M Patrick BAUDOUIN
Directeur général de SOLUTIONS EUROPEENNES DE VALORISATION ENERGETIQUE
M Patrick BAUDOUIN a 66 ans ( naissance en 1958), est Directeur général de la société SOLUTIONS EUROPEENNES DE VALORISATION ENERGETIQUE
M Patrick BAUDOUIN peut être contacté au siège de la société SOLUTIONS EUROPEENNES DE VALORISATION ENERGETIQUE par courrier à l'adresse SOLUTION EUROP VALORISAT ENERGETIQUE CHEZ SDM 14 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS FRANCE
La société SOLUTIONS EUROPEENNES DE VALORISATION ENERGETIQUE est principalement dirigée par M Patrick BAUDOUIN qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Dépollution et autres services de gestion des déchets ,gestion des déchets, dépollution
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3900Z (Dépollution et autres services de gestion des déchets), les activités sont :
- Dépollution et autres services de gestion des déchets
- la décontamination des sols et des eaux souterraines pollués, in situ ou ex situ, par exemple à l'aide de méthodes mécaniques, chimiques ou biologiques
- la décontamination d'usines ou de sites industriels, y compris des usines et des sites nucléaires
- la décontamination et la dépollution des eaux superficielles à la suite de pollutions accidentelles, par exemple par l'enlèvement de polluants ou l'application de produits chimiques
- le nettoyage des rejets d'hydrocarbures sur terre, dans les eaux superficielles, dans l'océan ou dans la mer, y compris les zones côtières
- le désamiantage, l'enlèvement des peintures à base de plomb, la réduction des matières toxiques, etc.
- le déminage
- les autres activités spécialisées de lutte contre la pollution
Mais sont exclues les activités :
- la protection phytosanitaire dans l'agriculture (cf01.61Z)
- le traitement de l'eau aux fins de la distribution d'eau (cf36.00Z)
- le traitement et l'élimination des déchets non dangereux (cf38.21Z)
- le traitement et l'élimination des déchets dangereux (cf38.22Z)
- le balayage, l'arrosage des chaussées et les autres services de voirie (cf81.29B)
La société SOLUTIONS EUROPEENNES DE VALORISATION ENERGETIQUE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/08/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80416718700017.
- M Holger FRANKE, Président (1963) depuis le 24 mars 2016
- M Patrick BAUDOUIN, Directeur général (1958) depuis le 24 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOLUTIONS EUROPEENNES DE VALORISATION ENERGETIQUE est de 64 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier SCHWARTZ, Directeur général (1969) du 27 août 2014 au 24 mars 2016
- M Patrice BRUN, Président (1970) du 27 août 2014 au 24 mars 2016
Dirigeants personne morale:
- CISANE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 24 mars 2016
- DELOITTE, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 24 mars 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOLUTIONS EUROPEENNES DE VALORISATION ENERGETIQUE | |
Sigle de l'entreprise | SEVE | |
Entrepreneurs individuels | SOLUTIONS EUROPEENNES DE VALORISATION ENERGETIQUE | |
Identifiant de l'entreprise | 804167187 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 13 juin 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 13 juin 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Activité principale de l'entreprise | 3900Z : Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Activité au siege | ||
Secteur | environnement | |
Catégorie | Eau et gestion des déchets | |
Activite | Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
Synonyme | gestion des déchets, dépollution | |
Principal | dépollution |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80416718700017 | SOLUTION EUROP VALORISAT ENERGETIQUE CHEZ SDM 14 AVENUE DE L OPERA 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02149 Activités du déchet
- 02272 Assainissement et maintenance industrielle
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Exploitation directe d'unités de valorisation énergétique à partir de déchets.
nomination du Membre du comité exécutif : Besnard, Marc, nomination du Membre du comité exécutif : Voisin, Pascal, nomination du Membre du comité exécutif : Sao, nom d'usage : Gonnet, Christine, nomination du Membre du comité exécutif : Reinemuth, Armin, nomination du Membre du comité exécutif : Franke, Holger, nomination du Membre du comité exécutif : Happel, Judith
Président partant : Brun, Patrice, nomination du Président : Franke, Holger, Directeur général partant : Schwartz, Olivier, nomination du Directeur général : Baudouin, Patrick
Membre du comité exécutif partant : Besnard, Marc, Membre du comité exécutif partant : Voisin, Pascal, Membre du comité exécutif partant : Sao, nom d'usage : Gonnet, Christine, Membre du comité exécutif partant : Reinemuth, Armin, Membre du comité exécutif partant : Franke, Holger, Membre du comité exécutif partant : Happel, Judith
Président partant : Franke, Holger ; nomination du Président : Palluau, Patrick ; Directeur général partant : Baudouin, Patrick ; nomination du Directeur général : Duplessier, Denis
Président : CESARI Eric Faustin Louis Jacques ; Directeur général : DUMONT Eddy Daniel Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE
Président, Administrateur : CESARI Eric Faustin Louis Jacques ; Directeur général : DUMONT Eddy Daniel Franck ; Administrateur : DUPLESSIER Denis Philippe Albert ; Administrateur : SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALESSPROTTI Bernard Paul Charles Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE