M Lars NIELSEN-KOLDING
Gérant de SARL ALLEA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES VETERINAIRE
M Lars NIELSEN-KOLDING a 64 ans ( naissance en 1960), est Gérant de la société SARL ALLEA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES VETERINAIRE
M Lars NIELSEN-KOLDING peut être contacté au siège de la société SARL ALLEA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES VETERINAIRE par courrier à l'adresse SARL ALLEA SPFPL VETERINAIRE 544 BOULEVARD LOUIS BLANC 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE FRANCE
La société SARL ALLEA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES VETERINAIRE est principalement dirigée par M Lars NIELSEN-KOLDING qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société SARL ALLEA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES VETERINAIRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/10/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80521786600013.
- M Alexandre ZIMMERMANN, Gérant (1980) depuis le 17 octobre 2014
- M Lars NIELSEN-KOLDING, Gérant (1960) depuis le 17 octobre 2014
- M Laurent GUILBAUD, Gérant (1968) depuis le 17 octobre 2014
- MME Anne-Claire LARCENET, Gérant (1976) depuis le 17 octobre 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SARL ALLEA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES VETERINAIRE est de 53 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Estelle DURBEC, Gérant (1978) du 17 octobre 2014 au 13 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 20 janvier 2017 : BUENDIA Estelle nom d'usage : DURBEC n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL ALLEA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES VETERINAIRE | |
Entrepreneurs individuels | SARL ALLEA SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSIONS LIBERALES VETERINAIRE | |
Identifiant de l'entreprise | 805217866 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 544 BD LOUIS BLANC 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 septembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société de Participations Financiere de Prof Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL) | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 22 septembre 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80521786600013 | SARL ALLEA SPFPL VETERINAIRE 544 BOULEVARD LOUIS BLANC 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 09 02 86 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-villefranche-tarare.fr.
Les greffiers sont : BISSUEL Hugues
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
BUENDIA Estelle nom d'usage : DURBEC n'est plus gérant
NIELSEN-KOLDING Lars nom d\'usage : NIELSEN-KOLDING n\'est plus gérant. LAMY Anne-Claire nom d\'usage : LARCENET n\'est plus gérant
Art. L.236-14 du code de commerce