M Olivier LAMERANT
Directeur général de MARMIN TP
M Olivier LAMERANT a 54 ans ( naissance en 1970), est Directeur général de la société MARMIN TP
M Olivier LAMERANT peut être contacté au siège de la société MARMIN TP par courrier à l'adresse MARMIN TP ZONE INDUSTRIELLE DES DUNES RUE DES VERROTIERES 62100 CALAIS FRANCE
La société MARMIN TP est principalement dirigée par M Olivier LAMERANT qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ,terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4312A (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires), les activités sont :
- Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
- débroussaillage, remblayage
- le déblayage des chantiers
- les travaux de dérochement, destruction à l'explosif, etc.
- les travaux courants de creusement de tranchées
- l'exécution des forages horizontaux pour le passage des câbles et des canalisations (VRD, canalisations urbaines, etc.)
- les travaux courants de terrassement : creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction
- le drainage des terrains agricoles et sylvicoles
La société MARMIN TP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/03/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 81018502500014.
- M Michel GALAINE, Commissaire aux comptes titulaire (1955) depuis le 19 août 2016
- M Olivier LAMERANT, Directeur général (1970) depuis le 21 février 2017
- M Stephane PEREZ MORILLAS, Président (1968) depuis le 21 février 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MARMIN TP est de 60 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cyril COLIN DE VERDIERE, Vice-président (1972) du 18 mars 2015 au 21 février 2017
- M Gilbert ROUX, Président (1955) du 18 mars 2015 au 21 février 2017
- M Philippe COSSIC, Directeur général (1962) du 18 mars 2015 au 21 février 2017
Dirigeants personne morale:
- Societe IFEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARMIN TP | |
Entrepreneurs individuels | MARMIN TP | |
Identifiant de l'entreprise | 810185025 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RUE DES VERROTIERES 62100 CALAIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 12 mars 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 100 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 12 mars 2015 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité principale de l'entreprise | 4312A : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | |
Synonyme | terrassier, terrassement courant, travaux préparatoires | |
Principal | terrassier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
81018502500014 | MARMIN TP ZONE INDUSTRIELLE DES DUNES RUE DES VERROTIERES 62100 CALAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 87 47 67 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-boulognesurmer.fr.
Les greffiers sont : HAU christine , MARQUET-PAQUIER Thierry , PIDOU Laurence
Le greffe est ouvert 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 16h00
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
travaux publics et particuliers pour son compte et pour le compte de tous tiers exploitation de carrières et opérations de transport : travaux de viabilisation, aménagement extérieurs,( voirie passage assainissement) réseaux divers ; génie civil ; ouvrages spéciaux; terrassement
Président : PEREZ MORILLAS Stéphane, Emile, Denis ; Directeur général : LAMERANT Olivier, Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : Société IFEC (SA)
Président : BIANCO Bruno ; Directeur général : LAMERANT Olivier, Jean-Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : GALAINE Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : Société IFEC (SA)