M Rafael VILLAR
Président de SQUARE PERFORMANCE
M Rafael VILLAR a 55 ans ( naissance en 1967), est Président de la société SQUARE PERFORMANCE
M Rafael VILLAR peut être contacté au siège de la société SQUARE PERFORMANCE par courrier à l'adresse SQUARE PERFORMANCE 2 CHEMIN DES VARENNES 42170 ST JUST ST RAMBERT FRANCE
La société SQUARE PERFORMANCE est principalement dirigée par M Rafael VILLAR qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autres activités récréatives et de loisirs ,flipper, babyfoot, jukebox, billard, jeux électroniques, parcs de loisirs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9329Z (Autres activités récréatives et de loisirs), les activités sont :
- Autres activités récréatives et de loisirs
- l'exploitation de jeux fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (flipper, babyfoot, jukebox, billard, jeux électroniques, etc.
- les activités des parcs de loisirs (sans hébergement)
- l'exploitation d'installations de transport de plaisance (marinas)
- l'exploitation des domaines skiables
- la location d'équipements de loisirs et d'agrément dans le cadre d'installations récréatives
- les foires et salons de nature récréative
- les activités des plages, y compris la location de matériels tels que les cabines de bain, vestiaires, sièges, etc.
- les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons n'est pas prédominant
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation de téléphériques, de funiculaires, d'engins de remontée mécanique (cf49.39C)
- les croisières de pêche (cf50.10Z et 50.30Z)
- la mise à disposition d'espaces et d'installations pour des séjours de courte durée dans des parcs de loisirs et des forêts, ainsi que dans des terrains de camping (cf55.30Z)
- les parcs pour caravanes, les camps de loisirs, les camps de chasse et de pêche et les terrains de camping (cf55.30Z)
- les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant (cf56.30Z)
- les troupes de théâtre et de cirque (cf90.01Z)
La société SQUARE PERFORMANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/04/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 81983152000013.
- M Nicolas VILLAR, Directeur général (1996) depuis le 29 juillet 2017
- M Rafael VILLAR, Président (1967) depuis le 29 avril 2016
- MME Marie VILLAR, Directeur général (1992) depuis le 29 juillet 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SQUARE PERFORMANCE est de 37 ans. Le plus jeune à 26 ans, le plus agé 55 ans.
Anciens dirigeants :
- M Eric GUINAMAND, Directeur général (1967) du 29 avril 2016 au 29 juillet 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SQUARE PERFORMANCE | |
Entrepreneurs individuels | SQUARE PERFORMANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 819831520 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 2 CHE DES VARENNES 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 16 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 25 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 16 avril 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9329Z : Autres activités récréatives et de loisirs | |
Activité principale de l'entreprise | 9329Z : Autres activités récréatives et de loisirs | |
Activité au siege | ||
Secteur | loisirs | |
Catégorie | Sports et loisirs | |
Activite | Autres activités récréatives et de loisirs | |
Synonyme | flipper, babyfoot, jukebox, billard, jeux électroniques, parcs de loisirs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
81983152000013 | SQUARE PERFORMANCE 2 CHEMIN DES VARENNES 42170 ST JUST ST RAMBERT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
salle de jeux vidéo sur simulateurs, location de salle de réception, conférence, organisation d'événements.
Président : VILLAR Rafaël Marcel Manuel en fonction le 27 Avril 2016 ; Directeur général : VILLAR Nicolas Damien Thomas Rafaël en fonction le 27 Juillet 2017 ; Directeur général : VILLAR Marie Véronique Jacqueline en fonction le 27 Juillet 2017