M David KAS
Gérant de SHAMASH
M David KAS a 52 ans ( naissance en 1970), est Gérant de la société SHAMASH
M David KAS peut être contacté au siège de la société SHAMASH par courrier à l'adresse SHAMASH SALSA SHOW ECOLE DE DANSE INTERNA 13 AVENUE DES ENTREPRENEURS 95400 VILLIERS LE BEL FRANCE
La société SHAMASH est principalement dirigée par M David KAS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Enseignement culturel ,école de musique, conservatoire, Beaux-arts, école d'art, école de théâtre, cours d'art dramatique, école de photographie, école de danse
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8552Z (Enseignement culturel), les activités sont :
- Enseignement culturel
La société SHAMASH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/08/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80410926200019.
- M David KAS, Gérant (1970) depuis le 23 août 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SHAMASH | |
Entrepreneurs individuels | SHAMASH | |
Identifiant de l'entreprise | 804109262 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 13 AV DES ENTREPRENEURS 95400 VILLIERS LE BEL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 28 juillet 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 28 juillet 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8552Z : Enseignement culturel | |
Activité principale de l'entreprise | 8552Z : Enseignement culturel | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Enseignement culturel | |
Synonyme | école de musique, conservatoire, Beaux-arts, école d'art, école de théâtre, cours d'art dramatique, école de photographie, école de danse | |
Principal | enseignement artistique et culturel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80410926200019 | SHAMASH SALSA SHOW ECOLE DE DANSE INTERNA 13 AVENUE DES ENTREPRENEURS 95400 VILLIERS LE BEL FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 34 25 47 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr.
Les greffiers sont : HEQUET Didier , PRETAT Jean Marc
Le greffe est ouvert 09H00-12H00 / 14H00-16H00 Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 10 février 2016 désignant administrateur SELARL V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 Impasse Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 Cergy Pontoise Cedex avec les pouvoirs : assister le débiteur pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www. creditors-services. com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex, et mettant fin à la mission de l'administrateur V & V prise en la personne de Me Daniel Valdman 8 imp Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 CERGY PONTOISE CEDEX.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l'encontre de M. David KAS pour une durée de 15 ans.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.