M Frederic SYMOENS
Gérant de SELARL ANIMEA
M Frederic SYMOENS a 58 ans ( naissance en 1966), est Gérant de la société SELARL ANIMEA
M Frederic SYMOENS peut être contacté au siège de la société SELARL ANIMEA par courrier à l'adresse SELARL ANIMEA 33 BOULEVARD DES ETATS UNIS 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE
La société SELARL ANIMEA est principalement dirigée par M Frederic SYMOENS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités vétérinaires ,vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7500Z (Activités vétérinaires), les activités sont :
- Activités vétérinaires
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie
- les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux
- les activités des ambulances pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf01.62Z)
- la tonte d'ovins (cf01.62Z)
- les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles (cf01.62Z)
- les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf01.62Z)
- les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (cf96.09Z)
La société SELARL ANIMEA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/04/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80202125300017.
- M Arnaud BOUTON, Gérant (1970) depuis le 08 mai 2014
- M Cedric PROUVOST, Gérant (1974) depuis le 18 octobre 2014
- M Frederic SYMOENS, Gérant (1966) depuis le 18 octobre 2014
- M Jerome BRUN, Gérant (1976) depuis le 08 mai 2014
- M Mathieu BENOIST, Gérant (1977) depuis le 08 mai 2014
- M Philippe MOLLOT, Gérant (1967) depuis le 18 octobre 2014
- M Yohann COLLETTE, Gérant (1973) depuis le 13 mai 2014
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société SELARL ANIMEA est de 52 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel LEPORT, Gérant (1951) du 08 mai 2014 au 18 octobre 2014
- M Yohann COLETTE, Gérant (1973) du 08 mai 2014 au 13 mai 2014
Dirigeants personne morale:
- A E C COMMISSARIATS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 mai 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SELARL ANIMEA | |
Entrepreneurs individuels | SELARL ANIMEA | |
Identifiant de l'entreprise | 802021253 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 33 BD DES ETATS UNIS 85000 LA ROCHE SUR YON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 avril 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 30 avril 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité principale de l'entreprise | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités vétérinaires | |
Synonyme | vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux | |
Principal | vétérinaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80202125300017 | SELARL ANIMEA 33 BOULEVARD DES ETATS UNIS 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE |
80202125300025 | SELARL ANIMEA 99 RUE NATIONALE 85280 LA FERRIERE FRANCE |
80202125300041 | SELARL ANIMEA LA CAILLETTE 85000 LA ROCHE SUR YON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01875 Cabinets et cliniques vétérinaires
- 02564 Vétérinaires praticiens salariés
Gérant : BENOIST Mathieu en fonction le 30 Avril 2014 Gérant : BOUTON Arnaud en fonction le 30 Avril 2014 Gérant : BRUN Jérôme en fonction le 30 Avril 2014 Gérant : COLLETTE Yohann modification le 09 Mai 2014 Gérant : PROUVOST Cédric en fonction le 16 Octobre 2014 Gérant : SYMOENS Frédéric en fonction le 16 Octobre 2014 Gérant : MOLLOT Philippe en fonction le 16 Octobre 2014
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : A.E.C. COMMISSARIATS
Commissaire aux comptes titulaire partant : A.E.C. COMMISSARIATS