M Benoit LEVASSEUR
Président de MELTDOWN LYON
M Benoit LEVASSEUR a 41 ans ( naissance en 1983), est Président de la société MELTDOWN LYON
M Benoit LEVASSEUR peut être contacté au siège de la société MELTDOWN LYON par courrier à l'adresse MELTDOWN LYON 32 RUE DES TABLES CLAUDIENNES 69001 LYON FRANCE
La société MELTDOWN LYON est principalement dirigée par M Benoit LEVASSEUR qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Débits de boissons ,bar, café, bistrot, brasserie, discothèque, boîte de nuit, vendeur de boissons ambulant, vendeur de boissons itinérant
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5630Z (Débits de boissons), les activités sont :
- Débits de boissons
- Cette sous-classe comprend les activités de préparation et de service de boissons destinées à la consommation sur place
- les bars
- les cafés
- les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant
- les vendeurs de boissons itinérants
Mais sont exclues les activités :
- la revente de boissons emballées/préparées (cf47)
- la vente au détail de boissons par le biais de distributeurs automatiques (cf47.99B)
- les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons n'est pas prédominant (cf93.29Z)
La société MELTDOWN LYON est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/01/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80921743300022.
- M Aymeric DELBARRE, Directeur général (1985) depuis le 08 mars 2017
- M Benoit LEVASSEUR, Président (1983) depuis le 04 janvier 2017
- M Emeric HEMAIN, Directeur général (1983) depuis le 04 janvier 2017
- M Nicolas MOUGENOT, Directeur général (1987) depuis le 14 octobre 2015
- M Zaho BATTISTINI, Directeur général (1992) depuis le 06 avril 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société MELTDOWN LYON est de 38 ans. Le plus jeune à 32 ans, le plus agé 41 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit LEVASSEUR, Directeur général (1983) du 31 janvier 2015 au 14 octobre 2015
- M Frederic FRANCE, Président (1983) du 31 janvier 2015 au 04 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- TBL COMPANY, Directeur général depuis le 14 octobre 2015
- HECONSULTING, Directeur général du 14 octobre 2015 au 04 janvier 2017
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 30 avril 2016 : BATTISTINI Zaho Temujin nom d'usage : BATTISTINI devient directeur général.)
- 27 janvier 2017 : LEVASSEUR Benoît Alain nom d'usage : LEVASSEUR devient président. FRANCE Frédéric nom d'usage : FRANCE n'est plus président. Société à responsabilité limitée HECONSULTING n'est plus directeur général. HEMAIN Eméric Charles nom d'usage : HEMAIN devient directeur général)
- 24 mars 2017 : DELBARRE Aymeric Hervé nom d'usage : DELBARRE devient directeur général)
- 15 septembre 2019 : Société à responsabilité limitée TBL COMPANY n'est plus directeur général. TURREL Juliette Paz nom d'usage : TURREL devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MELTDOWN LYON | |
Entrepreneurs individuels | MELTDOWN LYON | |
Identifiant de l'entreprise | 809217433 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | 32 RUE TABLES CLAUDIENNES 69001 LYON 1ER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 juin 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 27 janvier 2015 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5630Z : Débits de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 5630Z : Débits de boissons | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Débits de boissons | |
Synonyme | bar, café, bistrot, brasserie, discothèque, boîte de nuit, vendeur de boissons ambulant, vendeur de boissons itinérant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80921743300022 | MELTDOWN LYON 32 RUE DES TABLES CLAUDIENNES 69001 LYON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h)
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01790 Espaces de loisirs d'attractions et culturels
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
Maître Jean-Patrick Hernandez - Cabinet QUORUM - 1 rue de la République 69001 Lyon
BATTISTINI Zaho Temujin nom d'usage : BATTISTINI devient directeur général.
LEVASSEUR Benoît Alain nom d'usage : LEVASSEUR devient président. FRANCE Frédéric nom d'usage : FRANCE n'est plus président. Société à responsabilité limitée HECONSULTING n'est plus directeur général. HEMAIN Eméric Charles nom d'usage : HEMAIN devient directeur général
DELBARRE Aymeric Hervé nom d'usage : DELBARRE devient directeur général
Société à responsabilité limitée TBL COMPANY n'est plus directeur général. TURREL Juliette Paz nom d'usage : TURREL devient directeur général
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Selarl Mj Alpes Représentée par Me Caroline Jal et Me Caroline Lepretre 49 rue Servient Cs 23514 69442 Lyon CEDEX 03. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
L\'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.