MME Christelle MAGNIER
Gérant de CAP DISTRI-BOISSONS
MME Christelle MAGNIER a 52 ans ( naissance en 1972), elle est Gérant de la société CAP DISTRI-BOISSONS
MME Christelle MAGNIER peut être contacté au siège de la société CAP DISTRI-BOISSONS par courrier à l'adresse CAP DISTRI BOISSONS 6 RUE JEAN JAURES 88150 IGNEY FRANCE
La société CAP DISTRI-BOISSONS est principalement dirigée par MME Christelle MAGNIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CAP DISTRI-BOISSONS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/03/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 81909374100018.
- M Philippe BOURGAUT, Gérant (1978) depuis le 19 mars 2016
- MME Christelle MAGNIER, Gérant (1972) depuis le 19 mars 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CAP DISTRI-BOISSONS est de 49 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine-Eric LABAT, Gérant (1978) du 19 mars 2016 au 10 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAP DISTRI-BOISSONS | |
Entrepreneurs individuels | CAP DISTRI-BOISSONS | |
Identifiant de l'entreprise | 819093741 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 6 RUE JEAN JAURES 88150 IGNEY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 08 mars 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 80 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 08 mars 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
81909374100018 | CAP DISTRI BOISSONS 6 RUE JEAN JAURES 88150 IGNEY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Prise et gestion de tous intérêts et participations par tous moyens dans toutes sociétés
Prise et gestion de tous intérêts et participations par tous moyens dans toutes sociétés
Gérant : BOURGAUT Philippe, Pierre, Marie ; Gérant : MAGNIER Christelle, Renée né(e) MARIE