M Alfred URBAN
Administrateur de SOCIETE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE ICAUNAISE
M Alfred URBAN a 64 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société SOCIETE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE ICAUNAISE
M Alfred URBAN peut être contacté au siège de la société SOCIETE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE ICAUNAISE par courrier à l'adresse SOC COOP AMENAG NUMERIQUE ICAUNAISE RUE DU 28EME GROUPE GEOGRAPHIQUE 89300 JOIGNY FRANCE
La société SOCIETE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE ICAUNAISE est principalement dirigée par M Alfred URBAN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de télécommunication ,opérateur Internet, fournisseur d'accès, installateur TV par satellite, installateur réseau, installateur Internet
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6190Z (Autres activités de télécommunication), les activités sont :
- Autres activités de télécommunication
- la fourniture d'applications spécialisées de télécommunications, telles que le repérage des satellites, la télémesure et l'exploitation de stations radar
- l'exploitation de stations terminales de satellites et des installations connexes liées à un ou plusieurs systèmes de communications terrestres et capables d'assurer les télécommunications avec les systèmes de satellites
- la fourniture de l'accès à Internet par un FAI, par l'intermédiaire de réseaux dont le FAI n'est pas propriétaire ou opérateur, comme l'accès commuté à Internet, etc.
- la fourniture de l'accès au téléphone et à Internet dans des lieux ouverts au public
- la fourniture de services de télécommunications par des connexions aux télécommunications existantes, tels que la fourniture du protocole de téléphonie vocale sur Internet (VOIP)
- les activités des revendeurs de télécommunications, c'est-à -dire l'acquisition et la revente de capacité réseau sans services supplémentaires
Mais sont exclues les activités :
- la fourniture de l'accès à Internet par l'opérateur de l'infrastructure de télécommunications (cf61.10Z, 61.20Z et 61.30Z)
La société SOCIETE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE ICAUNAISE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/12/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 81844253500022.
- M Alfred URBAN, Administrateur (1960) depuis le 14 décembre 2016
- M Bruno SPIQUEL, Administrateur (1977) depuis le 14 décembre 2016
- M Cedric COLSON, Administrateur (1975) depuis le 16 décembre 2016
- M Christophe DANIEL, Président du conseil d`administration (1969) depuis le 14 décembre 2016
- M Gwenael ADINE, Administrateur (1977) depuis le 14 décembre 2016
- M Jerome LOUIS, Administrateur (1968) depuis le 14 décembre 2016
- M Pascal HERARD, Administrateur (1970) depuis le 14 décembre 2016
- M Stephane GENDRIN, Administrateur (1971) depuis le 14 décembre 2016
- M Thierry CORNIOT, Administrateur (1961) depuis le 14 décembre 2016
- MME Pascale DOZ, Administrateur (1961) depuis le 14 décembre 2016
L'âge moyen des 10 dirigeants de la société SOCIETE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE ICAUNAISE est de 55 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cedruc COLSON, Administrateur (1975) du 14 décembre 2016 au 16 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE ICAUNAISE | |
Sigle de l'entreprise | SCANI | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE COOPERATIVE D'AMENAGEMENT NUMERIQUE ICAUNAISE | |
Identifiant de l'entreprise | 818442535 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | LE GROUPE GEOGRAPHIQUE 89300 JOIGNY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 13 octobre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 22 janvier 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6190Z : Autres activités de télécommunication | |
Activité principale de l'entreprise | 6190Z : Autres activités de télécommunication | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Telecom | |
Activite | Autres activités de télécommunication | |
Synonyme | opérateur Internet, fournisseur d'accès, installateur TV par satellite, installateur réseau, installateur Internet |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
81844253500022 | SOC COOP AMENAG NUMERIQUE ICAUNAISE RUE DU 28EME GROUPE GEOGRAPHIQUE 89300 JOIGNY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 86 65 23 53 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-sens.fr.
Les greffiers sont : FAYON Corinne
Le greffe est ouvert 10h-12h/13h30 Ã 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 00965 Métallurgie Var
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02162 Professions de la photographie
- 02148 Télécommunications
la création, l'exploitation et le développement de réseaux numériques et analogiques de communication notamment la fourniture d'accès à internet par tout moyen disponible. la Défence de la neutralité des réseaux, de l'universalité de l'accès à internet. la réduction des fractures numériques.
Administrateur : DOZ Pascale Eugénie Fernande en fonction le 08 Décembre 2016 ; Administrateur : CORNIOT Thierry Georges Louis en fonction le 08 Décembre 2016 ; Administrateur : SPIQUEL Bruno Guillaume Emmanuel en fonction le 08 Décembre 2016 ; Président du conseil d'administration Administrateur : ADINE Gwenaël modification le 23 Novembre 2017 ; Administrateur : LOUIS Jérôme François Pierre en fonction le 08 Décembre 2016 ; Administrateur : URBAN Alfred Pascal en fonction le 08 Décembre 2016 ; Administrateur : DELAUNAY Christophe André en fonction le 23 Novembre 2017
Membre du conseil de surveillance : DOZ Pascale Eugénie Fernande modification le 06 Février 2019 ; Membre du conseil de surveillance : CORNIOT Thierry Georges Louis modification le 06 Février 2019 ; Membre du conseil de surveillance : SPIQUEL Bruno Guillaume Emmanuel modification le 06 Février 2019 ; Président du conseil d'administration : ADINE Gwenaël modification le 06 Février 2019 ; Membre du conseil de surveillance : URBAN Alfred Pascal modification le 06 Février 2019 ; Membre du conseil de surveillance : DELAUNAY Christophe André modification le 06 Février 2019
Président : ZUGETTA Marc ; Administrateur : ADINE Gwenaël ; Administrateur : URBAN Alfred Pascal ; Administrateur : SPIQUEL Bruno Guillaume Emmanuel ; Administrateur : ARNAULT Alain ; Administrateur : DANIEL Christophe ; Administrateur : MOUCHEL Franck ; Membre du conseil de surveillance : CORNIOT Thierry Georges Louis ; Membre du conseil de surveillance : DOZ Pascale Eugénie Fernande ; Membre du conseil de surveillance : DELAUNAY Christophe André
Président : URBAN Alfred Pascal ; Administrateur : ADINE Gwenaël ; Administrateur : SPIQUEL Bruno Guillaume Emmanuel ; Administrateur : ZUGETTA Marc ; Administrateur : ARNAULT Alain ; Administrateur : DANIEL Christophe ; Membre du conseil de surveillance : APFFEL Eric, Jacques ; Membre du conseil de surveillance : CORNIOT Thierry Georges Louis ; Membre du conseil de surveillance : DOZ Pascale Eugénie Fernande ; Membre du conseil de surveillance : DELAUNAY Christophe André