M Antonio BARAVALLE
Président de CARTE NOIRE SAS
M Antonio BARAVALLE a 60 ans ( naissance en 1964), est Président de la société CARTE NOIRE SAS
M Antonio BARAVALLE peut être contacté au siège de la société CARTE NOIRE SAS par courrier à l'adresse CARTE NOIRE SAS 58 AVENUE EMILE ZOLA CS 70151 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX FRANCE
La société CARTE NOIRE SAS est principalement dirigée par M Antonio BARAVALLE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'autres équipements du foyer ,vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4759B (Commerce de détail d'autres équipements du foyer), les activités sont :
- Commerce de détail d'autres équipements du foyer
- le commerce de détail d'appareils d'éclairage
- le commerce de détail d'ustensiles ménagers, de coutellerie, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de poterie
- le commerce de détail d'ouvrages en bois, liège et vannerie
- le commerce de détail d'appareils ménagers non électriques
- le commerce de détail d'instruments de musique et de partitions
- le commerce de détail de systèmes de sécurité à alarmes électriques, de dispositifs de verrouillage et de coffres-forts, sans services d'installation ou de maintenance
- le commerce de détail d'appareils et d'articles de ménage ou d'économie domestique n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail d'antiquités (cf47.79Z)
- le commerce de détail de rideaux et de voilage (cf47.53Z)
La société CARTE NOIRE SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/10/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 81397803800020.
- M Antonio BARAVALLE, Président (1964) depuis le 28 septembre 2016
- M Vincent FLOUQUET, Directeur général (1965) depuis le 19 janvier 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CARTE NOIRE SAS est de 60 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe SCHAILLEE, Président (1970) du 14 octobre 2015 au 19 janvier 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 14 octobre 2015
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 14 octobre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CARTE NOIRE SAS | |
Entrepreneurs individuels | CARTE NOIRE SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 813978038 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 58 AV EMILE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 octobre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 08 octobre 2015 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité principale de l'entreprise | 4759B : Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | |
Synonyme | vendeur d'appareils d'éclairage, vendeur de vaisselle, vendeur d'instruments de musique, vendeur de partitions, vendeur d'alarmes, vendeur de systèmes d'alarme, vendeur de coffres forts, marchand d'appareils d'éclairage, marchand de vaisselle, marcha | |
Principal | vendeur d'équipements du foyer |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
81397803800020 | CARTE NOIRE SAS 58 AVENUE EMILE ZOLA CS 70151 92772 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX FRANCE |
81397803800020 | CARTE NOIRE SAS 58 AV EMILE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01942 Textiles artificiels et synthétiques
achat, importation, fabrication, transformation, commercialisation et vente de tous produits alimentaires notamment cafés et thés, sous toutes leurs formes et dans tous circuits de distribution.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 08 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 08 Octobre 2015 Président : FLOUQUET Vincent Christian Jacques en fonction le 15 Janvier 2016
Au siège social du vendeur : JACOBS DOUWE EGBERTS TRADING FR SAS - 6 AVENUE REAUMUR - 92140 CLAMART pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT en fonction le 08 Octobre 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 08 Octobre 2015 Directeur général : FLOUQUET Vincent Christian Jacques modification le 26 Septembre 2016 Président : BARAVALLE Antonio en fonction le 26 Septembre 2016
Les créanciers des sociétés participantes pourront former opposition à cet apport dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-21 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés participantes pourront former opposition à cet apport dans les conditions et délais prévus par l\'article L.236-21 du Code de Commerce.
Président : BARAVALLE Antonio ; Directeur général : COZZOLINO Maurizio ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : BARAVALLE Antonioà; Directeur général : COZZOLINO Maurizioà; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Président : BARAVALLE Antonio ; Directeur général : MAZZA Pietro ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT