MME Corinne RAGUET
Président de BOIS TRAVAUX CONCEPT
MME Corinne RAGUET a 56 ans ( naissance en 1968), elle est Président de la société BOIS TRAVAUX CONCEPT
MME Corinne RAGUET peut être contacté au siège de la société BOIS TRAVAUX CONCEPT par courrier à l'adresse BOIS TRAVAUX CONCEPT 48 AVENUE DE VERDUN 33610 CESTAS FRANCE
La société BOIS TRAVAUX CONCEPT est principalement dirigée par MME Corinne RAGUET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Construction d'autres bâtiments ,constructeur, constructeur de bâtiments
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
- Construction d'autres bâtiments
La société BOIS TRAVAUX CONCEPT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/10/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80521326100029.
- MME Corinne RAGUET, Président (1968) depuis le 04 mai 2017
Anciens dirigeants :
- M Agostinho REBELO DA SILVA, Président (1971) du 22 octobre 2014 au 19 septembre 2015
- MME Corine RAGUET, Président (1968) du 19 septembre 2015 au 04 mai 2017
Dirigeants personne morale:
- CABINET PAQUIER ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 15 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOIS TRAVAUX CONCEPT | |
Entrepreneurs individuels | BOIS TRAVAUX CONCEPT | |
Identifiant de l'entreprise | 805213261 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 48 AV DE VERDUN 33610 CESTAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 13 avril 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 16 septembre 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 4120B : Construction d'autres bâtiments | |
Activité principale au registre des métiers | 4120BA | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Construction d'autres bâtiments | |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80521326100029 | BOIS TRAVAUX CONCEPT 48 AVENUE DE VERDUN 33610 CESTAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Président : RAGUET Corine en fonction le 17 Septembre 2015
Président : RAGUET Corine en fonction le 17 Septembre 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAQUIER & ASSOCIES en fonction le 13 Avril 2017
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET PAQUIER & ASSOCIES en fonction le 13 Avril 2017 ; Président : COTI en fonction le 08 Janvier 2019