KAI n'est plus président
CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE devient président. D'ABBADIE GERARD MICHEL YVES nom d'usage : D'ABBADIE n'est plus président. D'ABBADIE Gérard Michel Yves nom d'usage : D'ABBADIE devient vice-président. CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE n'est plus vice-président. JOULIN Agnès Francoise Géraldine Cécile nom d'usage : JOULIN devient administrateur. GILLY Corinne Danielle nom d'usage : GILLY n'est plus administrateur
BENNET Luc Henri Geraud nom d'usage : BENNET n'est plus directeur général délégué. BERTRAND Pascal nom d'usage : BERTRAND devient directeur général délégué
D'ABBADIE Gérard Michel Yves nom d'usage : D'ABBADIE devient président. CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE devient vice-président. CASCADE Jean Philippe Thierry nom d'usage : CASCADE n'est plus président. D'ABBADIE Gérard Michel Yves nom d'usage : D'ABBADIE n'est plus vice-président