M Tariq WAJID
Directeur général de MARTIN DOW HEALTHCARE
M Tariq WAJID a 70 ans ( naissance en 1954), est Directeur général de la société MARTIN DOW HEALTHCARE
M Tariq WAJID peut être contacté au siège de la société MARTIN DOW HEALTHCARE par courrier à l'adresse MARTIN DOW HEALTHCARE 1 RUE ANTOINE LAVOISIER 45500 GIEN
La société MARTIN DOW HEALTHCARE est principalement dirigée par M Tariq WAJID qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé ,grossiste, vendeur en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4690Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
La société MARTIN DOW HEALTHCARE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/06/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 81183116300027.
- M Ali AKHAI, Président (1992) depuis le 24 février 2017
- M Jean-Marie VANDERGUCHT, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 23 juin 2016
- M Munir ANWAR, Directeur général délégué (1955) depuis le 26 février 2016
- M Tariq WAJID, Directeur général (1954) depuis le 10 juin 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société MARTIN DOW HEALTHCARE est de 60 ans. Le plus jeune à 32 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Mohammad AKHAI, Président (1962) du 10 juin 2015 au 24 février 2017
Dirigeants personne morale:
- COMMISSARIAT ET AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 juin 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARTIN DOW HEALTHCARE | |
Entrepreneurs individuels | MARTIN DOW HEALTHCARE | |
Identifiant de l'entreprise | 811831163 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 1 RUE ANTOINE LAVOISIER 45500 GIEN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 juin 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 000 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 15 juin 2015 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4690Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4690Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros | |
Principal | grossiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
81183116300027 | MARTIN DOW HEALTHCARE 1 RUE ANTOINE LAVOISIER 45500 GIEN |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
L'achat la vente la commercialisation l'importation l'étude la conception la fabrication la mise au point la distribution et le conditionnement de produits matières premières et équipements de toute nature utilisés dans l'industrie en agriculture et dans les domaines de L'agro-alimentaire de la chimie de la cosmétique et de la santé et notamment les produits diététiques cosmétiques d'hygiène dispositifs médicaux et appareillage.
nomination du Directeur général délégué : Anwar, Munir
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COMMISSARIAT ET AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Vandergucht, Jean-Marie
Président partant : Akhai, Ali ; nomination du Président : Martin Dow France
modification du Commissaire aux comptes COMMISSARIAT ET AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Vandergucht, Jean-Marie
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1er novembre 2023, désignant liquidateur sas Saulnier-Ponroy et associes en la personne de Maître Axel Ponroy 6 Bis rue des Anglaises Cs 65629 45000 Orléans. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.