M Fabien REMUSAT
Administrateur de MUTINERIE HOLDING
M Fabien REMUSAT a 59 ans ( naissance en 1965), est Administrateur de la société MUTINERIE HOLDING
M Fabien REMUSAT peut être contacté au siège de la société MUTINERIE HOLDING par courrier à l'adresse MUTINERIE HOLDING 29 RUE DE MEAUX 75019 PARIS FRANCE
La société MUTINERIE HOLDING est principalement dirigée par M Fabien REMUSAT qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société MUTINERIE HOLDING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/05/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80250664200015.
- M Antoine VAN DEN BROEK D`OBRENAN, Président du conseil d`administration (1982) depuis le 28 mai 2014
- M Antoine VAN DEN BROEK D`OBRENAN, Directeur général (1982) depuis le 17 octobre 2014
- M Eric LABOUZE, Administrateur (1962) depuis le 11 juillet 2014
- M Eric VAN DEN BROEK D`OBRENAN, Directeur général délégué (1985) depuis le 28 mai 2014
- M Fabien REMUSAT, Administrateur (1965) depuis le 11 juillet 2014
- M Frederic DUMAS, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 15 mars 2017
- M Marc-Arthur GAUTHEY, Administrateur (1986) depuis le 11 juillet 2014
- M Paul RITCHIE, Administrateur (1966) depuis le 11 juillet 2014
- M Pierre SINODINOS, Administrateur (1964) depuis le 15 mars 2017
- M Renaud DESFERET, Administrateur (1974) depuis le 11 juillet 2014
- M William VAN DEN BROEK D`OBRENAN, Directeur général délégué (1984) depuis le 28 mai 2014
- M Zouhair BEN TAMAROUT, Administrateur (1969) depuis le 11 juillet 2014
- MME Clemence BERLINGEN, Administrateur (1988) depuis le 15 mars 2017
L'âge moyen des 13 dirigeants de la société MUTINERIE HOLDING est de 50 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Xavier JAQUEMET, Directeur général délégué (1982) du 28 mai 2014 au 15 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- RZ AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 mars 2017
- EPTA CONSEIL, Administrateur du 11 juillet 2014 au 15 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MUTINERIE HOLDING | |
Entrepreneurs individuels | MUTINERIE HOLDING | |
Identifiant de l'entreprise | 802506642 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 29 RUE DE MEAUX 75019 PARIS 19 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 mai 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 100 004,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 16 mai 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80250664200015 | MUTINERIE HOLDING 29 RUE DE MEAUX 75019 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Prise de participations par acquisition souscription ou apport au capital social de toutes sociétés
nomination de l'Administrateur : Labouze, Eric, nomination de l'Administrateur : Desferet, Renaud, nomination de l'Administrateur : Remusat, Fabien, nomination de l'Administrateur : Gauthey, Marc-Arthur, nomination de l'Administrateur : Ritchie, Paul, nomination de l'Administrateur : Ben Tamarout, Zouhair, nomination de l'Administrateur : EPTA CONSEIL représenté par Sinodinos Pierre Adresse : 76 boulevard Rodin 92130 Issy-les-Moulineaux
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Van Den Broek D'obrenan, Antoine Pierre, modification du Directeur général délégué et Administrateur Jaquemet, Xavier Bruno Didier
Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 5 février 2020,désignant liquidateur SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d\'actif.